M Jean-Claude NAVARRO
Co-gérant de SCI FREDLIE
M Jean-Claude NAVARRO a 74 ans ( naissance en 1948), est Co-gérant de la société SCI FREDLIE
M Jean-Claude NAVARRO peut être contacté au siège de la société SCI FREDLIE par courrier à l'adresse SCI FREDLIE 60 CHEMIN DU PARC DE SERVIANTIN 38330 BIVIERS FRANCE
La société SCI FREDLIE est principalement dirigée par M Jean-Claude NAVARRO qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI FREDLIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/05/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41199945100031.
- MME Nathalie DE CARVALHO, Gérant (1973) depuis le 11 novembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Jean NAVARRO, Gérant (1948) du 19 janvier 2005 au 29 janvier 2008
- M Jean-Claude NAVARRO, Co-gérant (1948) du 29 janvier 2008 au 11 novembre 2016
- MME Nathalie DE CARVALHO, Associé-gérant (1973) du 29 janvier 2008 au 11 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 11 janvier 2008 : Modification de la désignation d'un dirigeant : gérant , nouvelle identité : NAVARRO Jean-Claude nom d'usage : NAVARRO Jean-Claude.. NAVARRO Nathalie Marie Maggy Anne nom d'usage : DE CARVALHO Nathalie devient gérant..)
- 02 décembre 2016 : NAVARRO Jean-Claude nom d'usage : NAVARRO n'est plus gérant)
60 CHE DU PARC DE SERVIANTIN
38330 BIVIERS
Téléphone : Société
SCI FREDLIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI FREDLIE | |
Entrepreneurs individuels | SCI FREDLIE | |
Identifiant de l'entreprise | 411999451 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 60 CHE DU PARC DE SERVIANTIN 38330 BIVIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 17 octobre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 08 avril 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
41199945100031 | SCI FREDLIE 60 CHEMIN DU PARC DE SERVIANTIN 38330 BIVIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Modification de la désignation d'un dirigeant : gérant , nouvelle identité : NAVARRO Jean-Claude nom d'usage : NAVARRO Jean-Claude.. NAVARRO Nathalie Marie Maggy Anne nom d'usage : DE CARVALHO Nathalie devient gérant..
NAVARRO Jean-Claude nom d'usage : NAVARRO n'est plus gérant