M Alain MAUBLANC
Directeur général délégué de GARAGE BAISI SERENICAR OULLINS
M Alain MAUBLANC a 65 ans ( naissance en 1957), est Directeur général délégué de la société GARAGE BAISI SERENICAR OULLINS
M Alain MAUBLANC peut être contacté au siège de la société GARAGE BAISI SERENICAR OULLINS par courrier à l'adresse GARAGE BAISI SERENICAR OULLINS 46 RUE LOUIS AULAGNE 69600 OULLINS FRANCE, par téléphone au 04Â 78Â 61Â 05Â 05
La société GARAGE BAISI SERENICAR OULLINS est principalement dirigée par M Alain MAUBLANC qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers ,garage, garagiste, réparateur de véhicules automobiles, réparateur de voitures
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4520A (Entretien et réparation de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
- Les activités relevant de cette sous-classe NAF s'appliquent aux véhicules dont la vente est décrite dans la sous-classe NAF 45.11Z.
Mais sont exclues les activités :
- les services de remorquage et d'assistance routière (cf52.21Z)
La société GARAGE BAISI SERENICAR OULLINS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/03/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41149507000020.
- M Franck ZAVATTA, Président (1973) depuis le 23 mai 2015
Anciens dirigeants :
- M Alain MAUBLANC, Directeur général délégué (1957) du 07 décembre 2004 au 19 janvier 2005
- M Alain MAUBLANC, Directeur général (1957) du 10 octobre 2006 au 31 mars 2016
- M Jacques HADJADJ, Président du conseil d`administration (1949) du 07 décembre 2004 au 10 octobre 2006
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 13 mars 2013 : MAUBLANC Alain nom d'usage : MAUBLANC n'est plus gérant. MAUBLANC Alain nom d'usage : MAUBLANC devient président.)
- 10 juin 2015 : ZAVATTA Franck Jérôme nom d'usage : ZAVATTA devient président. MAUBLANC Alain nom d'usage : MAUBLANC n'est plus président. MAUBLANC Alain nom d'usage : MAUBLANC devient directeur général.)
- 13 avril 2016 : MAUBLANC Alain nom d'usage : MAUBLANC n'est plus directeur général.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GARAGE BAISI SERENICAR OULLINS | |
Entrepreneurs individuels | GARAGE BAISI SERENICAR OULLINS | |
Identifiant de l'entreprise | 411495070 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 46 RUE LOUIS AULAGNE 69600 OULLINS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 avril 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 10 mars 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 098 000,00 | |
Résultat net | 785 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4520A : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4520A : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | garage, garagiste, réparateur de véhicules automobiles, réparateur de voitures | |
Principal | garagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 211 000 |
Immobilisation incorporelle | 52 000 |
Immobilisation corporelle | 156 000 |
Immobilisation financière | 4 000 |
Actif circulant net | 1 092 000 |
Stock | 48 000 |
Avance | 0 |
Créance | 857 000 |
Placement | 187 000 |
Total Actif | 1 303 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 548 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 755 000 |
Total Passif | 1 303 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 098 000 |
Produit d'exploitation | 1 105 000 |
Charge d'exploitation | 1 128 000 |
Résultat d'exploitation | -23 000 |
Produit financier net | 250 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | -25 000 |
Produit exceptionnel | 1 201 000 |
Charges exceptionnelles | 51 000 |
Résultat exceptionnel | 1 150 000 |
Résultat net | 785 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41149507000020 | GARAGE BAISI SERENICAR OULLINS 46 RUE LOUIS AULAGNE 69600 OULLINS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01090 Services de l'automobile
MAUBLANC Alain nom d'usage : MAUBLANC n'est plus gérant. MAUBLANC Alain nom d'usage : MAUBLANC devient président.
ZAVATTA Franck Jérôme nom d'usage : ZAVATTA devient président. MAUBLANC Alain nom d'usage : MAUBLANC n'est plus président. MAUBLANC Alain nom d'usage : MAUBLANC devient directeur général.
MAUBLANC Alain nom d'usage : MAUBLANC n'est plus directeur général.