M Robert TORRES
Président de ASSISTANCE TECHNIQUE MODE
M Robert TORRES a 75 ans ( naissance en 1947), est Président de la société ASSISTANCE TECHNIQUE MODE
M Robert TORRES peut être contacté au siège de la société ASSISTANCE TECHNIQUE MODE par courrier à l'adresse ASSISTANCE TECHNIQUE MODE RUE DU BOIS DES JONCS 61 RUE LOUIS AUROUX 94120 FONTENAY SOUS BOIS FRANCE, par téléphone au 0141939471
La société ASSISTANCE TECHNIQUE MODE est principalement dirigée par M Robert TORRES qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'habillement et de chaussures ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de vêtement, vendeur de vêtements en gros, grossiste en chaussure, vendeur de chaussures en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4642Z (Commerce de gros d'habillement et de chaussures), les activités sont :
- Commerce de gros d'habillement et de chaussures
- le commerce de gros d'articles d'habillement, y compris les vêtements de sport
- le commerce de gros d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates et bretelles
- le commerce de gros de chaussures
- le commerce de gros d'articles en fourrure
- le commerce de gros de parapluies
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros d'articles de bijouterie (cf46.48Z)
- le commerce de gros d'articles non vestimentaires en cuir (cf46.49Z)
- le commerce de gros de chaussures à usage exclusivement sportif, telles que des chaussures de ski, à crampons, etc(cf46.49Z)
La société ASSISTANCE TECHNIQUE MODE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/01/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41426540500038.
Anciens dirigeants :
- M Kemal KJAMACI, Président (1977) du 25 mars 2008 au 16 septembre 2008
- M Robert TORRES, Président (1947) du 19 janvier 2005 au 25 mars 2008
Dirigeants personne morale:
- ILAN, Président depuis le 16 septembre 2008
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ASSISTANCE TECHNIQUE MODE | |
Sigle de l'entreprise | ATM | |
Entrepreneurs individuels | ASSISTANCE TECHNIQUE MODE | |
Identifiant de l'entreprise | 414265405 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 61 RUE LOUIS AUROUX 94120 FONTENAY SOUS BOIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 20 décembre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 235 539,83 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 08 octobre 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 4 944 000,00 | |
Résultat net | 806 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4642Z : Commerce de gros d'habillement et de chaussures | |
Activité principale de l'entreprise | 4642Z : Commerce de gros d'habillement et de chaussures | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de vêtement, vendeur de vêtements en gros, grossiste en chaussure, vendeur de chaussures en gros | |
Principal | vendeur de vêtements en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 725 000 |
Immobilisation incorporelle | 211 000 |
Immobilisation corporelle | 461 000 |
Immobilisation financière | 53 000 |
Actif circulant net | 1 034 000 |
Stock | 24 000 |
Avance | 18 000 |
Créance | 657 000 |
Placement | 334 000 |
Total Actif | 1 759 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 128 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 631 000 |
Total Passif | 1 759 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 944 000 |
Produit d'exploitation | 4 944 000 |
Charge d'exploitation | 3 733 000 |
Résultat d'exploitation | 1 211 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | 1 209 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 806 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41426540500038 | ASSISTANCE TECHNIQUE MODE RUE DU BOIS DES JONCS 61 RUE LOUIS AUROUX 94120 FONTENAY SOUS BOIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 00573 Commerces de gros
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00303 Couture Région parisienne
- 01580 Industrie de la chaussure
- 00247 Industries de l'habillement
- 00018 Industries textiles
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00804 VRP
Gérant : TORRES Robert Charles en fonction le 09 Mai 2000. Commissaire aux comptes titulaire : COREVISE en fonction le 18 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : CREGUT Fabien en fonction le 18 Janvier 2008.
Président : TORRES Robert Charles modification le 07 Février 2008. Commissaire aux comptes titulaire : COREVISE en fonction le 18 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : CREGUT Fabien en fonction le 18 Janvier 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : COREVISE en fonction le 18 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : CREGUT Fabien en fonction le 18 Janvier 2008. Président : KAMACI Kemal en fonction le 03 Mars 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : COREVISE en fonction le 18 Janvier 2008. Commissaire aux comptes suppléant : CREGUT Fabien en fonction le 18 Janvier 2008. Président : ILAN en fonction le 27 Août 2008.