M Pascal PIERAERTS
Président de SDEL JANZE
M Pascal PIERAERTS a 55 ans ( naissance en 1969), est Président de la société SDEL JANZE
M Pascal PIERAERTS peut être contacté au siège de la société SDEL JANZE par courrier à l'adresse SDEL JANZE ZONE ARTISANALE LA CHAUVELIERE RUE SAINT EXUPERY BP 27 35150 JANZE FRANCE, par téléphone au 0299470103 ou par fax au 02Â 99Â 47Â 12Â 55
La société SDEL JANZE est principalement dirigée par M Pascal PIERAERTS qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société SDEL JANZE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/08/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41343488700019.
- M Pascal COMMON, Président (1959) depuis le 15 février 2017
Anciens dirigeants :
- M Jean-Luc LE GUEN, Président (1955) du 09 mai 2006 au 29 mai 2010
- M Michel LEBRETON, Président du conseil d`administration (1949) du 18 mai 2004 au 09 mai 2006
- M Pascal PIERAERTS, Président (1969) du 29 mai 2010 au 06 juin 2013
- M Philippe LE BOURDAIS, Président (1957) du 06 juin 2013 au 15 février 2017
Dirigeants personne morale:
- CABINET BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 février 2017
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 février 2017
RUE ST EXUPERY
35150 JANZE
Téléphone : 0299470103 Société
SDEL JANZE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SDEL JANZE | |
Entrepreneurs individuels | SDEL JANZE | |
Identifiant de l'entreprise | 413434887 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | RUE ST EXUPERY 35150 JANZE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 14 août 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 14 août 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 3 680 000,00 | |
Résultat net | 83,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale | 4222Z | |
Première activité | 4222Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 334 000 |
Immobilisation incorporelle | 50 000 |
Immobilisation corporelle | 284 000 |
Immobilisation financière | 410 |
Actif circulant net | 2 009 000 |
Stock | 36 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 265 000 |
Placement | 707 000 |
Total Actif | 2 342 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 718 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 464 000 |
Dette | 1 160 000 |
Total Passif | 2 342 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 680 000 |
Produit d'exploitation | 4 023 |
Charge d'exploitation | 3 870 |
Résultat d'exploitation | 153 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | -2 |
Résultat financier | 2 |
Résultat courrant | 155 |
Produit exceptionnel | 5 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 5 |
Résultat net | 83 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41343488700019 | SDEL JANZE ZONE ARTISANALE LA CHAUVELIERE RUE SAINT EXUPERY BP 27 35150 JANZE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président de la société : PIERAERTS Pascal Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS Président : LE BOURDAIS Philippe en fonction le 04 Juin 2013
CEGELEC INFRA BRETAGNE, 117 avenue Gros Malhon 35000 Rennes
à l\'attention du cédant, 117 avenue Gros Malhon La Donelière 35000 Rennes
Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS ; Président : COMMON Pascal Alain en fonction le 13 Février 2017
Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BEAS ; Président : COMMON Pascal Alain en fonction le 13 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 21 Septembre 2018