M Alain TOME
Directeur général de TTE SERVICES
M Alain TOME a 63 ans ( naissance en 1961), est Directeur général de la société TTE SERVICES
M Alain TOME peut être contacté au siège de la société TTE SERVICES par courrier à l'adresse TTE SERVICES 11 RUE MARGUERITE PEPIER 42700 FIRMINY FRANCE, par téléphone au 0477101065
La société TTE SERVICES est principalement dirigée par M Alain TOME qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société TTE SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/07/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40804805600019.
- M Alain TOME, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 19 janvier 2005
- M Alain TOME, Directeur général (1961) depuis le 02 novembre 2005
- M Alain TOME, Administrateur (1961) depuis le 16 août 2006
- M Christian MALGAT, Administrateur (1954) depuis le 02 octobre 2009
- MME Rachelle TOME-RUBIO, Administrateur (1987) depuis le 02 octobre 2009
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société TTE SERVICES est de 59 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard CHARRIER, Administrateur (1935) du 11 décembre 2007 au 22 septembre 2009
- M Christian BEAL, Administrateur (1966) du 16 août 2006 au 11 décembre 2007
- M Christian MALGAT, Administrateur (1954) du 11 décembre 2007 au 02 octobre 2009
- M Claudius VOLLE, Administrateur (1922) du 19 janvier 2005 au 07 juillet 2009
- M Marc GUILPAIN, Directeur général délégué (1958) du 13 novembre 2007 au 07 juillet 2009
Dirigeants personne morale:
- EUREX EN FOREZ - FIDUCIAIRE EUROPEENNE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TTE SERVICES | |
Entrepreneurs individuels | TTE SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 408048056 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 11 RUE MARGUERITE PEPIER 42700 FIRMINY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juillet 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juillet 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 871 000,00 | |
Résultat net | -28 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale au registre des métiers | 4321AB | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 70 000 |
Immobilisation incorporelle | 38 000 |
Immobilisation corporelle | 27 000 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 784 000 |
Stock | 94 000 |
Avance | 9 000 |
Créance | 643 000 |
Placement | 37 000 |
Total Actif | 854 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -255 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 000 |
Dette | 1 105 000 |
Total Passif | 854 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 871 000 |
Produit d'exploitation | 1 955 000 |
Charge d'exploitation | 1 931 000 |
Résultat d'exploitation | 24 000 |
Produit financier net | 450 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 450 |
Résultat courrant | 24 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 58 000 |
Résultat exceptionnel | -53 000 |
Résultat net | -28 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40804805600019 | TTE SERVICES 11 RUE MARGUERITE PEPIER 42700 FIRMINY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
président du conseil d'administration : TOME (Alain) ; directeur général : TOME (Alain) ; directeur général délégué : GUILPAIN (Marc, André, Bernard) ; administrateurs : TOME (Alain), VOLLE (Claudius, Marcel) ; ancien directeur général délégué : BEAL (Christian, Marie, Pierre) ; commissaire aux comptes titulaire : DEGRAEUWE (Didier, Guy) ; commissaire aux comptes suppléant : ECOMEX - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 02 mars 2009 désignant administrateur ELRL SELARL Eric ETIENNE-MARTIN en la personne de Maître ETIENNE-MARTIN, 20 avenue Gambetta, 42300 Roanne, avec les pouvoirs : d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion, mandataire judiciaire Maître Roche André-Charles, 9 boulevard Mendes-France, 42021 Saint-Etienne Cedex 01. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Président du conseil d'administration : TOME Alain. Directeur général : TOME Alain. Administrateur : TOME Alain. Administrateur : CHARRIER Bernard Godefroy Marie-Claude. Administrateur : MALGAT Christian Lucien. Commissaire aux comptes titulaire : DEGRAEUWE Didier Guy. Commissaire aux comptes suppléant : ECOMEX.
Président du conseil d'administration : TOME Alain Directeur général : TOME Alain Administrateur : TOME Alain Administrateur : MALGAT Christian Lucien Administrateur : TOME-RUBIO Rachelle Géraldine Dominique Commissaire aux comptes titulaire : DEGRAEUWE Didier Guy Commissaire aux comptes suppléant : ECOMEX
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 années nomme Commissaire à l'exécution du plan Elrl Administrateurs Judiciaires Partenaires personne de Me Eric Etienne-Martin, 10 rue Mi-Carême, Bureau Secondaire, 42000 Saint-Etienne.
Président du conseil d'administration : TOME Alain Directeur général : TOME Alain Administrateur : TOME Alain Administrateur : MALGAT Christian Lucien Administrateur : TOME-RUBIO Rachelle Géraldine Dominique Commissaire aux comptes titulaire : EUREX EN FOREZ - FIDUCIAIRE EUROPEENNE Commissaire aux comptes suppléant : FAYARD Luc
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 octobre 2015, désignant, liquidateur SELASU Mj-Lex pris en la personne de Me André Charles Roche 9 Boulevard Mendès France 42021 Saint-Etienne. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés. L'activité est maintenue jusqu'au 15 décembre 2015.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.