M Thierry GROUALLE
Président de SOCIETE LALLAIN AUTOMOBILE
M Thierry GROUALLE a 58 ans ( naissance en 1966), est Président de la société SOCIETE LALLAIN AUTOMOBILE
M Thierry GROUALLE peut être contacté au siège de la société SOCIETE LALLAIN AUTOMOBILE par courrier à l'adresse SOCIETE LALLAIN AUTOMOBILE LALLAIN ROUTE NATIONALE 43 22 T AVENUE DE LA REPUBLIQUE 62950 NOYELLES GODAULT FRANCE
La société SOCIETE LALLAIN AUTOMOBILE est principalement dirigée par M Thierry GROUALLE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société SOCIETE LALLAIN AUTOMOBILE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/05/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41195028000064.
- M Olivier SMAGUE, Commissaire aux comptes suppléant (1973) depuis le 10 décembre 2015
- M Thierry GROUALLE, Président (1966) depuis le 25 février 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE LALLAIN AUTOMOBILE est de 55 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine GUILLOU, Directeur général (1964) du 10 décembre 2015 au 25 février 2016
- M Herve MIRALLES, Directeur général (1970) du 10 décembre 2015 au 25 février 2016
- M Jacques DELAUME, Président (1942) du 28 septembre 2004 au 14 août 2007
- M Roger MUNOS, Directeur général (1948) du 10 avril 2007 au 14 août 2007
- M Thierry ALBRECH, Directeur général (1972) du 20 août 2013 au 21 mai 2015
- M Vincent SELOSSE, Directeur général (1962) du 02 décembre 2008 au 13 septembre 2013
Dirigeants personne morale:
- COMEXPERT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 décembre 2015
- SALUSTRO REYDEL SA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 mai 2015
- SOCIETE KPMG, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 mai 2015
- SA MSA GROUPE, Président du 14 août 2007 au 20 août 2013
- SAS MSA GROUPE, Président du 20 août 2013 au 10 décembre 2015
- SAS MSA GROUPE, Président du 10 décembre 2015 au 25 février 2016
22 AV DE LA REPUBLIQUE
62950 NOYELLES GODAULT
Téléphone : Société
SOCIETE LALLAIN AUTOMOBILE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE LALLAIN AUTOMOBILE | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE LALLAIN AUTOMOBILE | |
Identifiant de l'entreprise | 411950280 | |
Numéro interne du siège | 00064 | |
Adresse | RUE DE L ABREGAIN 62800 LIEVIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 23 juin 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 3 110 109,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 25 décembre 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 19 980 000,00 | |
Résultat net | -634 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale | 4511Z | |
Première activité | 4511Z | |
Deuxième activité | 4531Z | |
Troisième activité | 4532Z | |
Quatrième activité | 4730Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 686 000 |
Immobilisation incorporelle | 92 000 |
Immobilisation corporelle | 487 000 |
Immobilisation financière | 108 000 |
Actif circulant net | 5 854 000 |
Stock | 3 655 000 |
Avance | 10 000 |
Créance | 2 187 000 |
Placement | 3 000 |
Total Actif | 6 541 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 576 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 10 000 |
Dette | 5 955 000 |
Total Passif | 6 541 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 19 980 000 |
Produit d'exploitation | 20 301 000 |
Charge d'exploitation | 20 834 000 |
Résultat d'exploitation | -533 000 |
Produit financier net | 200 |
Charge financière | 86 000 |
Résultat financier | -86 000 |
Résultat courrant | -618 000 |
Produit exceptionnel | 15 000 |
Charges exceptionnelles | 41 000 |
Résultat exceptionnel | -26 000 |
Résultat net | -634 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
nouveau président général : SELOSSE (Vincent), commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE SECOFINORD, nouveau commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, commissaire aux comptes suppléant partant : DHENIN (Régis), nouveau commissaire aux comptes suppléant : HUET (André).
Président : SA MSA GROUPE représenté par SCHULLER Alain Michel Directeur général : SELOSSE Vincent Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG (SA) Commissaire aux comptes suppléant : HUET André
Président : SA MSA GROUPE représenté par SCHULLER Alain, Michel Directeur général : SELOSSE Vincent Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG (SA) Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON (AFJ)
Président : SAS MSA GROUPE (SAS) représenté par SCHULLER Alain, Michel Directeur général : SELOSSE Vincent Directeur général : ALBRECH Thierry Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG (SA) Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON (AFJ)
Président : SAS MSA GROUPE (SAS) représenté par SCHULLER Alain, Michel Directeur général : ALBRECH Thierry Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG (SA) Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON (AFJ)
Président : SAS MSA GROUPE (SAS) représenté par SCHULLER Alain, Michel Directeur général : ALBRECH Thierry Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (AFJ)
Président : SAS MSA GROUPE (SAS) représenté par SCHULLER Alain, Michel Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SA)
Président : SAS MSA GROUPE (SAS) représenté par ZODO Jean-Marie Directeur général : MIRALLES Hervé Directeur général : GUILLOU Antoine Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG (SA) Commissaire aux comptes titulaire : COMEXPERT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SMAGUE Olivier
Président : GROUALLE Thierry Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG (SA) Commissaire aux comptes titulaire : COMEXPERT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SMAGUE Olivier
Président : CHLEBOWSKI Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG (SA) ; Commissaire aux comptes titulaire : COMEXPERT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SMAGUE Olivier
Président : CHLEBOWSKI Stéphane ; Directeur général : MAURIAUCOURT Tony ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG (SA) ; Commissaire aux comptes titulaire : COMEXPERT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : SMAGUE Olivier
Président : DAVID Frédéric ; Directeur général : MAURIAUCOURT Tony ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG (SA) ; Commissaire aux comptes titulaire : COMEXPERT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : SMAGUE Olivier
Président : DUCHEMIN Arnaud ; Directeur général : MAURIAUCOURT Tony ; Commissaire aux comptes titulaire : COMEXPERT ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL ; Commissaire aux comptes suppléant : SMAGUE Olivier
Président : DUCHEMIN Arnaud ; Directeur général : MERESSE Cédric ; Commissaire aux comptes titulaire : COMEXPERT ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL ; Commissaire aux comptes suppléant : SMAGUE Olivier
Président : DUCHEMIN Arnaudà; Directeur général : MERESSE Cédricà; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMGà; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Art. L.236-14 du code de commerce