M Dirk SCALONGNE
Administrateur de ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE
M Dirk SCALONGNE a 75 ans ( naissance en 1949), est Administrateur de la société ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE
M Dirk SCALONGNE peut être contacté au siège de la société ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE par courrier à l'adresse ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE ABN AMRO COM FIN ABN AMRO CF ABN A 39 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE, par téléphone au 0141499393 ou par fax au 01Â 47Â 48Â 93Â 60
La société ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE est principalement dirigée par M Dirk SCALONGNE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres activ. serv. financiers sf assurance & c. de retraite, nca ,société de capital risque, club d'investissement, société de règlement d'assurance-viatique, placement de fonds
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6499Z (Autres activ. serv. financiers sf assurance & c. de retraite, nca), les activités sont :
- Autres activ. serv. financiers sf assurance & c. de retraite, nca
- les autres activités de services financiers consistant principalement en placements de fonds autres que les prêts :
- activités d'affacturage
La société ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/02/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41075086300020.
- M Adrianus VALK, Administrateur (1960) depuis le 29 juillet 2016
- M Adrianus VALK, Président du conseil d`administration (1960) depuis le 07 février 2017
- M Arben BORA, Directeur général (1965) depuis le 17 septembre 2011
- M Johannes VAN GENNIP, Administrateur (1957) depuis le 20 juin 2014
- M Reda BELHINOUS, Directeur général délégué (1968) depuis le 12 juillet 2013
- M Serge CLECH, Administrateur (1953) depuis le 20 juin 2014
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE est de 64 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Dirk SCALONGNE, Administrateur (1949) du 18 juin 2011 au 20 juin 2014
- M Gijsbrecht WILDEBOER, Président du conseil d`administration (1960) du 10 août 2004 au 17 avril 2007
- M Hendrik KLINKERT, Directeur général (1960) du 10 août 2004 au 26 février 2011
- M Jan HEUKENSFELDT, Président du conseil d`administration (1952) du 09 mai 2007 au 19 décembre 2009
- M Jan HEUKENSFELDT, Président du conseil d`administration (1952) du 19 décembre 2009 au 17 juillet 2010
- M Laurent BESAMAT, Administrateur (1961) du 07 août 2007 au 19 décembre 2009
- M Laurent BESAMAT, Administrateur (1961) du 19 décembre 2009 au 20 juin 2014
- M Lucas MANNAERTS, Président du conseil d`administration (1969) du 17 juillet 2010 au 07 février 2017
- M Michel LE HIR, Directeur général délégué (1956) du 17 mai 2005 au 17 avril 2007
- M Olivier ROCARD, Directeur général délégué (1970) du 07 août 2007 au 01 avril 2008
- M Regis COUE, Directeur général délégué (1967) du 19 décembre 2009 au 12 juillet 2013
- M Thierry ROUGEOT, Directeur général délégué (1969) du 01 avril 2008 au 19 décembre 2009
Dirigeants personne morale:
- ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE HOLDING B V, Administrateur depuis le 07 juin 2014
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 décembre 2015
- PICARLE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 décembre 2015
- ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE HOLDING B V, Administrateur du 26 février 2011 au 07 juin 2014
- IFN GROUP B V, Administrateur du 19 décembre 2009 au 26 février 2011
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE | |
Entrepreneurs individuels | ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 410750863 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 39 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 avril 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 20 000 015,09 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 28 janvier 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2009 ) | 6 406 000,00 | |
Résultat net | 12 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6499Z : Autres activ. serv. financiers sf assurance & c. de retraite, nca | |
Activité principale de l'entreprise | 6499Z : Autres activ. serv. financiers sf assurance & c. de retraite, nca | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | |
Synonyme | société de capital risque, club d'investissement, société de règlement d'assurance-viatique, placement de fonds |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2009 |
Actif immobilisé | 120 294 000 |
Immobilisation incorporelle | 172 000 |
Immobilisation corporelle | 80 000 |
Immobilisation financière | 120 042 000 |
Actif circulant net | 8 293 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 867 000 |
Placement | 7 426 000 |
Total Actif | 128 588 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 21 766 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 2 000 |
Dette | 106 820 000 |
Total Passif | 128 588 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 406 000 |
Produit d'exploitation | 7 323 000 |
Charge d'exploitation | 6 877 000 |
Résultat d'exploitation | 446 000 |
Produit financier net | 8 000 |
Charge financière | 442 000 |
Résultat financier | -434 000 |
Résultat courrant | 12 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 12 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41075086300020 | ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE ABN AMRO COM FIN ABN AMRO CF ABN A 39 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02717 Entreprises techniques au service création événement
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 00478 Sociétés financières
Directeur général : KLINKERT Hendrik modification le 13 Avril 2005. Administrateur : IFN GROUP B. V. représenté par COX Anthony Norman en fonction le 03 Février 1997. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST& YOUNG en fonction le 03 Février 1997. Commissaire aux comptes suppléant : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE en fonction le 03 Février 1997. Président du conseil d'administration et administrateur : HEUKENSFELDT JANSEN Jan Berent en fonction le 21 Mars 2007. Administrateur : BESAMAT Laurent Eric en fonction le 10 Juillet 2007. Directeur général délégué : ROUGEOT Thierry en fonction le 26 Février 2008.
Directeur général : KLINKERT Hendrik modification le 13 Avril 2005 Administrateur : IFN GROUP B. V. représenté par COX Anthony Norman en fonction le 03 Février 1997 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG en fonction le 03 Février 1997 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE en fonction le 03 Février 1997 Président du conseil d'administration et administrateur : HEUKENSFELDT JANSEN Jan Berent en fonction le 21 Mars 2007 Administrateur : BESAMAT Laurent Eric en fonction le 10 Juillet 2007 Directeur général délégué : COUE Regis en fonction le 10 Décembre 2009
Directeur général : KLINKERT Hendrik modification le 13 Avril 2005 Administrateur : IFN GROUP B. V. représenté par COX Anthony Norman en fonction le 03 Février 1997 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG en fonction le 03 Février 1997 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE en fonction le 03 Février 1997 Administrateur : BESAMAT Laurent Eric en fonction le 10 Juillet 2007 Directeur général délégué : COUE Regis en fonction le 10 Décembre 2009 Président du conseil d'administration et administrateur : MANNAERTS Lucas en fonction le 13 Juillet 2010
Administrateur : ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE HOLDING B. V. représenté par COX Anthony Norman modification le 18 Février 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG en fonction le 03 Février 1997 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE en fonction le 03 Février 1997 Administrateur : BESAMAT Laurent Eric en fonction le 10 Juillet 2007 Directeur général : COUE Regis modification le 18 Février 2011 Président du conseil d'administration et administrateur : MANNAERTS Lucas en fonction le 13 Juillet 2010
Administrateur : ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE HOLDING B. V. représenté par COX Anthony Norman modification le 18 Février 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG en fonction le 03 Février 1997 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE en fonction le 03 Février 1997 Administrateur : BESAMAT Laurent Eric en fonction le 10 Juillet 2007 Directeur général : COUE Regis modification le 18 Février 2011 Président du conseil d'administration et administrateur : MANNAERTS Lucas en fonction le 13 Juillet 2010 Administrateur : SCALONGNE Dirk Maggiel en fonction le 15 Juin 2011
Administrateur : ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE HOLDING B. V. représenté par COX Anthony Norman modification le 18 Février 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG en fonction le 03 Février 1997 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE en fonction le 03 Février 1997 Administrateur : BESAMAT Laurent Eric en fonction le 10 Juillet 2007 Directeur général délégué : COUE Regis modification le 13 Septembre 2011 Président du conseil d'administration et administrateur : MANNAERTS Lucas en fonction le 13 Juillet 2010 Administrateur : SCALONGNE Dirk Maggiel en fonction le 15 Juin 2011 Directeur général et administrateur : BORA Arben en fonction le 13 Septembre 2011
Administrateur : ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE HOLDING B. V. représenté par COX Anthony Norman modification le 18 Février 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG en fonction le 03 Février 1997 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE en fonction le 03 Février 1997 Administrateur : BESAMAT Laurent Eric en fonction le 10 Juillet 2007 Président du conseil d'administration Administrateur : MANNAERTS Lucas en fonction le 13 Juillet 2010 Administrateur : SCALONGNE Dirk Maggiel en fonction le 15 Juin 2011 Directeur général Administrateur : BORA Arben en fonction le 13 Septembre 2011
Administrateur : ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE HOLDING B. V. représenté par COX Anthony Norman modification le 18 Février 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG en fonction le 03 Février 1997 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE en fonction le 03 Février 1997 Administrateur : BESAMAT Laurent Eric en fonction le 10 Juillet 2007 Président du conseil d'administration Administrateur : MANNAERTS Lucas en fonction le 13 Juillet 2010 Administrateur : SCALONGNE Dirk Maggiel en fonction le 15 Juin 2011 Directeur général Administrateur : BORA Arben en fonction le 13 Septembre 2011 Directeur général délégué : BELHINOUS Reda en fonction le 10 Juillet 2013
