M Samir HATIM
Gérant non associé de VINCI CONSTRUCTION SI
M Samir HATIM a 61 ans ( naissance en 1963), est Gérant non associé de la société VINCI CONSTRUCTION SI
M Samir HATIM peut être contacté au siège de la société VINCI CONSTRUCTION SI par courrier à l'adresse VINCI CONSTRUCTION SI 5 COURS FERDINAND DE LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE, par téléphone au 01Â 47Â 16Â 39Â 00 ou par fax au 01Â 47Â 49Â 31Â 53
La société VINCI CONSTRUCTION SI est principalement dirigée par M Samir HATIM qui en est Gérant non associé.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société VINCI CONSTRUCTION SI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/12/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41496505300021.
- M Philippe VENAMBRE, Gérant (1970) depuis le 25 janvier 2017
Anciens dirigeants :
- M Samir HATIM, Gérant non associé (1963) du 07 février 2012 au 25 janvier 2017
- M Thierry MICHELLAND, Gérant non associé (1958) du 23 juillet 2011 au 07 février 2012
Dirigeants personne morale:
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 juillet 2016
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant du 02 juillet 2016 au 28 avril 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VINCI CONSTRUCTION SI | |
Entrepreneurs individuels | VINCI CONSTRUCTION SI | |
Identifiant de l'entreprise | 414965053 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 5 CRS FERDINAND DE LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 13 décembre 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif | |
Capital social | 510 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 18 décembre 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 7 575 000,00 | |
Résultat net | 20 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale | 6202A | |
Première activité | 6202A | |
Deuxième activité | 7010Z | |
Troisième activité | 6209Z | |
Quatrième activité | 8559A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 889 000 |
Immobilisation incorporelle | 215 000 |
Immobilisation corporelle | 625 000 |
Immobilisation financière | 49 000 |
Actif circulant net | 3 673 000 |
Stock | 0 |
Avance | 7 000 |
Créance | 3 666 000 |
Placement | 480 |
Total Actif | 4 563 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 530 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 144 000 |
Dette | 3 889 000 |
Total Passif | 4 563 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 575 000 |
Produit d'exploitation | 7 718 000 |
Charge d'exploitation | 7 683 000 |
Résultat d'exploitation | 35 000 |
Produit financier net | 6 000 |
Charge financière | 23 000 |
Résultat financier | -17 000 |
Résultat courrant | 18 000 |
Produit exceptionnel | 1 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 1 000 |
Résultat net | 20 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41496505300021 | VINCI CONSTRUCTION SI 5 COURS FERDINAND DE LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE |
41496505300039 | VINCI CONSTRUCTION SI SITE DE PESSAC 18 AVENUE GUSTAVE EIFFEL 33600 PESSAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Associé : VINCI CONSTRUCTION modification le 08 Avril 2002. Associé : COGIS en fonction le 08 Février 2002. Commissaire aux comptes suppléant : REYDEL Jean Claude en fonction le 21 Octobre 2005. Gérant non associé : MICHELLAND Thierry en fonction le 20 Juillet 2006. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 01 Octobre 2008.
Associé : VINCI CONSTRUCTION modification le 08 Avril 2002 Associé : COGIS en fonction le 08 Février 2002 Gérant non associé : MICHELLAND Thierry en fonction le 20 Juillet 2006 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 01 Octobre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 19 Juillet 2011
Associé : VINCI CONSTRUCTION modification le 08 Avril 2002 Associé : COGIS en fonction le 08 Février 2002 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 01 Octobre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 19 Juillet 2011 Gérant non associé : HATIM Samir en fonction le 03 Février 2012
Associé : VINCI CONSTRUCTION modification le 08 Avril 2002 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 01 Octobre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 19 Juillet 2011 Gérant non associé : HATIM Samir en fonction le 03 Février 2012 Associé : VINCI CONSTRUCTION PARTICIPATIONS en fonction le 15 Mai 2013
Associé : VINCI CONSTRUCTION modification le 08 Avril 2002 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 30 Juin 2016 ; Associé : VINCI CONSTRUCTION PARTICIPATIONS en fonction le 15 Mai 2013 ; Gérant : VENAMBRE Philippe en fonction le 23 Janvier 2017
Associé indéfiniment responsable : VINCI CONSTRUCTION modification le 23 Août 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 30 Juin 2016 ; Gérant : VENAMBRE Philippe en fonction le 23 Janvier 2017 ; Associé indéfiniment responsable : VINCI CONSTRUCTION INVEST en fonction le 23 Août 2017
Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues àl'article L141-12 du Code de Commerce.
Gérant : DEMIERRE Ludovicà; Gérant : MIRVILLE Thierryà; Associé indéfiniment et solidairement responsable : VINCI CONSTRUCTIONà; Associé indéfiniment et solidairement responsable : VINCI CONSTRUCTION INVESTà; Associé indéfiniment et solidairement responsable : EUROVIAà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : VINCI CONSTRUCTION SI 1973 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre Opposition dans les 10
Gérant : DEMIERRE Ludovic ; Gérant : MIRVILLE Thierry ; Associé indéfiniment et solidairement responsable : VINCI CONSTRUCTION INVEST ; Associé indéfiniment et solidairement responsable : VINCI CONSTRUCTION ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT