M David MOREAU
Gérant de DES SABLES
M David MOREAU a 51 ans ( naissance en 1971), est Gérant de la société DES SABLES
M David MOREAU peut être contacté au siège de la société DES SABLES par courrier à l'adresse DES SABLES DONREIX 44460 AVESSAC FRANCE, par téléphone au 0299910104
La société DES SABLES est principalement dirigée par M David MOREAU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãlevage de vaches laitières ,agriculteur, éleveur, éleveur de bovins, éleveur de vaches laitières
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0141Z (Ãlevage de vaches laitières), les activités sont :
- Ãlevage de vaches laitières
- l'élevage de vaches laitières
- la production de lait cru de vache ou de bufflonne
Mais sont exclues les activités :
- la transformation du lait (cf10.51A)
La société DES SABLES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/12/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41032813200015.
- M David MOREAU, Gérant (1971) depuis le 13 février 2014
- M Olivier GEFFRAY, Gérant (1980) depuis le 13 février 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société DES SABLES est de 47 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 51 ans.
Anciens dirigeants :
- M David MOREAU, Gérant (1971) du 19 janvier 2005 au 13 février 2014
Dirigeants personne morale:
DONREIX
44460 AVESSAC
Téléphone : 0299910104 Société
DES SABLES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DES SABLES | |
Entrepreneurs individuels | DES SABLES | |
Identifiant de l'entreprise | 410328132 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | DONREIX 44460 AVESSAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 15 janvier 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Capital social | 55 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 15 janvier 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0141Z : Ãlevage de vaches laitières | |
Activité principale de l'entreprise | 0141Z : Ãlevage de vaches laitières | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Ãlevage de vaches laitières | |
Synonyme | agriculteur, éleveur, éleveur de bovins, éleveur de vaches laitières | |
Principal | éleveur de vaches laitières |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
41032813200015 | DES SABLES DONREIX 44460 AVESSAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 22 52 32 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr.
Les greffiers sont : VALENTIN Jean-Michel , MASMEJEAN Sébastien
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 ; 14H00-16H00
exploitation biens agricoles production laitière céréales
modification du Gérant Moreau, David Jean Baptiste, nomination du Gérant : Geffray, Olivier
modification du Gérant associé unique Moreau, David Jean Baptiste ; Gérant partant : Geffray, Olivier