M Jacques NAVARRO
Administrateur de IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON
M Jacques NAVARRO a 80 ans ( naissance en 1944), est Administrateur de la société IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON
M Jacques NAVARRO peut être contacté au siège de la société IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON par courrier à l'adresse IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON PARC D ACTIVITE DE L AEROPORT IMM LATI 770 AVENUE ALFRED SAUVY 34470 PEROLS FRANCE, par téléphone au 0499136313
La société IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON est principalement dirigée par M Jacques NAVARRO qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/01/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41509396200041.
- M Albert ABEHSSERA, Commissaire aux comptes titulaire (1960) depuis le 29 mai 2015
- M Philippe TERRISSON CARTIER, Directeur général délégué (1961) depuis le 24 mai 2012
- M Thierry SALLEE, Président du conseil d`administration (1972) depuis le 07 septembre 2004
- M Thierry SALLEE, Directeur général (1972) depuis le 24 mai 2012
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON est de 58 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude LARTIGUE, Administrateur (1947) du 07 septembre 2004 au 24 avril 2007
- M Jacques NAVARRO, Administrateur (1944) du 07 septembre 2004 au 24 avril 2007
- M Philippe TERRISSON, Administrateur (1961) du 24 avril 2007 au 24 mai 2012
Dirigeants personne morale:
- COMPAGNIE EUROPENNE DE CONSEIL ET D AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 29 mai 2015
- SA IN EXTENSO OPERATIONNEL, Administrateur depuis le 04 février 2015
- IN EXTENSO OPERATIONNEL IEO, Administrateur du 12 juin 2007 au 16 janvier 2010
- SA IN EXTENSO MONTPELLIER, Administrateur du 24 avril 2007 au 26 avril 2012
- SA IN EXTENSO OPERATIONNEL, Administrateur du 26 avril 2012 au 04 février 2015
770 AV ALFRED SAUVY
34470 PEROLS
Téléphone : 0499136313 Société
IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON | |
Entrepreneurs individuels | IN EXTENSO LANGUEDOC ROUSSILLON | |
Identifiant de l'entreprise | 415093962 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | 770 AV ALFRED SAUVY 34470 PEROLS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 08 novembre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 195 592,09 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 07 janvier 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 2 921 000,00 | |
Résultat net | 199 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale | 6920Z | |
Première activité | 6920Z | |
Deuxième activité | 6910Z | |
Troisième activité | 8559A | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 084 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 406 000 |
Immobilisation corporelle | 219 000 |
Immobilisation financière | 460 000 |
Actif circulant net | 1 184 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 114 000 |
Placement | 70 000 |
Total Actif | 3 269 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 103 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 25 000 |
Dette | 2 141 000 |
Total Passif | 3 269 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 921 000 |
Produit d'exploitation | 3 051 000 |
Charge d'exploitation | 2 785 000 |
Résultat d'exploitation | 266 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 12 000 |
Résultat financier | -9 000 |
Résultat courrant | 257 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | 570 |
Résultat net | 199 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Président du Conseil d'Administration : SALLEE Thierry Administrateur : TERRISSON Philippe Administrateur : SA IN EXTENSO OPERATIONNEL (SA) représenté par MARQUE Pierre, Louis Commissaire aux comptes titulaire : LE BRIS Jean-Pierre Commissaire aux comptes suppléant : CORNET Jean
Président du conseil d'administration et Directeur général : SALLEE Thierry Directeur général délégué et administrateur : TERRISSON CARTIER Philippe Administrateur : SA IN EXTENSO OPERATIONNEL (SA) représenté par MARQUE Pierre, Louis Commissaire aux comptes titulaire : LE BRIS Jean-Pierre Commissaire aux comptes suppléant : CORNET Jean
Président du conseil d'administration et Directeur général : SALLEE Thierry Directeur général délégué et administrateur : TERRISSON CARTIER Philippe Administrateur : SA IN EXTENSO OPERATIONNEL (SA) représenté par MARQUE Pierre, Louis Commissaire aux comptes titulaire : ABEHSSERA Albert Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE EUROPENNE DE CONSEIL ET D AUDIT (SARL)
Directeur général, Président du conseil d'administration : SALLEE Thierry Directeur général délégué, Administrateur : TERRISSON CARTIER Philippe Administrateur : SA IN EXTENSO OPERATIONNEL (SA) représenté par DE RIEDMATTEN Antoine, Alfred, Marie, Laurent Commissaire aux comptes titulaire : ABEHSSERA Albert Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE EUROPENNE DE CONSEIL ET D AUDIT (SARL)
Directeur général, Président du conseil d'administration : SALLEE Thierry ; Directeur général délégué, Administrateur : TERRISSON CARTIER Philippe ; Administrateur : SA IN EXTENSO OPERATIONNEL (SA) représenté par DE RIEDMATTEN Antoine, Alfred, Marie, Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE EUROPENNE DE CONSEIL ET D AUDIT (SARL)
Directeur général, Président du conseil d'administration : SALLEE Thierry ; Directeur général délégué, Administrateur : TERRISSON CARTIER Philippe ; Administrateur : IN EXTENSO NATIONAL (SA) représenté par DE RIEDMATTEN Antoine, Alfred, Marie, Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE EUROPENNE DE CONSEIL ET D AUDIT (SARL)
Président : SALLEE Thierry ; Président du conseil de surveillance : TERRISSON CARTIER Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE EUROPENNE DE CONSEIL ET D AUDIT
Président : SALLEE Thierryà; Président du conseil de surveillance : TERRISSON CARTIER Philippeà; Membre du conseil de surveillance : ORIOL Michel, Marie, Marcelà; Commissaire aux comptes titulaire : AHA AUDIT