MME Christine DAVODET
Administrateur de C P L BOIS
MME Christine DAVODET a 59 ans ( naissance en 1965), elle est Administrateur de la société C P L BOIS
MME Christine DAVODET peut être contacté au siège de la société C P L BOIS par courrier à l'adresse C P L BOIS RUE DE LA RESISTANCE 14400 BAYEUX FRANCE, par téléphone au 0231221221 ou par fax au 02Â 31Â 39Â 60Â 30
La société C P L BOIS est principalement dirigée par MME Christine DAVODET qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Travaux de charpente ,charpentier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4332A (Travaux de menuiserie bois et PVC), les activités sont :
- Travaux de menuiserie bois et PVC
- le montage de menuiseries extérieures en bois ou en matières plastiques
- le montage de menuiseries intérieures en bois ou en matières plastiques, la réalisation de placards, etc.
- le montage de fermetures de bâtiment en bois ou en matières plastiques : volets, portes de garage, etc.
- le montage de portails en bois ou en matières plastiques
- la mise en place de cuisines intégrées ou par éléments, de placards, d'escaliers d'intérieur en bois ou en matières plastiques
- le montage de serres, de vérandas pour particuliers
- l'aménagement de combles
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
- la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (cf16.23Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4391A (Travaux de charpente), les activités sont :
- le montage de charpentes en bois
Mais sont exclues les activités :
- les opérations de traitement chimique à façon des charpentes (cf.16.10B)
- le montage de charpentes métalliques (cf43.99B)
La société C P L BOIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/09/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40878674700027.
- M Christian PIQUET, Président du conseil d`administration (1959) depuis le 08 mai 2010
- MME Christine DAVODET, Administrateur (1965) depuis le 08 mai 2010
- MME Veronique PIQUET, Administrateur (1962) depuis le 08 mai 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société C P L BOIS est de 62 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian PIQUET, Président du conseil d`administration (1959) du 31 août 2004 au 08 mai 2010
- MME Christine DAVODET, Administrateur (1965) du 31 août 2004 au 08 mai 2010
- MME Veronique PIQUET, Administrateur (1962) du 31 août 2004 au 08 mai 2010
Dirigeants personne morale:
- FICADEX JACQUES COLIBERT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 octobre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | C P L BOIS | |
Entrepreneurs individuels | C P L BOIS | |
Identifiant de l'entreprise | 408786747 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | RUE DE LA RESISTANCE 14400 BAYEUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 10 janvier 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 05 septembre 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013) | 16 485 000,00 | |
Résultat net | 169 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4332A : Travaux de menuiserie bois et PVC | |
Activité principale de l'entreprise | 4391A : Travaux de charpente | |
Activité principale | 4391A | |
Première activité | 4391A | |
Deuxième activité | 4332A | |
Troisième activité | 4391B | |
Quatrième activité | 4331Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de menuiserie bois et pvc | |
Synonyme | menuisier, menuiserie, bois, pvc | |
Principal | menuisier | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de charpente | |
Synonyme | charpentier | |
Principal | charpentier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 040 000 |
Immobilisation incorporelle | 230 000 |
Immobilisation corporelle | 809 000 |
Immobilisation financière | 780 |
Actif circulant net | 4 772 000 |
Stock | 790 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 3 972 000 |
Placement | 6 000 |
Total Actif | 5 812 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 168 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 644 000 |
Total Passif | 5 812 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 16 485 000 |
Produit d'exploitation | 16 593 000 |
Charge d'exploitation | 16 388 000 |
Résultat d'exploitation | 204 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 31 000 |
Résultat financier | -31 000 |
Résultat courrant | 173 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 27 000 |
Résultat exceptionnel | -24 000 |
Résultat net | 169 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40878674700027 | C P L BOIS RUE DE LA RESISTANCE 14400 BAYEUX FRANCE |
40878674700050 | C P L BOIS ZONE ARTISANALE LE CHAMP LES CROIX FERVACHES 50420 TESSY BOCAGE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 31 85 40 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-caen.fr.
Les greffiers sont : LEGER Francis , LEGER Aurélien , JONVAL Sophie
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00083 Menuiseries charpentes portes planes
- 00804 VRP
Président du conseil d'administration : PIQUET Christian, Robert, Pierre Administrateur : DAVODET Christine, Maryse né(e) LE TROADEC Administrateur : PIQUET Véronique, Liliane, Yvette né(e) DOUCHET Commissaire aux comptes titulaire : FICADEX JACQUES COLIBERT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LERICK Marc
Président du conseil d'administration : PIQUET Christian, Robert, Pierreà; Directeur général délégué : REI Alexandreà; Administrateur : DAVODET Christine, Maryseà; Administrateur : PIQUET Véronique Liliane Yvetteà; Commissaire aux comptes titulaire : FICADEX JACQUES COLIBERTà; Commissaire aux comptes suppléant : LERICK Marc