MME Sylvie CHARDIN-LHOTEL
Directeur général de EST CONSULTANTS
MME Sylvie CHARDIN-LHOTEL a 68 ans ( naissance en 1956), elle est Directeur général de la société EST CONSULTANTS
MME Sylvie CHARDIN-LHOTEL peut être contacté au siège de la société EST CONSULTANTS par courrier à l'adresse EST CONSULTANTS 13 B RUE ABEL GANCE BP 80136 57103 THIONVILLE CEDEX FRANCE, par téléphone au 03Â 82Â 82Â 16Â 22 ou par fax au 03Â 82Â 82Â 12Â 24
La société EST CONSULTANTS est principalement dirigée par MME Sylvie CHARDIN-LHOTEL qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société EST CONSULTANTS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/12/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41465171100031.
- M Arnaud ZANDONA, Directeur général (1980) depuis le 15 janvier 2016
- M Thierry NICOLAS, Président (1973) depuis le 12 mars 2016
- M Yann OLLIVIER, Commissaire aux comptes suppléant (1973) depuis le 08 avril 2017
- MME Laurine JOBERT, Directeur général (1975) depuis le 15 janvier 2016
- MME Sylvie CHARDIN-LHOTEL, Directeur général (1956) depuis le 28 octobre 2015
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société EST CONSULTANTS est de 53 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier HENRY, Président (1952) du 14 août 2007 au 28 octobre 2015
- M Hai TRAN THANH, Gérant (1968) du 09 décembre 2003 au 14 août 2007
Dirigeants personne morale:
- YZICO AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 avril 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EST CONSULTANTS | |
Entrepreneurs individuels | EST CONSULTANTS | |
Identifiant de l'entreprise | 414651711 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 13 B RUE ABEL GANCE 57100 57103 THIONVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juin 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 05 novembre 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2009) | 844 600,00 | |
Résultat net | 58 500,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2009 |
Actif immobilisé | 364 000 |
Immobilisation incorporelle | 336 600 |
Immobilisation corporelle | 27 400 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 515 400 |
Stock | 0 |
Avance | 400 |
Créance | 386 100 |
Placement | 128 900 |
Total Actif | 879 500 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 315 100 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 564 300 |
Total Passif | 879 500 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 844 600 |
Produit d'exploitation | 851 700 |
Charge d'exploitation | 768 200 |
Résultat d'exploitation | 83 400 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 6 100 |
Résultat financier | -6 100 |
Résultat courrant | 77 300 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 58 500 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41465171100031 | EST CONSULTANTS 13 B RUE ABEL GANCE BP 80136 57103 THIONVILLE CEDEX FRANCE |
41465171100056 | EST CONSULTANTS 3 RUE DES CHARPENTIERS CS 95011 57071 METZ CEDEX 03 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 82 82 05 43
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
président : NICOLAS (Thierry) ; commissaire aux comptes titulaire : GOURGAS (Dominique) ; commissaire aux comptes suppléant : ENERYS SOFILEC (SA)
président : CHARDIN-LHOTEL (Sylvie) née LHOTEL ; commissaire aux comptes titulaire : GOURGAS (Dominique) ; commissaire aux comptes suppléant : ENERYS-SOFILEC (SA)
président : NICOLAS (Thierry) ; directeurs généraux : CHARDIN-LHOTEL (Sylvie) née LHOTEL, JOBERT (Laurine, Anny, Véronique) née DEBACKER, ZANDONA (Arnaud) ; commissaire aux comptes titulaire : GOURGAS (Dominique) ; commissaire aux comptes suppléant : ENERYS SOFILEC (SA)
président : NICOLAS (Thierry) ; directeurs généraux : CHARDIN-LHOTEL (Sylvie) née LHOTEL, JOBERT (Laurine, Anny, Véronique) née DEBACKER, ZANDONA (Arnaud) ; commissaire aux comptes titulaire : YZICO AUDIT (SARL) ; commissaire aux comptes suppléant : OLLIVIER (Yann)
Président : NICOLAS Thierry ; Directeur général : JOBERT Laurine, Anny, Véronique né(e) DEBACKER ; Directeur général : ZANDONA Arnaud ; Commissaire aux comptes titulaire : YZICO AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : OLLIVIER Yann
Président : NICOLAS Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : YZICO AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : OLLIVIER Yann