M Elie GIRARD
Administrateur de GLOBECAST HOLDING
M Elie GIRARD a 44 ans ( naissance en 1978), est Administrateur de la société GLOBECAST HOLDING
M Elie GIRARD peut être contacté au siège de la société GLOBECAST HOLDING par courrier à l'adresse GLOBECAST HOLDING LE BOSTON IMMEUBLE 5 ALLEE GUSTAVE EIFFEL 92136 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX FRANCE, par téléphone au 01 55 95 26 00 ou par fax au 01 55 95 27 00
La société GLOBECAST HOLDING est principalement dirigée par M Elie GIRARD qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société GLOBECAST HOLDING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/09/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40975915600030.
- M Didier DURIEZ, Administrateur (1959) depuis le 13 février 2007
- M Philippe BERNARD, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 12 décembre 2015
- M Philippe FORT, Administrateur (1956) depuis le 17 avril 2012
- M Thierry BONHOMME, Administrateur (1956) depuis le 20 juillet 2013
- MME Mai PAVRET DE LA ROCHEFORDIERE, Administrateur (1974) depuis le 11 septembre 2015
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société GLOBECAST HOLDING est de 61 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian PINON, Directeur général (1954) du 09 mars 2004 au 06 novembre 2010
- M Elie GIRARD, Administrateur (1978) du 25 février 2012 au 10 juillet 2014
- M Herve PAYAN, Administrateur (1960) du 06 juin 2006 au 25 février 2012
- M Jerome BERGER, Administrateur (1974) du 06 novembre 2010 au 10 juillet 2015
- M Mai PAVRET DE LA ROCHEFORDIERE, Administrateur (1974) du 10 juillet 2015 au 11 septembre 2015
- M Olivier BARBEROT, Président du conseil d`administration (1954) du 06 novembre 2010 au 12 décembre 2015
- M Olivier BARBEROT, Directeur général (1954) du 20 juillet 2013 au 12 décembre 2015
- M Pierre PAULIAC, Administrateur (1955) du 28 mars 2006 au 01 octobre 2009
- M Viveh BADRINATH, Administrateur (1969) du 25 décembre 2010 au 20 juillet 2013
- M Xavier MAITRE, Administrateur (1951) du 09 mars 2004 au 13 février 2007
- MME Barbara DALIBARD, Administrateur (1958) du 09 mars 2004 au 25 décembre 2010
- MME Sophie GOEPFER, Administrateur (1970) du 01 octobre 2009 au 06 novembre 2010
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 10 juillet 2015
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 juillet 2015
- COMPAGNIE GENERALE DES COMMUNICATIONS COGECOM, Administrateur du 09 mars 2004 au 28 mars 2006
5 ALL GUSTAVE EIFFEL
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Téléphone : 01 55 95 26 00 Société
GLOBECAST HOLDING
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GLOBECAST HOLDING | |
Sigle de l'entreprise | GCH | |
Entrepreneurs individuels | GLOBECAST HOLDING | |
Identifiant de l'entreprise | 409759156 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 5 ALL GUSTAVE EIFFEL 92130 ISSY LES MOULINEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 septembre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 02 octobre 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | -4 205 303,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 81 611 424 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 81 611 424 |
Actif circulant net | 37 697 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 24 941 |
Placement | 12 756 |
Total Actif | 81 649 120 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 42 129 196 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 11 961 000 |
Dette | 27 558 924 |
Total Passif | 81 649 120 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 4 466 161 |
Résultat d'exploitation | -4 466 161 |
Produit financier net | 2 457 784 |
Charge financière | 2 198 882 |
Résultat financier | 258 902 |
Résultat courrant | -4 207 259 |
Produit exceptionnel | 1 956 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 1 956 |
Résultat net | -4 205 303 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40975915600030 | GLOBECAST HOLDING LE BOSTON IMMEUBLE 5 ALLEE GUSTAVE EIFFEL 92136 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÂTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers