MME Dominique BESSON
Gérant de SCM GPE MEDICAL CLINIQUE ARMOR RADIOLOGI
MME Dominique BESSON a 54 ans ( naissance en 1968), elle est Gérant de la société SCM GPE MEDICAL CLINIQUE ARMOR RADIOLOGI
MME Dominique BESSON peut être contacté au siège de la société SCM GPE MEDICAL CLINIQUE ARMOR RADIOLOGI par courrier à l'adresse SCM GPE MEDICAL CLINIQUE ARMOR RADIOLO 21 RUE DU VIEUX SEMINAIRE 22000 ST BRIEUC FRANCE, par téléphone au 0296781785 ou par fax au 02Â 96Â 78Â 17Â 85
La société SCM GPE MEDICAL CLINIQUE ARMOR RADIOLOGI est principalement dirigée par MME Dominique BESSON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SCM GPE MEDICAL CLINIQUE ARMOR RADIOLOGI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/03/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41119869000017.
Anciens dirigeants :
- M Ali HASBINI, Gérant (1965) du 26 décembre 2007 au 29 mai 2013
- M Bernard MARQUE, Co-gérant (1955) du 26 décembre 2007 au 06 avril 2012
- M Bernard MARQUE, Gérant (1955) du 06 avril 2012 au 29 mai 2013
- M Bruno LAMEZEC, Gérant (1959) du 09 mars 2004 au 29 mai 2013
- M Bruno OLIVAUD, Gérant (1954) du 09 mars 2004 au 26 décembre 2007
- M Bruno OLIVAUD, Gérant (1954) du 06 avril 2012 au 29 mai 2013
- M Dominique BESSON, Co-gérant (1968) du 26 décembre 2007 au 06 avril 2012
- M Francois-Jacques PASCAL, Gérant (1948) du 09 mars 2004 au 29 mai 2013
- M Louis BERNARD, Gérant (1958) du 09 mars 2004 au 26 décembre 2007
- M Louis-Marie BERNARD, Gérant (1958) du 06 avril 2012 au 29 mai 2013
- M Olivier MARCHI, Gérant (1967) du 09 mars 2004 au 26 décembre 2007
- M Olivier MARCHI, Gérant (1967) du 06 avril 2012 au 29 mai 2013
- M Pierre ETIENNE, Gérant (1959) du 09 mars 2004 au 26 décembre 2007
- M Pierre-Luc ETIENNE, Gérant (1959) du 06 avril 2012 au 29 mai 2013
- MME Anne-Claire HARDY, Gérant (1964) du 09 mars 2004 au 29 mai 2013
- MME Dominique BESSON, Gérant (1968) du 06 avril 2012 au 29 mai 2013
- MME Laurence LEROYER, Gérant (1967) du 09 mars 2004 au 26 décembre 2007
- MME Laurence LEROYER, Gérant (1967) du 06 avril 2012 au 29 mai 2013
- MME Patricia PROVOST, Gérant (1969) du 09 mars 2004 au 26 décembre 2007
- MME Patricia PROVOST, Gérant (1969) du 06 avril 2012 au 29 mai 2013
Dirigeants personne morale:
- CLINIQUE ARMORICAINE DE RADIOLOGIE, Gérant depuis le 06 avril 2012
- GROUPE MEDICAL DE LA CLINIQUE ARMORICAINE DE RADIOLOGIE, Gérant depuis le 29 mai 2013
21 RUE DU VIEUX SEMINAIRE
22000 SAINT BRIEUC
Téléphone : 0296781785 Société
SCM GPE MEDICAL CLINIQUE ARMOR RADIOLOGI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM GPE MEDICAL CLINIQUE ARMOR RADIOLOGI | |
Entrepreneurs individuels | SCM GPE MEDICAL CLINIQUE ARMOR RADIOLOGI | |
Identifiant de l'entreprise | 411198690 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 21 RUE DU VIEUX SEMINAIRE 22000 SAINT BRIEUC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 27 février 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 27 février 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
41119869000017 | SCM GPE MEDICAL CLINIQUE ARMOR RADIOLO 21 RUE DU VIEUX SEMINAIRE 22000 ST BRIEUC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 96 33 68 92
Les greffiers sont : TEPHO Loïc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Gérant(e) : PASCAL Francois-Jacques Jean-Marie. Gérant(e) : OLIVAUD Bruno Marie-Joseph. Gérant(e) : BERNARD Louis-Marie Jacques. Gérant(e) : ETIENNE Pierre-Luc. Gérant(e) : MARCHI Olivier Robert. Gérant(e) : LEROYER Laurence Marie-Elisabeth Juliette né(e) MONVOISIN. Gérant(e) : LAMEZEC Bruno. Gérant(e) : HARDY Anne-Claire Isabelle né(e) BESSARD. Gérant(e) : PROVOST Patricia Odile Marie né(e) BURBAN. Gérant(e) : HASBINI Ali. Gérant(e) : BESSON Dominique Irma Marie-José. Gérant(e) : MARQUE Bernard Yves Georges.
modification relative aux personnes dirigeantes, HASBINI (Ali), gérant, BESSON (Dominique) gérante, MARQUE (Bernard, Yves, Georges) gérant.
Gérant(e) : PASCAL Francois-Jacques, Jean-Marie Gérant(e) : OLIVAUD Bruno, Marie-Joseph Gérant(e) : BERNARD Louis-Marie, Jacques Gérant(e) : ETIENNE Pierre-Luc Gérant(e) : MARCHI Olivier, Robert Gérant(e) : LEROYER Laurence, Marie-Elisabeth, Juliette né(e) MONVOISIN Gérant(e) : LAMEZEC Bruno Gérant(e) : HARDY Anne-Claire, Isabelle né(e) BESSARD Gérant(e) : PROVOST Patricia, Odile, Marie né(e) BURBAN Gérant(e) : HASBINI Ali Gérant(e) : BESSON Dominique, Irma, Marie-José Gérant(e) : MARQUE Bernard, Yves, Georges Gérant associé : CLINIQUE ARMORICAINE DE RADIOLOGIE (SASU)