M Gerard NETTER
Président-directeur général de AGENCE NETTER
M Gerard NETTER a 96 ans ( naissance en 1926), est Président-directeur général de la société AGENCE NETTER
M Gerard NETTER peut être contacté au siège de la société AGENCE NETTER par courrier à l'adresse AGENCE NETTER 66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 0153839393 ou par fax au 01 45 63 73 14
La société AGENCE NETTER est principalement dirigée par M Gerard NETTER qui en est Président-directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4634Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- le commerce de gros de boissons alcoolisées
- le commerce de gros de boissons non alcoolisées
Mais sont exclues les activités :
- le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf11.01Z, 11.02A et 11.02B)
La société AGENCE NETTER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/03/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41121885200027.
- M Dominique NETTER, Président (1959) depuis le 06 avril 2004
- M Frederic VILLIERS MORIAME, Commissaire aux comptes titulaire (1958) depuis le 04 octobre 2016
- M Louis NETTER, Directeur général (1926) depuis le 07 décembre 2012
- MME Nadine VILLENEUVE, Commissaire aux comptes suppléant (1942) depuis le 04 octobre 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société AGENCE NETTER est de 76 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 96 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gerard NETTER, Président-directeur général (1926) du 06 avril 2004 au 06 août 2011
- M Wilfrid BASILLE, Administrateur (1962) du 06 avril 2004 au 28 février 2006
Dirigeants personne morale:
- CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 04 octobre 2016
- COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION ET D`AUDIT - (SARL), Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 octobre 2016
66 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS 8
Téléphone : 0153839393 Société
AGENCE NETTER
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AGENCE NETTER | |
Entrepreneurs individuels | AGENCE NETTER | |
Identifiant de l'entreprise | 411218852 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 30 décembre 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 100 millions à moins de 200 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2010) | 85 058 000,00 | |
Résultat net | 3 793 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité principale de l'entreprise | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité principale | 4634Z | |
Première activité | 4634Z | |
Deuxième activité | 8299Z | |
Troisième activité | 4637Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros | |
Principal | vendeur de boissons en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 9 902 000 |
Immobilisation incorporelle | 479 000 |
Immobilisation corporelle | 2 751 000 |
Immobilisation financière | 6 672 000 |
Actif circulant net | 34 944 000 |
Stock | 527 000 |
Avance | 0 |
Créance | 18 670 000 |
Placement | 15 748 000 |
Total Actif | 44 847 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 24 490 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 394 000 |
Dette | 19 963 000 |
Total Passif | 44 847 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 85 058 000 |
Produit d'exploitation | 87 329 000 |
Charge d'exploitation | 82 184 000 |
Résultat d'exploitation | 5 145 000 |
Produit financier net | 163 000 |
Charge financière | 109 000 |
Résultat financier | 54 000 |
Résultat courrant | 5 199 000 |
Produit exceptionnel | 1 174 000 |
Charges exceptionnelles | 790 000 |
Résultat exceptionnel | 384 000 |
Résultat net | 3 793 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41121885200027 | AGENCE NETTER 66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE |
41121885200027 | AGENCE NETTER 66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01536 Distributeurs conseils hors domicile de boissons
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 00804 VRP