MME Suzanne FRONTON
Administrateur de SA ROBERT
MME Suzanne FRONTON a 69 ans ( naissance en 1953), elle est Administrateur de la société SA ROBERT
MME Suzanne FRONTON peut être contacté au siège de la société SA ROBERT par courrier à l'adresse SA ROBERT ZONE INDUSTRIELLE NORD ROUTE D AGEN 32000 AUCH FRANCE, par téléphone au 0562606020 ou par fax au 05Â 62Â 05Â 10Â 00
La société SA ROBERT est principalement dirigée par MME Suzanne FRONTON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de matériel électrique ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de matériel électrique, vendeur de matériel électrique en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669A (Commerce de gros de matériel électrique), les activités sont :
- Commerce de gros de matériel électrique
- le commerce de gros de fils, d'interrupteurs et d'autres matériels d'installation électrique à usage professionnel
- le commerce de gros d'autres matériels électriques tels les moteurs et les transformateurs
- le commerce de gros d'instruments et d'appareils de mesure
La société SA ROBERT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/10/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40920731300019.
- M Franck LAGARDE, Directeur général (1980) depuis le 06 octobre 2009
- M Jean FRONTON, Président du conseil d`administration (1951) depuis le 09 novembre 2004
- M Jean-Claude LAGARDE, Administrateur (1949) depuis le 09 juin 2009
- M Thierry SANCHEZ, Commissaire aux comptes titulaire (1969) depuis le 21 mai 2015
- MME Christiane LAGARDE, Administrateur (1953) depuis le 09 novembre 2004
- MME Suzanne FRONTON, Administrateur (1953) depuis le 09 novembre 2004
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société SA ROBERT est de 63 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean LAGARDE, Directeur général (1949) du 09 novembre 2004 au 29 mars 2005
- M Jean-Claude LAGARDE, Directeur général (1949) du 29 mars 2005 au 21 mai 2015
- M Olaf SOLBERG, Directeur général délégué (1955) du 22 mars 2005 au 26 avril 2010
Dirigeants personne morale:
- ACF - AUDIT COMPTABILITE FISCALITE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 21 mai 2015
RTE D AGEN
32000 AUCH
Téléphone : 0562606020 Société
SA ROBERT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA ROBERT | |
Entrepreneurs individuels | SA ROBERT | |
Identifiant de l'entreprise | 409207313 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | RTE D AGEN 32000 AUCH | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 octobre 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 octobre 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2015) | 6 889 000,00 | |
Résultat net | -17 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669A : Commerce de gros de matériel électrique | |
Activité principale de l'entreprise | 4669A : Commerce de gros de matériel électrique | |
Activité principale | 4669A | |
Première activité | 4669A | |
Deuxième activité | 4643Z | |
Troisième activité | 4669B | |
Quatrième activité | 4652Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de matériel électrique, vendeur de matériel électrique en gros | |
Principal | grossiste de matériel électrique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 650 000 |
Immobilisation incorporelle | 353 000 |
Immobilisation corporelle | 276 000 |
Immobilisation financière | 21 000 |
Actif circulant net | 3 506 000 |
Stock | 2 298 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 106 000 |
Placement | 101 000 |
Total Actif | 4 156 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 722 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 434 000 |
Total Passif | 4 156 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 889 000 |
Produit d'exploitation | 7 040 000 |
Charge d'exploitation | 7 051 000 |
Résultat d'exploitation | -11 000 |
Produit financier net | 152 000 |
Charge financière | 164 000 |
Résultat financier | -12 000 |
Résultat courrant | -23 000 |
Produit exceptionnel | 184 000 |
Charges exceptionnelles | 178 000 |
Résultat exceptionnel | 6 000 |
Résultat net | -17 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 62 05 02 24 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-auch.fr.
Les greffiers sont : PAUZIES Catherine , CAILLARD Damien
Le greffe est ouvert 8 heures 30 à 12 heures / 14 heures à 16 heures 30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00650 Métallurgie cadres
- 02700 Métallurgie Oise
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président du Conseil d'Administration : FRONTON Jean. Directeur général : LAGARDE Jean-Claude. Directeur général délégué : SOLBERG Olaf. Administrateur : FRONTON Jean. Administrateur : LAGARDE Jean-Claude. Administrateur : FRONTON Suzanne né(e) AYALA. Administrateur : LAGARDE Christiane né(e) LUSSAGNET. Commissaire aux comptes titulaire : SANCHEZ Thierry. Commissaire aux comptes suppléant : ACF - AUDIT COMPTABILITE FISCALITE (SAS).
Président du conseil d'administration et Administrateur : FRONTON Jean Directeur général et administrateur : LAGARDE Jean-Claude Directeur général délégué : SOLBERG Olaf Directeur général délégué : LAGARDE Franck Administrateur : FRONTON Suzanne né(e) AYALA Administrateur : LAGARDE Christiane né(e) LUSSAGNET Commissaire aux comptes titulaire : SANCHEZ Thierry Commissaire aux comptes suppléant : ACF - AUDIT COMPTABILITE FISCALITE (SAS)
Président du conseil d'administration et Administrateur : FRONTON Jean Directeur général et administrateur : LAGARDE Jean-Claude Directeur général délégué : LAGARDE Franck Administrateur : FRONTON Suzanne né(e) AYALA Administrateur : LAGARDE Christiane né(e) LUSSAGNET Commissaire aux comptes titulaire : SANCHEZ Thierry Commissaire aux comptes suppléant : ACF - AUDIT COMPTABILITE FISCALITE (SAS)
Président du conseil d'administration, Administrateur : FRONTON Jean Directeur général : LAGARDE Franck Administrateur : FRONTON Suzanne né(e) AYALA Administrateur : LAGARDE Christiane né(e) LUSSAGNET Commissaire aux comptes titulaire : SANCHEZ Thierry Commissaire aux comptes suppléant : ACF - AUDIT COMPTABILITE FISCALITE (SAS)
Président du conseil d'administration, Administrateur : FRONTON Jean ; Directeur général, Administrateur : LAGARDE Franck ; Administrateur : FRONTON Suzanne né(e) AYALA ; Commissaire aux comptes titulaire : SANCHEZ Thierry ; Commissaire aux comptes suppléant : ACF - AUDIT COMPTABILITE FISCALITE (SAS)
Président : Robert Elec Sud Ouest ; Directeur général : LAGARDE Franck ; Commissaire aux comptes titulaire : SANCHEZ Thierry ; Commissaire aux comptes suppléant : ACF - AUDIT COMPTABILITE FISCALITE