M Roland DELPUECH
Gérant de LA TAVERNE DE CLUNY
M Roland DELPUECH a 72 ans ( naissance en 1950), est Gérant de la société LA TAVERNE DE CLUNY
M Roland DELPUECH peut être contacté au siège de la société LA TAVERNE DE CLUNY par courrier à l'adresse LA TAVERNE DE CLUNY 51 RUE DE LA HARPE 75005 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 43Â 26Â 94Â 30 ou par fax au 01Â 46Â 34Â 75Â 61
La société LA TAVERNE DE CLUNY est principalement dirigée par M Roland DELPUECH qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société LA TAVERNE DE CLUNY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/12/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41487820700011.
- M Sebastien DELPUECH, Président (1977) depuis le 15 juillet 2009
Anciens dirigeants :
- M Roland DELPUECH, Gérant (1950) du 19 janvier 2005 au 15 juillet 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LA TAVERNE DE CLUNY | |
Entrepreneurs individuels | LA TAVERNE DE CLUNY | |
Identifiant de l'entreprise | 414878207 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 51 RUE DE LA HARPE 75005 PARIS 5 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 décembre 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 décembre 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 732 677,00 | |
Résultat net | -2 479,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 362 989 |
Immobilisation incorporelle | 330 814 |
Immobilisation corporelle | 2 897 |
Immobilisation financière | 29 278 |
Actif circulant net | 250 138 |
Stock | 22 104 |
Avance | 0 |
Créance | 204 561 |
Placement | 23 473 |
Total Actif | 613 128 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 493 467 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 5 923 |
Dette | 113 736 |
Total Passif | 613 128 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 732 677 |
Produit d'exploitation | 741 038 |
Charge d'exploitation | 747 972 |
Résultat d'exploitation | -6 934 |
Produit financier net | 4 297 |
Charge financière | 342 |
Résultat financier | 3 955 |
Résultat courrant | -2 979 |
Produit exceptionnel | 500 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 500 |
Résultat net | -2 479 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41487820700011 | LA TAVERNE DE CLUNY 51 RUE DE LA HARPE 75005 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Gérant partant : Delpuech, Roland, nomination du Gérant : Delpuech, Sebastien.
modification du Président Delpuech, Sebastien