M Frederic TOURAILLE
Gérant de NMTV
M Frederic TOURAILLE a 51 ans ( naissance en 1971), est Gérant de la société NMTV
M Frederic TOURAILLE peut être contacté au siège de la société NMTV par courrier à l'adresse NMTV 214 BOULEVARD DU MERCANTOUR 06200 NICE FRANCE, par téléphone au 04Â 93Â 18Â 27Â 14
La société NMTV est principalement dirigée par M Frederic TOURAILLE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de presse ,agence de presse
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6391Z (Activités des agences de presse), les activités sont :
- Activités des agences de presse
- les activités des agences de presse, c'est-à -dire la collecte, la synthèse et la communication aux médias d'informations écrites, photographiques et audiovisuelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des photojournalistes indépendants (cf74.20Z)
- les activités des journalistes indépendants (cf90.03B)
La société NMTV est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/02/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41103266700015.
- M Denis CARREAUX, Gérant non associé (1970) depuis le 03 octobre 2015
Anciens dirigeants :
- M Christian THEODOSE, Gérant (1946) du 19 janvier 2005 au 08 mars 2005
- M Dominique BERNARD, Gérant (1955) du 14 novembre 2013 au 27 décembre 2014
- M Eliane LUCIANO, Gérant non associé (1958) du 27 décembre 2014 au 26 septembre 2015
- M Frederic TOURAILLE, Gérant (1971) du 13 mars 2007 au 04 juin 2011
- M Frederic TOURAILLE, Gérant (1971) du 04 juin 2011 au 14 novembre 2013
- M Jean-Pierre DECAUDAIN, Gérant (1943) du 05 avril 2005 au 13 mars 2007
- M Robert NAMIAS, Gérant non associé (1944) du 26 septembre 2015 au 03 octobre 2015
Dirigeants personne morale:
214 BD DU MERCANTOUR
06200 NICE
Téléphone : 04Â 93Â 18Â 27Â 14 Société
NMTV
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NMTV | |
Entrepreneurs individuels | NMTV | |
Identifiant de l'entreprise | 411032667 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 214 BD DU MERCANTOUR 06200 NICE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 20 février 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 20 février 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 969 967,00 | |
Résultat net | -263 976,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6391Z : Activités des agences de presse | |
Activité principale de l'entreprise | 6391Z : Activités des agences de presse | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Activités des agences de presse | |
Synonyme | agence de presse | |
Principal | agence de presse |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 13 537 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 11 786 |
Immobilisation financière | 1 751 |
Actif circulant net | 187 507 |
Stock | 0 |
Avance | 159 |
Créance | 138 228 |
Placement | 49 120 |
Total Actif | 201 046 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 21 908 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 40 000 |
Dette | 139 138 |
Total Passif | 201 046 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 969 967 |
Produit d'exploitation | 981 858 |
Charge d'exploitation | 761 870 |
Résultat d'exploitation | 219 988 |
Produit financier net | 327 |
Charge financière | 25 |
Résultat financier | 302 |
Résultat courrant | 220 290 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 442 915 |
Résultat exceptionnel | -442 915 |
Résultat net | -263 976 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41103266700015 | NMTV 214 BOULEVARD DU MERCANTOUR 06200 NICE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 93 92 87 87 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nice.fr.
Les greffiers sont : BAILET Bernard , BAILET Louis , CIGNETTI Dominique , BAILET-DUPUY Florence
Le greffe est ouvert De 9h à 12h et de 13h30 à 15h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01480 Journalistes
Gérant : TOURAILLE Frédéric Jean Paul en fonction le 13 Février 2007 Associé : STE SOCODIS en fonction le 24 Juillet 2013 Associé : NICE-MATIN en fonction le 24 Juillet 2013
Associé : STE SOCODIS en fonction le 24 Juillet 2013 Associé : NICE-MATIN en fonction le 24 Juillet 2013 Gérant : BERNARD Dominique Marie-Joseph en fonction le 12 Novembre 2013
Associé : NICE MATIN en fonction le 23 Décembre 2014 Associé : AZUR DISTRIBUTION en fonction le 23 Décembre 2014 Gérant non associé : BARTHE Eliane en fonction le 23 Décembre 2014
Associé : NICE MATIN en fonction le 23 Décembre 2014 Associé : AZUR DISTRIBUTION en fonction le 23 Décembre 2014 Gérant non associé : NAMIAS Robert Lionel en fonction le 24 Septembre 2015
Associé : NICE MATIN en fonction le 23 Décembre 2014 Associé : AZUR DISTRIBUTION en fonction le 23 Décembre 2014 Gérant non associé : CARREAUX Denis en fonction le 01 Octobre 2015
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Me Huertas Xavier 1 Rue Lamartine 06000 Nice et la SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me Maurice PICARD 22 rue du Cordier 01000 BOURG EN BRESSE avec les pouvoirs : surveillance, mandataire judiciaire SCP Pellier représentée par Me Marie Sophie Pellier 41 Boulevard Carabacel 06000 Nice et la SCP BTSG2 prise en la personne de Me Denis GASNIER 51 rue Maréchal Joffre 06000 NICE.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 3 mois nommant Commissaire à l'exécution du plan SELARL Xavier Huertas & Associes prise en la personne de Me Xavier Huertas 1 Rue Lamartine CS 81041 06050 Nice.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai de quinze jours à compter de la présente publication.