M Jean-Francois FERREC
Administrateur de MEN AR GALL
M Jean-Francois FERREC a 67 ans ( naissance en 1957), est Administrateur de la société MEN AR GALL
M Jean-Francois FERREC peut être contacté au siège de la société MEN AR GALL par courrier à l'adresse MEN AR GALL PLEINE MESURE 19 RUE DU GENERAL BARON FABRE 56000 VANNES FRANCE
La société MEN AR GALL est principalement dirigée par M Jean-Francois FERREC qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société MEN AR GALL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/06/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40853599500026.
- M Charles FERREC, Gérant (1961) depuis le 09 mars 2004
Anciens dirigeants :
- M Alain MARION, Administrateur (1955) du 09 mars 2004 au 06 juillet 2004
- M Benoit VAN OSSEL, Administrateur (1952) du 09 mars 2004 au 06 juillet 2004
- M Jean-Francois FERREC, Administrateur (1957) du 09 mars 2004 au 06 juillet 2004
Dirigeants personne morale:
- SOCIETE FINANCIERE BURGOT, Administrateur du 09 mars 2004 au 08 juin 2004
- SOCIETE FINANCIERE BURGOT SOFIBUR, Administrateur du 09 mars 2004 au 08 juin 2004
- STE FINANCIERE BURGOT SOFIBUR, Administrateur du 08 juin 2004 au 06 juillet 2004
19 RUE DU GAL BARON FABRE
56000 VANNES
Téléphone : Société
MEN AR GALL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MEN AR GALL | |
Entrepreneurs individuels | MEN AR GALL | |
Identifiant de l'entreprise | 408535995 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 19 RUE DU GAL BARON FABRE 56000 VANNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 27 février 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 284 800,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 août 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 657,00 | |
Résultat net | -29,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 522 |
Immobilisation incorporelle | 187 |
Immobilisation corporelle | 155 |
Immobilisation financière | 180 |
Actif circulant net | 564 |
Stock | 75 |
Avance | 0 |
Créance | 261 |
Placement | 228 |
Total Actif | 1 086 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 541 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 545 |
Total Passif | 1 086 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 657 |
Produit d'exploitation | 1 666 |
Charge d'exploitation | 1 820 |
Résultat d'exploitation | -153 |
Produit financier net | 110 |
Charge financière | 3 |
Résultat financier | 107 |
Résultat courrant | -46 |
Produit exceptionnel | 18 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 18 |
Résultat net | -29 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40853599500026 | MEN AR GALL PLEINE MESURE 19 RUE DU GENERAL BARON FABRE 56000 VANNES FRANCE |
40853599500034 | MEN AR GALL RUE ARTHUR ENAUD 22600 LOUDEAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 47 22 89 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vannes.fr.
Les greffiers sont : PINSON Jean-Jacques
Le greffe est ouvert 09h00-12h00 / 14h00-17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire