M Philippe GIOVANNA
Administrateur de TECHNIQUES VEHICULES INDUSTRIELS
M Philippe GIOVANNA a 63 ans ( naissance en 1961), est Administrateur de la société TECHNIQUES VEHICULES INDUSTRIELS
M Philippe GIOVANNA peut être contacté au siège de la société TECHNIQUES VEHICULES INDUSTRIELS par courrier à l'adresse TECHNIQUES VEHICULES INDUSTRIELS T.V.I. ZONE D'ACTIVITE DE L'EPINEUIL 9 IMP DU MAS 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE , par téléphone au 05Â 45Â 22Â 26Â 26 ou par fax au 05Â 45Â 69Â 70Â 86
La société TECHNIQUES VEHICULES INDUSTRIELS est principalement dirigée par M Philippe GIOVANNA qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société TECHNIQUES VEHICULES INDUSTRIELS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/01/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41517348300025.
- M Bernard DAUPHIN, Directeur général délégué (1956) depuis le 04 octobre 2010
- M Eric LOURADOUR, Administrateur (1967) depuis le 25 mars 2017
- M Patrick SAVARIEAU, Président (1966) depuis le 04 octobre 2010
- M Patrick SAVARIEAU, Directeur général (1966) depuis le 25 février 2014
- M Philippe GIOVANNA, Administrateur (1961) depuis le 04 octobre 2010
- MME Laurence PALOMBO, Administrateur (1971) depuis le 16 décembre 2015
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société TECHNIQUES VEHICULES INDUSTRIELS est de 60 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard DAUPHIN, Directeur général délégué (1956) du 19 janvier 2005 au 04 octobre 2010
- M Bernard DAUPHIN, Administrateur (1956) du 05 juin 2007 au 04 octobre 2010
- M Daniel BODIN, Président du conseil d`administration (1953) du 19 janvier 2005 au 05 juin 2007
- M Lionel GIRARD, Administrateur (1970) du 19 janvier 2005 au 04 octobre 2010
- M Patrick NIAY, Administrateur (1957) du 19 janvier 2005 au 14 septembre 2016
- M Patrick SAVARIEAU, Président-directeur général (1966) du 19 janvier 2005 au 04 octobre 2010
- M Patrick SAVARIEAU, Administrateur (1966) du 17 janvier 2006 au 04 octobre 2010
- M Philippe GIOVANNA, Administrateur (1961) du 19 janvier 2005 au 04 octobre 2010
- M Robert LOURADOUR, Administrateur (1945) du 19 janvier 2005 au 04 octobre 2010
- M Robert LOURADOUR, Administrateur (1945) du 04 octobre 2010 au 25 mars 2017
- MME Gilberte PALOMBO, Administrateur (1945) du 19 janvier 2005 au 04 octobre 2010
- MME Gilberte PALOMBO, Administrateur (1946) du 04 octobre 2010 au 16 décembre 2015
Dirigeants personne morale:
- ACCIOR CONSULTANTS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 août 2017
- SAREX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 16 décembre 2015
- SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 décembre 2015
- SAREX, Commissaire aux comptes suppléant du 16 décembre 2015 au 05 août 2017
- SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION, Commissaire aux comptes titulaire du 16 décembre 2015 au 05 août 2017
9 IMP DU MAS
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE
Téléphone : 05Â 45Â 22Â 26Â 26 Société
TECHNIQUES VEHICULES INDUSTRIELS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TECHNIQUES VEHICULES INDUSTRIELS | |
Entrepreneurs individuels | TECHNIQUES VEHICULES INDUSTRIELS | |
Identifiant de l'entreprise | 415173483 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 9 IMP DU MAS 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 09 décembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 828 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 05 janvier 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 412 279,00 | |
Résultat net | 139 775,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 4 371 542 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 750 839 |
Immobilisation financière | 1 620 703 |
Actif circulant net | 268 335 |
Stock | 0 |
Avance | 47 |
Créance | 264 584 |
Placement | 3 704 |
Total Actif | 4 639 880 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 526 939 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 112 942 |
Total Passif | 4 639 880 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 412 279 |
Produit d'exploitation | 423 203 |
Charge d'exploitation | 269 779 |
Résultat d'exploitation | 153 424 |
Produit financier net | 18 902 |
Charge financière | 51 426 |
Résultat financier | -32 524 |
Résultat courrant | 120 901 |
Produit exceptionnel | 7 927 |
Charges exceptionnelles | 25 936 |
Résultat exceptionnel | -18 009 |
Résultat net | 139 775 |
Le greffe peut être appelé au 05 45 93 12 49 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angouleme.fr.
