M Luc VERQUIN
Administrateur de FLALOM
M Luc VERQUIN a 50 ans ( naissance en 1972), est Administrateur de la société FLALOM
M Luc VERQUIN peut être contacté au siège de la société FLALOM par courrier à l'adresse FLALOM INTERMARCHE LOMME 219 RUE JEAN JAURES 59000 LILLE FRANCE, par téléphone au 0320920424 ou par fax au 03Â 20Â 92Â 82Â 03
La société FLALOM est principalement dirigée par M Luc VERQUIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société FLALOM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/07/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41318065400027.
- M Jean-Francois DESTAILLEUR, Président (1969) depuis le 16 décembre 2003
- MME Elodie DESTAILLEUR, Directeur général (1969) depuis le 23 décembre 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FLALOM est de 53 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 53 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francis DESTAILLEUR, Administrateur (1933) du 16 décembre 2003 au 23 décembre 2014
- M Georges VERQUIN, Administrateur (1944) du 16 décembre 2003 au 23 décembre 2014
- M Jean-Francois DESTAILLEUR, Administrateur (1969) du 16 décembre 2003 au 23 décembre 2014
- M Jean-Francois DESTAILLEUR, Directeur général (1969) du 26 octobre 2004 au 23 décembre 2014
- M Luc VERQUIN, Administrateur (1972) du 10 octobre 2009 au 23 décembre 2014
Dirigeants personne morale:
- CABINET BERSON ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 10 septembre 2015
- EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES AUDIT (en abrege ECA AUDIT), Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FLALOM | |
Entrepreneurs individuels | FLALOM | |
Identifiant de l'entreprise | 413180654 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 219 RUE JEAN JAURES LOMME 59160 LILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 26 septembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 25 juillet 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 18 629 000,00 | |
Résultat net | 383 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 910 000 |
Immobilisation incorporelle | 436 000 |
Immobilisation corporelle | 1 348 000 |
Immobilisation financière | 126 000 |
Actif circulant net | 1 538 000 |
Stock | 1 001 000 |
Avance | 0 |
Créance | 512 000 |
Placement | 25 000 |
Total Actif | 3 448 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 752 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 696 000 |
Total Passif | 3 448 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 18 629 000 |
Produit d'exploitation | 18 683 000 |
Charge d'exploitation | 18 655 000 |
Résultat d'exploitation | 27 000 |
Produit financier net | 13 000 |
Charge financière | 36 000 |
Résultat financier | -23 000 |
Résultat courrant | 5 000 |
Produit exceptionnel | 532 000 |
Charges exceptionnelles | 65 000 |
Résultat exceptionnel | 467 000 |
Résultat net | 383 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41318065400027 | FLALOM INTERMARCHE LOMME 219 RUE JEAN JAURES 59000 LILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Président du conseil d'administration et directeur général : DESTAILLEUR Jean-François Administrateur : VERQUIN Georges Administrateur : DESTAILLEUR Francis Administrateur : VERQUIN Luc Pierre Administrateur : DESTAILLEUR Jean-François Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : DECROOCQ Marie-Claire
modification du Président Destailleur, Jean-François, nomination du Directeur général : Verquin, nom d'usage : Destailleur, Elodie, modification de l'Administrateur Verquin, Georges, modification de l'Administrateur Destailleur, Francis, modification de l'Administrateur Verquin, Luc Pierre, modification de l'Administrateur Destailleur, Jean-François
modification du Commissaire aux comptes suppléant Decroocq, nom d'usage : Berson, Marie-Claire, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BERSON ET ASSOCIES