M Francis COLBAC
Administrateur de SEMITOUR PERIGORD
M Francis COLBAC a 73 ans ( naissance en 1949), est Administrateur de la société SEMITOUR PERIGORD
M Francis COLBAC peut être contacté au siège de la société SEMITOUR PERIGORD par courrier à l'adresse SEMITOUR PERIGORD ESPACE TOURISME 25 RUE PRESIDENT WILSON 24000 PERIGUEUX FRANCE, par téléphone au 0553568834
La société SEMITOUR PERIGORD est principalement dirigée par M Francis COLBAC qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil. ,monuments historiques, service départemental de l'architecture et du patrimoine, SDAP, centre des monuments nationaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9103Z (Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil.), les activités sont :
- Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil.
- la gestion et la préservation des sites et bâtiments historiques
Mais sont exclues les activités :
- la rénovation et la restauration des sites et monuments historiques (cfsection F)
La société SEMITOUR PERIGORD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/01/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41513640700012.
- M Bernard CAZEAU, Administrateur (1939) depuis le 10 février 2009
- M Bruno LAMONERIE, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 03 décembre 2015
- M Christophe LOISEAU, Administrateur (1976) depuis le 10 février 2009
- M Dominique BOUSQUET, Administrateur (1953) depuis le 19 janvier 2005
- M Germinal PEIRO, Administrateur (1953) depuis le 19 janvier 2005
- M Germinal PEIRO, Vice-président (1953) depuis le 03 décembre 2015
- M Jacques AUZOU, Administrateur (1949) depuis le 03 décembre 2015
- M Jean-Fred DROIN, Administrateur (1949) depuis le 03 décembre 2015
- M Jeannik NADAL, Administrateur (1948) depuis le 03 décembre 2015
- M Patrick SERMADIRAS DE POUZOLS DE LILE, Administrateur (1946) depuis le 19 janvier 2005
- MME Corinne DE ALMEIDA, Administrateur (1964) depuis le 03 décembre 2015
- MME Gaelle BLANC, Administrateur (1975) depuis le 03 décembre 2015
- MME Marie-Lise MARSAT, Administrateur (1951) depuis le 03 décembre 2015
- MME Natacha MONTEIL, Administrateur (1973) depuis le 03 décembre 2015
L'âge moyen des 14 dirigeants de la société SEMITOUR PERIGORD est de 66 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 83 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard CAZEAU, Administrateur (1939) du 03 avril 2010 au 05 juin 2010
- M Christophe LOISEAU, Administrateur (1976) du 03 avril 2010 au 05 juin 2010
- M Dominique BOUSQUET, Administrateur (1953) du 03 avril 2010 au 05 juin 2010
- M Francis COLBAC, Administrateur (1949) du 19 janvier 2005 au 03 avril 2010
- M Francis COLBAC, Administrateur (1949) du 03 avril 2010 au 05 juin 2010
- M Francis COLBAC, Administrateur (1949) du 05 juin 2010 au 03 décembre 2015
- M Germinal PEIRO, Administrateur (1953) du 03 avril 2010 au 05 juin 2010
- M Jacques CABANEL, Administrateur (1939) du 10 février 2009 au 03 décembre 2015
- M Jacques CABANEL, Administrateur (1939) du 03 avril 2010 au 05 juin 2010
- M Jean FOURLOUBEY, Administrateur (1938) du 19 janvier 2005 au 10 février 2009
- M Jean-Michel LAMASSIAUDE, Président du conseil d`administration (1951) du 10 février 2009 au 03 décembre 2015
- M Jean-Michel LAMASSIAUDE, Président du conseil d`administration (1951) du 03 avril 2010 au 05 juin 2010
- M Jean-Paul DAUDOU, Administrateur (1944) du 10 février 2009 au 03 décembre 2015
- M Jean-Paul DAUDOU, Administrateur (1944) du 03 avril 2010 au 05 juin 2010
- M Louis DELMON, Administrateur (1933) du 19 janvier 2005 au 10 février 2009
- M Marc BOURGEOIS, Administrateur (1935) du 19 janvier 2005 au 03 avril 2010
- M Marc BOURGEOIS, Administrateur (1935) du 03 avril 2010 au 05 juin 2010
- M Marc BOURGEOIS, Administrateur (1935) du 05 juin 2010 au 03 décembre 2015
- M Marc MATTERA, Administrateur (1948) du 19 janvier 2005 au 10 février 2009
- M Marc MATTERA, Administrateur (1948) du 03 avril 2010 au 05 juin 2010
- M Marc MATTERA, Administrateur (1948) du 05 juin 2010 au 03 décembre 2015
- M Patrick PECAUD, Administrateur (1950) du 19 janvier 2005 au 10 février 2009
- M Patrick SERMADIRAS DE POUZOLS DE LILE, Administrateur (1946) du 03 avril 2010 au 05 juin 2010
- M Patrick SERMADIRAS DE POUZOLS DE LILE, Administrateur (1946) du 05 juin 2010 au 03 décembre 2015
- M Philippe DURAND, Administrateur (1952) du 03 avril 2010 au 05 juin 2010
