M Jean RASCLE
Administrateur de SIGNATURE
M Jean RASCLE a 69 ans ( naissance en 1955), est Administrateur de la société SIGNATURE
M Jean RASCLE peut être contacté au siège de la société SIGNATURE par courrier à l'adresse SIGNATURE 29 AVENUE DE L INDUSTRIE 42390 VILLARS FRANCE, par téléphone au 04Â 77Â 35Â 55Â 64 ou par fax au 04Â 77Â 35Â 54Â 60
La société SIGNATURE est principalement dirigée par M Jean RASCLE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société SIGNATURE est immatriculée au . Elle a été crée le et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41072611100058.
Anciens dirigeants :
- M Christophe CHASTEL, Président (1967) du 02 septembre 2008 au 17 octobre 2014
- M Jean OVIGUIAN, Administrateur (1939) du 27 juillet 2004 au 02 septembre 2008
- M Jean RASCLE, Président du conseil d`administration (1955) du 27 juillet 2004 au 02 septembre 2008
- M Jean RASCLE, Directeur général (1955) du 21 septembre 2004 au 02 septembre 2008
- M Jean RASCLE, Administrateur (1955) du 22 août 2006 au 02 septembre 2008
- M Paul BLANIE, Administrateur (1963) du 22 août 2006 au 02 septembre 2008
Dirigeants personne morale:
- AMC INVEST, Président depuis le 17 octobre 2014
- MAZARS ALIX, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 juin 2015
- CB ELECTRONIQUE, Administrateur du 27 juillet 2004 au 22 août 2006
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 18 mars 2018 : Société à responsabilité limitée AMC INVEST n'est plus président. CHASTEL Christophe Joseph Robert nom d'usage : CHASTEL devient président)
- 31 mai 2018 : SPINELLI Olivier René Vincent nom d'usage : SPINELLI devient directeur général)
- 10 septembre 2020 : MATHON Julien Jacques Daniel nom d'usage : MATHON devient directeur général)
- 18 juillet 2021 : Sté par actions simplifiée MAZARS ENTREPRENEURS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PRORIOL Raphaëlle nom d'usage : FAURE n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
29 AV DE L INDUSTRIE
42390 VILLARS
Téléphone : 04Â 77Â 35Â 55Â 64 Société
SIGNATURE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SIGNATURE | |
Entrepreneurs individuels | SIGNATURE | |
Identifiant de l'entreprise | 410726111 | |
Numéro interne du siège | 00058 | |
Adresse | 29 AV DE L INDUSTRIE 42390 VILLARS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 90 698,60 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 27 décembre 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 361 006,00 | |
Résultat net | 1 861,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 251 296 |
Immobilisation incorporelle | 227 293 |
Immobilisation corporelle | 18 503 |
Immobilisation financière | 5 500 |
Actif circulant net | 278 421 |
Stock | 67 861 |
Avance | 0 |
Créance | 174 059 |
Placement | 36 501 |
Total Actif | 529 717 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 110 844 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 418 875 |
Total Passif | 529 717 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 361 006 |
Produit d'exploitation | 376 132 |
Charge d'exploitation | 410 586 |
Résultat d'exploitation | -34 454 |
Produit financier net | 11 |
Charge financière | 3 312 |
Résultat financier | -3 301 |
Résultat courrant | -37 755 |
Produit exceptionnel | 8 623 |
Charges exceptionnelles | 2 823 |
Résultat exceptionnel | 5 800 |
Résultat net | 1 861 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41072611100058 | SIGNATURE 29 AVENUE DE L INDUSTRIE 42390 VILLARS FRANCE |
41072611100058 | SIGNATURE 29 AVENUE DE L INDUSTRIE 42390 VILLARS FRANCE |
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président du conseil d'administration : CHASTEL ChristopheDirecteur général : CHASTEL Christophe. Administrateur : RASCLE Jean Lucien. Administrateur : BLANIE Paul Louis Michel. Administrateur : CHASTEL Christophe. Commissaire aux comptes titulaire : ALIX Jean Pierre. Commissaire aux comptes suppléant : DUCHAMPT Christine.
Président de la société : CHASTEL Christophe. Commissaire aux comptes titulaire : ALIX Jean Pierre. Commissaire aux comptes suppléant : DUCHAMPT Christine.
Président : CHASTEL Christophe Commissaire aux comptes titulaire : ALIX ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : DUCHAMPT Christine
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ALIX modification le 15 Octobre 2014 Président : AMC INVEST en fonction le 15 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : PRORIOL Raphaëlle en fonction le 15 Octobre 2014
Société à responsabilité limitée AMC INVEST n'est plus président. CHASTEL Christophe Joseph Robert nom d'usage : CHASTEL devient président
SPINELLI Olivier René Vincent nom d'usage : SPINELLI devient directeur général
Art. L.236-14 du code de commerce
MATHON Julien Jacques Daniel nom d'usage : MATHON devient directeur général
Sté par actions simplifiée MAZARS ENTREPRENEURS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PRORIOL Raphaëlle nom d'usage : FAURE n'est plus commissaire aux comptes suppléant