M Antonio DE SOUSA PIMENTA GOMES
Président du conseil d`administration de S.M.D
M Antonio DE SOUSA PIMENTA GOMES a 69 ans ( naissance en 1953), est Président du conseil d`administration de la société S.M.D
M Antonio DE SOUSA PIMENTA GOMES peut être contacté au siège de la société S.M.D par courrier à l'adresse S M D 27 C RUE NEUVE 77910 VARREDDES FRANCE, par téléphone au 0979500112 ou par fax au 01Â 60Â 41Â 00Â 39
La société S.M.D est principalement dirigée par M Antonio DE SOUSA PIMENTA GOMES qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Travaux de revêtement des sols et des murs ,revêtement sols, revêtement murs, carreleur, poseur de revêtement, solier, moquettiste, parqueteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4333Z (Travaux de revêtement des sols et des murs), les activités sont :
- Travaux de revêtement des sols et des murs
- la pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille ; installation de poêles en céramique
- parquets et autres revêtements de sols en bois, revêtements muraux en bois
- moquettes et revêtements de sols en linoléum, y compris en caoutchouc ou en matières plastiques
- revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise
- papiers peints
La société S.M.D est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/02/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41752647200010.
- MME Celine GOMES, Gérant (1982) depuis le 31 janvier 2013
Anciens dirigeants :
- M Antonio DE SOUSA PIMENTA GOMES, Président du conseil d`administration (1953) du 19 janvier 2005 au 31 janvier 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | S.M.D | |
Entrepreneurs individuels | S.M.D | |
Identifiant de l'entreprise | 417526472 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 27 C RUE NEUVE 77910 VARREDDES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 580 883 000,00 | |
Résultat net | -43 121 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4333Z : Travaux de revêtement des sols et des murs | |
Activité principale de l'entreprise | 4333Z : Travaux de revêtement des sols et des murs | |
Activité principale au registre des métiers | 4333ZZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de revêtement des sols et des murs | |
Synonyme | revêtement sols, revêtement murs, carreleur, poseur de revêtement, solier, moquettiste, parqueteur | |
Principal | revêtement des sols |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 35 609 000 |
Immobilisation incorporelle | 30 911 000 |
Immobilisation corporelle | 3 174 000 |
Immobilisation financière | 1 524 000 |
Actif circulant net | 569 573 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 169 110 000 |
Placement | 400 463 000 |
Total Actif | 605 185 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 481 947 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 123 235 000 |
Total Passif | 605 182 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 580 883 000 |
Produit d'exploitation | 589 051 000 |
Charge d'exploitation | 637 807 000 |
Résultat d'exploitation | -48 756 000 |
Produit financier net | 7 471 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 7 471 000 |
Résultat courrant | -41 285 000 |
Produit exceptionnel | 1 600 000 |
Charges exceptionnelles | 3 435 000 |
Résultat exceptionnel | -1 835 000 |
Résultat net | -43 121 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41752647200010 | S M D 27 C RUE NEUVE 77910 VARREDDES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
modification du Président de la société De Sousa Pimenta Gomes, Antonio, nomination du Président de la société : Gomes, Céline
Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT CONSEIL COMMISSARIAT - AC2 SARL, Commissaire aux comptes suppléant partant : Guilemont, Alain
modification du Gérant Gomes, Céline