M Pascal HOUSSART
Directeur général de VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST
M Pascal HOUSSART a 65 ans ( naissance en 1959), est Directeur général de la société VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST
M Pascal HOUSSART peut être contacté au siège de la société VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST par courrier à l'adresse VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST ZONE INDUSTRIELLE DE LA CROIX ROUGE 8 RUE DE L EUROPE 44260 MALVILLE FRANCE, par téléphone au 0240347714 ou par fax au 05Â 46Â 25Â 09Â 82
La société VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST est principalement dirigée par M Pascal HOUSSART qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Travaux de démolition ,démolition, travaux de démolition
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4311Z (Travaux de démolition), les activités sont :
- Travaux de démolition
- la démolition d'immeubles et d'autres constructions
- les travaux de démolition d'ouvrages de génie civil y compris les chaussées
La société VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/03/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41052938200047.
- M Pascal TISSOT, Président (1972) depuis le 28 mai 2013
- M Stephane RABOT, Directeur général (1971) depuis le 11 février 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST est de 53 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 53 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alexander MALLINSON, Président (1964) du 02 septembre 2008 au 16 janvier 2010
- M Alexander MALLISON, Président (1964) du 14 octobre 2008 au 19 décembre 2009
- M Bernard HARAMBILLET, Président (1966) du 19 septembre 2006 au 02 septembre 2008
- M Dominique SEJOURNE, Président (1961) du 19 janvier 2005 au 19 septembre 2006
- M Jean-Pierre MOROT, Président (1954) du 16 janvier 2010 au 10 avril 2010
- M Michel VALACHE, Président (1949) du 10 avril 2010 au 28 mai 2013
- M Pascal HOUSSART, Directeur général (1959) du 25 avril 2012 au 28 mai 2013
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 11 février 2017
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 février 2017
8 RUE DE L EUROPE
44260 MALVILLE
Téléphone : 0240347714 Société
VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST | |
Entrepreneurs individuels | VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST | |
Identifiant de l'entreprise | 410529382 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 8 RUE DE L EUROPE 44260 MALVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 février 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 46 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 octobre 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 12 919 000,00 | |
Résultat net | -135 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4311Z : Travaux de démolition | |
Activité principale de l'entreprise | 4311Z : Travaux de démolition | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de démolition | |
Synonyme | démolition, travaux de démolition |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 426 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 414 000 |
Immobilisation financière | 12 000 |
Actif circulant net | 3 784 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 496 000 |
Placement | 288 000 |
Total Actif | 4 210 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -447 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 44 000 |
Dette | 4 613 000 |
Total Passif | 4 210 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 919 000 |
Produit d'exploitation | 13 018 000 |
Charge d'exploitation | 13 234 000 |
Résultat d'exploitation | -216 000 |
Produit financier net | 8 000 |
Charge financière | 10 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | -218 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 680 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | -135 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 40 22 52 32 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr.
Les greffiers sont : VALENTIN Jean-Michel , MASMEJEAN Sébastien
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 ; 14H00-16H00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00637 Industries et commerce de la récupération
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président de la société : MALLISON Alexander. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES.
Président de la société : MOROT Jean-Pierre Philippe Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES
Démolition de tous bâtiments ouvrages récupération achat vente de matériaux
nomination du Directeur général : Houssart, nom d'usage : Houssart, Pascal
Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP de COMMISSAIRES AUX COMPTES Jean Claude ANDRE et AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
nomination du Président de la société : Tissot, Pascal Jacques Paul, Directeur général partant : Houssart, nom d'usage : Houssart, Pascal
Président partant : Tissot, Pascal Jacques Paul, nomination du Président Rabot, Stéphane (
Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : SOCIETE IPODEC NORMANDIE SAS 18/20 Rue Henri Rivière Immeuble le Trident 76000 Rouen Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues àl'article L14