Administrateur : ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE HOLDING B. V. représenté par BRUGMAN Sébastien modification le 05 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 05 Juin 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE en fonction le 03 Février 1997 Administrateur : BESAMAT Laurent Eric en fonction le 10 Juillet 2007 Président du conseil d'administration Administrateur : MANNAERTS Lucas en fonction le 13 Juillet 2010 Administrateur : SCALONGNE Dirk Maggiel en fonction le 15 Juin 2011 Directeur général Administrateur : BORA Arben en fonction le 13 Septembre 2011 Directeur général délégué : BELHINOUS Reda en fonction le 10 Juillet 2013
Administrateur : ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE HOLDING B. V. représenté par BRUGMAN Sébastien modification le 05 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 05 Juin 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE en fonction le 03 Février 1997 Président du conseil d'administration Administrateur : MANNAERTS Lucas en fonction le 13 Juillet 2010 Directeur général Administrateur : BORA Arben en fonction le 13 Septembre 2011 Directeur général délégué : BELHINOUS Reda en fonction le 10 Juillet 2013 Administrateur : CLECH Serge en fonction le 18 Juin 2014 Administrateur : VAN GENNIP Johannes en fonction le 18 Juin 2014
Administrateur : ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE HOLDING B. V. représenté par BRUGMAN Sébastien modification le 05 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 05 Juin 2014 Président du conseil d'administration Administrateur : MANNAERTS Lucas en fonction le 13 Juillet 2010 Directeur général Administrateur : BORA Arben en fonction le 13 Septembre 2011 Directeur général délégué : BELHINOUS Reda en fonction le 10 Juillet 2013 Administrateur : CLECH Serge en fonction le 18 Juin 2014 Administrateur : VAN GENNIP Johannes en fonction le 18 Juin 2014 Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 18 Décembre 2015
Administrateur : ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE HOLDING B. V. représenté par BRUGMAN Sébastien modification le 05 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 05 Juin 2014 Président du conseil d'administration Administrateur : MANNAERTS Lucas en fonction le 13 Juillet 2010 Directeur général Administrateur : BORA Arben en fonction le 13 Septembre 2011 Directeur général délégué : BELHINOUS Reda en fonction le 10 Juillet 2013 Administrateur : CLECH Serge en fonction le 18 Juin 2014 Administrateur : VAN GENNIP Johannes en fonction le 18 Juin 2014 Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 18 Décembre 2015 Administrateur : VALK Adrianus Willem en fonction le 27 Juillet 2016
Administrateur : ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE HOLDING B. V. représenté par BRUGMAN Sébastien modification le 05 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 05 Juin 2014 ; Directeur général Administrateur : BORA Arben en fonction le 13 Septembre 2011 ; Directeur général délégué : BELHINOUS Reda en fonction le 10 Juillet 2013 ; Administrateur : CLECH Serge en fonction le 18 Juin 2014 ; Administrateur : VAN GENNIP Johannes en fonction le 18 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 18 Décembre 2015 ; Président du conseil d'administration Administrateur : VALK Adrianus Willem modification le 03 Février 2017
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 05 Juin 2014 ; Directeur général : BELHINOUS Reda modification le 27 Septembre 2017 ; Administrateur : VAN GENNIP Johannes en fonction le 18 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 18 Décembre 2015 ; Président du conseil d'administration Administrateur : VALK Adrianus Willem modification le 03 Février 2017 ; Directeur général délégué : ROBIN Gaël en fonction le 27 Septembre 2017 ; Administrateur : GONEN Ido en fonction le 14 Mars 2018
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 05 Juin 2014 ; Directeur général délégué : BELHINOUS Reda modification le 14 Mars 2018 ; Administrateur : VAN GENNIP Johannes en fonction le 18 Juin 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : PICARLE ET ASSOCIES en fonction le 18 Décembre 2015 ; Président du conseil d'administration Administrateur : VALK Adrianus Willem modification le 03 Février 2017 ; Administrateur : GONEN Ido en fonction le 14 Mars 2018 ; Directeur général : DE LIEFDE Arjan en fonction le 14 Mars 2018
Art. L.236-15 du code de commerce