MME Sophie BOURDET
Co-gérant de SCM DU PARTERRE
MME Sophie BOURDET a 49 ans ( naissance en 1975), elle est Co-gérant de la société SCM DU PARTERRE
MME Sophie BOURDET peut être contacté au siège de la société SCM DU PARTERRE par courrier à l'adresse SCM DU PARTERRE 552 AVENUE JEAN MOULIN 13880 VELAUX FRANCE, par téléphone au 0442879024
La société SCM DU PARTERRE est principalement dirigée par MME Sophie BOURDET qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SCM DU PARTERRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/04/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41189513900029.
- M Bruno KOSCIELNY, Co-gérant (1971) depuis le 20 novembre 2010
- M Franck ROCHE, Co-gérant (1979) depuis le 13 novembre 2012
- M Nicolas CHARDON, Co-gérant (1982) depuis le 13 novembre 2012
- MME Claire MELIH, Co-gérant (1981) depuis le 20 novembre 2010
- MME Valerie BREY, Co-gérant (1964) depuis le 20 novembre 2010
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SCM DU PARTERRE est de 49 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Claire MELIH, Co-gérant (1981) du 01 juillet 2008 au 20 novembre 2010
- MME Laurence MAYEN, Co-gérant (1973) du 19 janvier 2005 au 15 novembre 2005
- MME Sophie BOURDET, Co-gérant (1975) du 15 novembre 2005 au 01 juillet 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM DU PARTERRE | |
Entrepreneurs individuels | SCM DU PARTERRE | |
Identifiant de l'entreprise | 411895139 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 552 AV JEAN MOULIN 13880 VELAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 25 juillet 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 23 avril 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
41189513900029 | SCM DU PARTERRE 552 AVENUE JEAN MOULIN 13880 VELAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 90 56 03 56 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-salondeprovence.fr.
Les greffiers sont : PORTAY Denis , PORTAY Floriane , VILLARON Alexandra
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Co-Gérant : MELIH Claire EmilieCo-Gérant : VERBASCO Laurent, Henri, Andrée. Co-Gérant : BREY Valérie, Gisèle né(e) ORDANO. Co-Gérant : KOSCIELNY Bruno Alfred Roger.
Co-Gérant : MELIH Claire, Emilie Co-Gérant : BREY Valérie, Gisèle né(e) ORDANO Co-Gérant : KOSCIELNY Bruno, Alfred, Roger
Co-Gérant : MELIH Claire, Emilie Co-Gérant : BREY Valérie, Gisèle né(e) ORDANO Co-Gérant : KOSCIELNY Bruno, Alfred, Roger Co-Gérant : ROCHE Franck, Eric Co-Gérant : CHARDON Nicolas
Gérant : MELIH Claire, Emilie ; Gérant : BREY Valérie, Gisèle né(e) ORDANO ; Gérant : KOSCIELNY Bruno, Alfred, Roger ; Gérant : CHARDON Nicolas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BLAIS Julien, Maxime, Thibaud
Gérant, Associé : CHARDON Nicolasà; Gérant, Associé : BLAIS Julien, Maxime, Thibaudà; Gérant, Associé : BREY Valérie, Gisèleà; Gérant, Associé : KOSCIELNY Bruno Alfred Roger