Les greffiers sont : PIERRAT Magali
Le greffe est ouvert Lundi-vendredi, 9h-12h et 14h-16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président directeur général : SAVARIEAU Patrick Georges Constant. Administrateur : SAVARIEAU Patrick Georges Constant. Administrateur : AYME Gilberte Marcelle Jeanne. Administrateur : GIOVANNA Philippe Jacques. Administrateur : NIAY Patrick. Administrateur : GIRARD Lionel Jacques Sébastien. Administrateur : DAUPHIN Bernard Marie. Administrateur : LOURADOUR Robert Emile. Directeur général délégué : DAUPHIN Bernard Marie. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE. Commissaire aux comptes suppléant : SAREX.
Président directeur général : SAVARIEAU Patrick Georges Constant Administrateur : SAVARIEAU Patrick Georges Constant Administrateur : AYME Gilberte Marcelle Jeanne Administrateur : GIOVANNA Philippe Jacques Administrateur : NIAY Patrick Administrateur : DAUPHIN Bernard Marie Administrateur : LOURADOUR Robert Emile Directeur général délégué : DAUPHIN Bernard Marie Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : SAREX
Président directeur général : SAVARIEAU Patrick, Georges, Constant Directeur général délégué : DAUPHIN Bernard, Marie Administrateur : SAVARIEAU Patrick, Georges, Constant Administrateur : PALOMBO Gilberte, Marcelle, Jeanne né(e) AYME Administrateur : GIOVANNA Philippe, Jacques Administrateur : NIAY Patrick Administrateur : DAUPHIN Bernard, Marie Administrateur : LOURADOUR Robert, Emile Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SAREX (SA)
Directeur général, Président : SAVARIEAU Patrick, Georges, Constant Directeur général délégué : DAUPHIN Bernard, Marie Administrateur : SAVARIEAU Patrick, Georges, Constant Administrateur : GIOVANNA Philippe, Jacques Administrateur : NIAY Patrick Administrateur : DAUPHIN Bernard, Marie Administrateur : LOURADOUR Robert, Emile Administrateur : PALOMBO Laurence, Michèle Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SAREX (SA)
Directeur général, Président : SAVARIEAU Patrick, Georges, Constant Directeur général délégué : DAUPHIN Bernard, Marie Administrateur : SAVARIEAU Patrick, Georges, Constant Administrateur : GIOVANNA Philippe, Jacques Administrateur : DAUPHIN Bernard, Marie Administrateur : LOURADOUR Robert, Emile Administrateur : PALOMBO Laurence, Michèle Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SAREX (SA)
Directeur général, Président : SAVARIEAU Patrick, Georges, Constant ; Directeur général délégué : DAUPHIN Bernard, Marie ; Administrateur : SAVARIEAU Patrick, Georges, Constant ; Administrateur : GIOVANNA Philippe, Jacques ; Administrateur : DAUPHIN Bernard, Marie ; Administrateur : PALOMBO Laurence, Michèle ; Administrateur : LOURADOUR Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SAREX (SA)
Directeur général, Président : SAVARIEAU Patrick, Georges, Constant ; Directeur général délégué : DAUPHIN Bernard, Marie ; Administrateur : SAVARIEAU Patrick, Georges, Constant ; Administrateur : GIOVANNA Philippe, Jacques ; Administrateur : DAUPHIN Bernard, Marie ; Administrateur : PALOMBO Laurence, Michèle ; Administrateur : LOURADOUR Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : ACCIOR CONSULTANTS (SARL)
Directeur général, Président : SAVARIEAU Patrick, Georges, Constant ; Directeur général délégué : LOURADOUR Eric ; Administrateur : SAVARIEAU Patrick, Georges, Constant ; Administrateur : GIOVANNA Philippe, Jacques ; Administrateur : PALOMBO Laurence, Michèle ; Commissaire aux comptes titulaire : ACCIOR CONSULTANTS (SARL)
Président, Directeur général : SAVARIEAU Patrick Georges Constant ; Directeur général délégué : LOURADOUR Eric ; Administrateur : PALOMBO Laurence, Michèle ; Administrateur : SAVARIEAU Patrick Georges Constant ; Administrateur : SAVARIEAU Marie, Odile, Denise, Véronique ; Commissaire aux comptes titulaire : ACCIOR CONSULTANTS
Président, Directeur général : SAVARIEAU Patrick Georges Constant ; Directeur général délégué : LOURADOUR Eric ; Administrateur : PALOMBO Laurence, Michèle ; Administrateur : SAVARIEAU Patrick Georges Constant ; Administrateur : SAVARIEAU Marie, Odile, Denise, Véronique