M Jean-Marc ALBERT
Administrateur de S.A. DES RHUMERIES AGRICOLES DE BELLEVUE MARIE-GALANTE
M Jean-Marc ALBERT a 64 ans ( naissance en 1958), est Administrateur de la société S.A. DES RHUMERIES AGRICOLES DE BELLEVUE MARIE-GALANTE
M Jean-Marc ALBERT peut être contacté au siège de la société S.A. DES RHUMERIES AGRICOLES DE BELLEVUE MARIE-GALANTE par courrier à l'adresse SA RHUMERIES AGRIC BELLEVUE MARIE GALA LIEU-DIT HABITATION LIEU DIT BELLEVUE 97140 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE FRANCE, par téléphone au 0590972650 ou par fax au 05Â 90Â 97Â 47Â 11
La société S.A. DES RHUMERIES AGRICOLES DE BELLEVUE MARIE-GALANTE est principalement dirigée par M Jean-Marc ALBERT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Production de boissons alcooliques distillées ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant d'alcools forts
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1101Z (Production de boissons alcooliques distillées), les activités sont :
- Production de boissons alcooliques distillées
- la fabrication de boissons alcoolisées distillées destinées à la consommation : whisky, cognac, gin, liqueurs, spiritueux consommés à l'eau, autres apéritifs à base d'alcools, etc.
- la fabrication de boissons mélangées avec des boissons alcoolisées distillées
- le mélange de spiritueux distillés
- la fabrication d'alcools neutres
- les traitements Ånologiques des boissons alcoolisées distillées
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de boissons alcoolisées non distillées (cf11.02-11.06Z)
- la fabrication d'apéritifs à base de vins (cf11.02B) et de vermouths (cf11.04Z)
- la fabrication d'apéritifs sans alcool (cf11.07B)
- la fabrication d'alcool éthylique de synthèse (cf20.14Z)
- la fabrication d'alcool éthylique de fermentation (cf20.14Z)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement des boissons alcoolisées distillées, pour compte de tiers (cf52.10B)
La société S.A. DES RHUMERIES AGRICOLES DE BELLEVUE MARIE-GALANTE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/12/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41055215200010.
- M Michel CLAVERIE CASTETNAU, Président du conseil d`administration (1952) depuis le 07 juin 2005
Anciens dirigeants :
- M Hubert DAMOISEAU, Administrateur (1972) du 09 mars 2004 au 07 juin 2005
- M Jean-Marc ALBERT, Administrateur (1958) du 09 mars 2004 au 07 juin 2005
- M Marie DAMOISEAU, Vice-président (1936) du 09 mars 2004 au 07 juin 2005
Dirigeants personne morale:
- SOCIETE BARDINET A, Administrateur du 09 mars 2004 au 07 juin 2005
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 17 mars 2022 : CANTORNE Jean-Claude nom d'usage : CANTORNE n'est plus Administrateur)
- 17 mars 2022 : DAMOISEAU Marie Michel Henry nom d'usage : DAMOISEAU n'est plus vice-président. DAMOISEAU Marie Michel Henry nom d'usage : DAMOISEAU n'est plus Administrateur. ALBERT Jean Marc Paul Gabriel nom d'usage : ALBERT n'est plus Administrateur)
- 17 mars 2022 : CLAVERIE-CASTETNAU Michel Jean Louis Henri nom d'usage : CLAVERIE-CASTETNAU n'est plus directeur général. DAMOISEAU Hubert Henri René nom d'usage : DAMOISEAU devient directeur général)
- 17 mars 2022 : FAVRE Michel nom d'usage : FAVRE n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 17 mars 2022 : CLAVERIE-CASTETNAU Michel Jean Louis Henri nom d'usage : CLAVERIE-CASTETNAU n'est plus président du conseil d'administration. DUPIN Pierre-Christophe François Marie nom d'usage : DUPIN devient président du conseil d'administration. DUPIN Pierre-Christophe François Marie nom d'usage : DUPIN devient administrateur)
LD HABITATION BELLEVUE
97140 CAPESTERRE MARIE GALANTE
Téléphone : 0590972650 Société
S.A. DES RHUMERIES AGRICOLES DE BELLEVUE MARIE-GALANTE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | S.A. DES RHUMERIES AGRICOLES DE BELLEVUE MARIE-GALANTE | |
Entrepreneurs individuels | S.A. DES RHUMERIES AGRICOLES DE BELLEVUE MARIE-GALANTE | |
Identifiant de l'entreprise | 410552152 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | LD HABITATION BELLEVUE 97140 CAPESTERRE MARIE GALANTE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2010) | 1 582 000,00 | |
Résultat net | 491 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1101Z : Production de boissons alcooliques distillées | |
Activité principale de l'entreprise | 1101Z : Production de boissons alcooliques distillées | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Production de boissons alcooliques distillées | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant d'alcools forts | |
Principal | fabricant d'alcools forts |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 3 121 000 |
Immobilisation incorporelle | 200 |
Immobilisation corporelle | 3 113 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 1 247 000 |
Stock | 309 000 |
Avance | 800 |
Créance | 359 000 |
Placement | 579 000 |
Total Actif | 4 368 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 166 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 47 000 |
Dette | 155 000 |
Total Passif | 4 368 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 582 000 |
Produit d'exploitation | 1 833 000 |
Charge d'exploitation | 1 476 000 |
Résultat d'exploitation | 358 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | 356 000 |
Produit exceptionnel | 198 000 |
Charges exceptionnelles | 62 000 |
Résultat exceptionnel | 136 000 |
Résultat net | 491 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41055215200010 | SA RHUMERIES AGRIC BELLEVUE MARIE GALA LIEU-DIT HABITATION LIEU DIT BELLEVUE 97140 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 90 83 80 44
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 00804 VRP
CANTORNE Jean-Claude nom d'usage : CANTORNE n'est plus Administrateur
DAMOISEAU Marie Michel Henry nom d'usage : DAMOISEAU n'est plus vice-président. DAMOISEAU Marie Michel Henry nom d'usage : DAMOISEAU n'est plus Administrateur. ALBERT Jean Marc Paul Gabriel nom d'usage : ALBERT n'est plus Administrateur
CLAVERIE-CASTETNAU Michel Jean Louis Henri nom d'usage : CLAVERIE-CASTETNAU n'est plus directeur général. DAMOISEAU Hubert Henri René nom d'usage : DAMOISEAU devient directeur général
FAVRE Michel nom d'usage : FAVRE n'est plus commissaire aux comptes suppléant
CLAVERIE-CASTETNAU Michel Jean Louis Henri nom d'usage : CLAVERIE-CASTETNAU n'est plus président du conseil d'administration. DUPIN Pierre-Christophe François Marie nom d'usage : DUPIN devient président du conseil d'administration. DUPIN Pierre-Christophe François Marie nom d'usage : DUPIN devient administrateur