M Laurent BELLEGUEULLE
Gérant de TRANSPORTS LAURENT BELLEGUEULLE
M Laurent BELLEGUEULLE a 52 ans ( naissance en 1972), est Gérant de la société TRANSPORTS LAURENT BELLEGUEULLE
M Laurent BELLEGUEULLE peut être contacté au siège de la société TRANSPORTS LAURENT BELLEGUEULLE par courrier à l'adresse TRANSPORTS LAURENT BELLEGUEULLE ZAL DES CHAMPS DU CLERC 62160 AIX NOULETTE FRANCE, par téléphone au 0321444829 ou par fax au 03Â 44Â 42Â 25Â 68
La société TRANSPORTS LAURENT BELLEGUEULLE est principalement dirigée par M Laurent BELLEGUEULLE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Transports routiers de fret interurbains ,routiers, transporteurs, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941A (Transports routiers de fret interurbains), les activités sont :
- Transports routiers de fret interurbains
- le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :
- le transport de bois de sciage
- le transport de bétail
- le transport frigorifique
- le transport de produits lourds ou hors gabarit
- le transport par conteneurs
- le transport en vrac, y compris par camions-citernes
- le transport de voitures
- le transport de déchets, sans collecte ni élimination
- le transport routier interurbain d'autres marchandises
La société TRANSPORTS LAURENT BELLEGUEULLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/08/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40862792500022.
Anciens dirigeants :
- M Laurent BELLEGUEULLE, Directeur général (1972) du 19 janvier 2005 au 17 mai 2005
- M Laurent BELLEGUEULLE, Gérant (1972) du 08 janvier 2011 au 03 mars 2015
- M Rene BELLEGUEULLE, Gérant (1936) du 19 janvier 2005 au 10 octobre 2009
- M Rene BELLEGUEULLE, Gérant (1936) du 10 octobre 2009 au 08 janvier 2011
Dirigeants personne morale:
- CAB HOLDING, Président depuis le 03 mars 2015
- EURL AUDIT GAYANT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 31 janvier 2017
- SARL DELATTRE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 janvier 2017
CHAMPS DU CLERC
62160 AIX NOULETTE
Téléphone : 0321444829 Société
TRANSPORTS LAURENT BELLEGUEULLE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRANSPORTS LAURENT BELLEGUEULLE | |
Entrepreneurs individuels | TRANSPORTS LAURENT BELLEGUEULLE | |
Identifiant de l'entreprise | 408627925 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | CHAMPS DU CLERC 62160 AIX NOULETTE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juillet 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 20 août 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 4 830 000,00 | |
Résultat net | 86 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité principale de l'entreprise | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité principale | 4941A | |
Première activité | 4941A | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers de fret interurbains | |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier | |
Principal | routiers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 199 000 |
Immobilisation incorporelle | 10 000 |
Immobilisation corporelle | 188 000 |
Immobilisation financière | 1 000 |
Actif circulant net | 1 016 000 |
Stock | 17 000 |
Avance | 0 |
Créance | 782 000 |
Placement | 217 000 |
Total Actif | 1 215 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 368 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 33 000 |
Dette | 814 000 |
Total Passif | 1 215 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 830 000 |
Produit d'exploitation | 4 889 000 |
Charge d'exploitation | 4 813 000 |
Résultat d'exploitation | 76 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 36 000 |
Résultat financier | -36 000 |
Résultat courrant | 39 000 |
Produit exceptionnel | 148 000 |
Charges exceptionnelles | 80 000 |
Résultat exceptionnel | 69 000 |
Résultat net | 86 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40862792500022 | TRANSPORTS LAURENT BELLEGUEULLE ZAL DES CHAMPS DU CLERC 62160 AIX NOULETTE FRANCE |
40862792500030 | TRANSPORTS LAURENT BELLEGUEULLE 7 PLACE DE LA REPUBLIQUE 60190 GOURNAY SUR ARONDE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers
Gérant associé : BELLEGUEULLE Laurent Associé : BELLEGUEULLE Rene
Président : CAB HOLDING (SAS) représenté par BELLEGUEULLE Laurent Commissaire aux comptes titulaire : SARL DELATTRE ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : EURL AUDIT GAYANT (SARL)
Président : CAB HOLDINGBELLEGUEULLE Laurentà; Directeur général : PINARD Arnaudà; Commissaire aux comptes titulaire : SARL DELATTRE ET ASSOCIESà; Commissaire aux comptes suppléant : EURL AUDIT GAYANT