- M Philippe DURAND, Administrateur (1952) du 05 juin 2010 au 03 décembre 2015
- M Roland LAURIERE, Président du conseil d`administration (1942) du 19 janvier 2005 au 10 février 2009
- MME Claudine LE BARBIER, Administrateur (1952) du 19 janvier 2005 au 10 février 2009
- MME Colette LANGLADE, Administrateur (1956) du 10 février 2009 au 03 décembre 2015
- MME Colette LANGLADE, Administrateur (1956) du 03 avril 2010 au 05 juin 2010
Dirigeants personne morale:
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Administrateur depuis le 03 décembre 2015
- LASSUS ET ASSOCIES (CABINET), Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 décembre 2015
- MATTERA, Administrateur du 10 février 2009 au 03 avril 2010
25 RUE DU PRESIDENT WILSON
24000 PERIGUEUX
Téléphone : 0553568834 Société
SEMITOUR PERIGORD
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SEMITOUR PERIGORD | |
Entrepreneurs individuels | SEMITOUR PERIGORD | |
Identifiant de l'entreprise | 415136407 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 25 RUE DU PRESIDENT WILSON 24000 PERIGUEUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 5 710 000,00 | |
Résultat net | 108 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9103Z : Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil. | |
Activité principale de l'entreprise | 9103Z : Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil. | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Culture | |
Activite | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires | |
Synonyme | monuments historiques, service départemental de l'architecture et du patrimoine, SDAP, centre des monuments nationaux | |
Principal | monuments historiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 875 000 |
Immobilisation incorporelle | 61 000 |
Immobilisation corporelle | 2 612 000 |
Immobilisation financière | 202 000 |
Actif circulant net | 6 052 000 |
Stock | 159 000 |
Avance | 0 |
Créance | 4 297 000 |
Placement | 1 595 000 |
Total Actif | 8 926 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 111 000 |
Autres fonds | 296 000 |
Provision | 0 |
Dette | 5 519 000 |
Total Passif | 8 926 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 710 000 |
Produit d'exploitation | 5 820 000 |
Charge d'exploitation | 5 654 000 |
Résultat d'exploitation | 166 000 |
Produit financier net | 34 000 |
Charge financière | 28 000 |
Résultat financier | 6 000 |
Résultat courrant | 172 000 |
Produit exceptionnel | 39 000 |
Charges exceptionnelles | 107 000 |
Résultat exceptionnel | -68 000 |
Résultat net | 108 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 53 45 60 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perigueux.fr.
Les greffiers sont : DUNOYER Bruno , BORIONE Anne
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
Président du Conseil d'Administration : LAMASSIAUDE Jean-MichelAdministrateur : BOURGEOIS Marc Michel. Administrateur : COLBAC Francis Claude. Administrateur : DURAND PHILIPPE PAUL NOEL. Administrateur : MATTERA Marc Victor Roch. Administrateur : BOUSQUET Dominique. Administrateur : PEIRO Germinal. Administrateur : SERMADIRAS DE POUZOLS DE LILE Patrick Daniel. Administrateur : CAZEAU Bernard. Administrateur : LANGLADE Colette né(e) GARREAU. Administrateur : CABANEL Jacques. Administrateur : DAUDOU Jean-Paul. Administrateur : LOISEAU Christophe. Commissaire aux comptes titulaire : LASSUS ET ASSOCIES (CABINET) (SCP). Commissaire aux comptes suppléant : FAULAT LUC.
Président du conseil d'administration, Administrateur : LAMONERIE Bruno Vice-président, Administrateur : PEIRO Germinal Administrateur : BOUSQUET Dominique Administrateur : PEIRO Germinal Administrateur : SERMADIRAS DE POUZOLS DE LILE Patrick Administrateur : CAZEAU Bernard Administrateur : LOISEAU Christophe Administrateur : DROIN Jean-Fred Administrateur : AUZOU Jacques, Claude Administrateur : DE ALMEIDA Corinne, Marie-Louise, Catherine né(e) MEURANT Administrateur : MARSAT Marie-Lise né(e) SOLER Administrateur : NADAL Jeannik Administrateur : BLANC Gaëlle, Marie né(e) LAJONIE Administrateur : MONTEIL Natacha, Yvonne né(e) MAYAUD Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (AFJ) représenté par ARCHAMBAUD Fabrice, Christian, André, Maurice Commissaire aux comptes titulaire : LASSUS ET ASSOCIES (CABINET) (SCP) Commissaire aux comptes suppléant : FAULAT LUC
Election de domicile : Me GAILHAC Max 7 Av de la Gare 24260 Le Bugue Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC.