M Jean-Pierre COMBE
Directeur général de COMO 95 - PONTOISE
M Jean-Pierre COMBE a 77 ans ( naissance en 1947), est Directeur général de la société COMO 95 - PONTOISE
M Jean-Pierre COMBE peut être contacté au siège de la société COMO 95 - PONTOISE par courrier à l'adresse COMO 95 PONTOISE ZONE INDUSTRIELLE CITE DE L AUTOMOBILE 6 RUE LOUIS DELAGE 95310 ST OUEN L AUMONE FRANCE, par téléphone au 01Â 30Â 36Â 51Â 04
La société COMO 95 - PONTOISE est principalement dirigée par M Jean-Pierre COMBE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société COMO 95 - PONTOISE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/11/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41466840000024.
- M Emmanuel BOURDON, Directeur général (1966) depuis le 22 février 2017
- M Eric LEBEGUE, Commissaire aux comptes suppléant (1959) depuis le 16 avril 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société COMO 95 - PONTOISE est de 62 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Pierre COMBE, Directeur général (1947) du 16 avril 2016 au 22 février 2017
- M Jerome BARON, Directeur général (1973) du 19 février 2011 au 16 avril 2016
Dirigeants personne morale:
- FIDUS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 avril 2016
- KARLINCO SA, Président depuis le 19 février 2011
- KARLINCO, Président du 19 janvier 2005 au 19 février 2011
6 RUE LOUIS DELAGE
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
Téléphone : 01Â 30Â 36Â 51Â 04 Société
COMO 95 - PONTOISE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMO 95 - PONTOISE | |
Entrepreneurs individuels | COMO 95 - PONTOISE | |
Identifiant de l'entreprise | 414668400 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 6 RUE LOUIS DELAGE 95310 SAINT OUEN L'AUMONE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 26 janvier 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 20 novembre 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale | 4511Z | |
Première activité | 4511Z | |
Deuxième activité | 4532Z | |
Troisième activité | 4730Z | |
Quatrième activité | 6619B | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
41466840000024 | COMO 95 PONTOISE ZONE INDUSTRIELLE CITE DE L AUTOMOBILE 6 RUE LOUIS DELAGE 95310 ST OUEN L AUMONE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
Commissaire aux comptes suppléant : LEBEGUE Eric en fonction le 06 Mars 2002 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUS représenté par COQUEREAU PHILIPPE en fonction le 06 Mars 2002 Président : KARLINCO SA représenté par KADDOURAH OUSSAMA en fonction le 06 Mars 2002 Directeur général : BARON Jérôme en fonction le 17 Février 2011
Commissaire aux comptes suppléant : LEBEGUE Eric en fonction le 06 Mars 2002 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUS représenté par COQUEREAU PHILIPPE en fonction le 06 Mars 2002 Président : KARLINCO SA représenté par KADDOURAH OUSSAMA en fonction le 06 Mars 2002 Directeur général : COMBE Jean-Pierre en fonction le 14 Avril 2016
Commissaire aux comptes suppléant : LEBEGUE Eric en fonction le 06 Mars 2002 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUS représenté par COQUEREAU PHILIPPE en fonction le 06 Mars 2002 ; Président : KARLINCO SA représenté par KADDOURAH OUSSAMA en fonction le 06 Mars 2002 ; Directeur général : BOURDON Emmanuel en fonction le 20 Février 2017
Président : KARLINCO SAKADDOURAH OUSSAMA ; Directeur général : BOURDON Emmanuel ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS
Président : KARLINCO SA ; Directeur général : BOURDON Emmanuel ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS