M Gabriel DELEU
Gérant de A.P.S. NUTRITION
M Gabriel DELEU a 78 ans ( naissance en 1944), est Gérant de la société A.P.S. NUTRITION
M Gabriel DELEU peut être contacté au siège de la société A.P.S. NUTRITION par courrier à l'adresse A P S NUTRITION RUE DE CRIQUIERS 60220 FORMERIE FRANCE
La société A.P.S. NUTRITION est principalement dirigée par M Gabriel DELEU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en céréales, vendeur de céréales en gros, grossiste en tabac, vendeur de tabac en gros, grossiste de tabac non manufacturé, vendeur de tabac non manufacturé en gros, grossiste de semences, vendeur de semences en
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4621Z (Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail), les activités sont :
- Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail
- le commerce de gros de céréales
- le commerce de gros de fruits oléagineux
- le commerce de gros de semences et de plants
- le commerce de gros de tabac non manufacturé
- le commerce de gros de laine sans traitement de celle-ci
- le commerce de gros d'aliments pour le bétail et d'autres matières premières agricoles
- le commerce de gros de matériaux, résidus et sous-produits utilisés pour la fabrication d'aliments pour animaux
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros des aliments pour animaux de compagnie (cf46.38B)
- le commerce de gros de fibres textiles (cf46.76Z)
- le commerce de gros de semences de fleurs (cf46.22Z)
La société A.P.S. NUTRITION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/02/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41369196500029.
- M Benoit VANDERSCHELDEN, Commissaire aux comptes suppléant (1960) depuis le 29 septembre 2016
- M Gwijde VERSELE, Gérant non associé (1974) depuis le 03 août 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société A.P.S. NUTRITION est de 55 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard VANHOUTTE, Commissaire aux comptes suppléant (1949) du 19 janvier 2016 au 29 septembre 2016
- M Damien DEVOS, Gérant (1966) du 19 janvier 2005 au 17 mai 2005
- M Gabriel DELEU, Gérant (1944) du 17 mai 2005 au 03 février 2009
- M Gwijde VERSELE, Gérant (1977) du 03 février 2009 au 03 août 2012
Dirigeants personne morale:
- ARS THEMIS AUDIT A T A SOCIETE D`EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 janvier 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | A.P.S. NUTRITION | |
Sigle de l'entreprise | APS NUTRITION | |
Entrepreneurs individuels | A.P.S. NUTRITION | |
Identifiant de l'entreprise | 413691965 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | RTE DE CRIQUIERS 60220 FORMERIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 29 juillet 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 54 296 000,00 | |
Résultat net | 26 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4621Z : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | |
Activité principale de l'entreprise | 4621Z : Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail | |
Activité principale | 4621Z | |
Première activité | 4621Z | |
Deuxième activité | 5229B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en céréales, vendeur de céréales en gros, grossiste en tabac, vendeur de tabac en gros, grossiste de tabac non manufacturé, vendeur de tabac non manufacturé en gros, grossiste de semences, vendeur de semences en |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 141 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 137 000 |
Immobilisation financière | 4 000 |
Actif circulant net | 5 446 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 5 330 000 |
Placement | 116 000 |
Total Actif | 5 586 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 223 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 363 000 |
Total Passif | 5 586 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 54 296 000 |
Produit d'exploitation | 54 330 000 |
Charge d'exploitation | 54 298 000 |
Résultat d'exploitation | 32 000 |
Produit financier net | 14 000 |
Charge financière | 17 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | 29 000 |
Produit exceptionnel | 39 000 |
Charges exceptionnelles | 20 000 |
Résultat exceptionnel | 19 000 |
Résultat net | 26 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41369196500029 | A P S NUTRITION RUE DE CRIQUIERS 60220 FORMERIE FRANCE |
41369196500029 | A P S NUTRITION RUE DE CRIQUIERS 60220 FORMERIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 44 06 74 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-beauvais.fr.
Les greffiers sont : CAILLE Etienne , CAILLE Djemaïa
Le greffe est ouvert 8h30-11h30/13h30-16h30
Gérant : VERSELE Gwijde Karel. Commissaire aux comptes titulaire : ARS THEMIS AUDIT SARL. Commissaire aux comptes suppléant : VANHOUTTE Bernard.
Commissaire aux comptes suppléant partant : Vanhoutte, Bernard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Vanderschelden, Benoit
Commissaire aux comptes suppléant partant : Vanderschelden, Benoit