M Jean SCHLINGER
Co-gérant de GROUPE SOFIDEC
M Jean SCHLINGER a 65 ans ( naissance en 1957), est Co-gérant de la société GROUPE SOFIDEC
M Jean SCHLINGER peut être contacté au siège de la société GROUPE SOFIDEC par courrier à l'adresse GROUPE SOFIDEC IMMEUBLE LE CHALLENGER 17 BD JOHN FITZGERALD KENNEDY 66100 PERPIGNAN FRANCE, par téléphone au 04Â 68Â 62Â 03Â 03 ou par fax au 04Â 68Â 62Â 01Â 41
La société GROUPE SOFIDEC est principalement dirigée par M Jean SCHLINGER qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de logements ,location d'appartements, location de maisons
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- Location de logements
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
La société GROUPE SOFIDEC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/02/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41778608400018.
- M Jean SCHLINGER, Directeur général (1957) depuis le 01 avril 2008
- M Laurent SYLVESTRE, Président (1974) depuis le 26 juin 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société GROUPE SOFIDEC est de 57 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean SCHLINGER, Co-gérant (1957) du 18 mai 2004 au 11 septembre 2007
- M Laurent SYLVESTRE, Directeur général (1974) du 14 août 2007 au 26 juin 2010
Dirigeants personne morale:
- AUDIT ASSOCIES LCB, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 décembre 2016
- AXIOME AUDIT SA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 03 décembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 09 décembre 2016 : SYLVESTRE Laurent Roger Jean nom d'usage : SYLVESTRE devient président. SCHLINGER Jean Pierre nom d'usage : SCHLINGER n'est plus président. SCHLINGER Jean Pierre nom d'usage : SCHLINGER devient directeur général. SYLVESTRE Laurent Roger Jean nom d'usage : SYLVESTRE n'est plus directeur général)
17 BD JOHN FITZGERALD KENNEDY
66100 PERPIGNAN
Téléphone : 04Â 68Â 62Â 03Â 03 Société
GROUPE SOFIDEC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE SOFIDEC | |
Entrepreneurs individuels | GROUPE SOFIDEC | |
Identifiant de l'entreprise | 417786084 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 17 BD JOHN FITZGERALD KENNEDY 66100 PERPIGNAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 23 février 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 487 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 23 février 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 475 611,00 | |
Résultat net | -406 625,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de logements | |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 6 351 639 |
Immobilisation incorporelle | 1 260 567 |
Immobilisation corporelle | 3 701 672 |
Immobilisation financière | 1 389 400 |
Actif circulant net | 1 848 642 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 825 668 |
Placement | 22 974 |
Total Actif | 8 200 281 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 472 691 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 232 649 |
Dette | 4 494 942 |
Total Passif | 8 200 281 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 475 611 |
Produit d'exploitation | 506 120 |
Charge d'exploitation | 589 953 |
Résultat d'exploitation | -83 833 |
Produit financier net | 62 414 |
Charge financière | 211 075 |
Résultat financier | -148 661 |
Résultat courrant | -232 493 |
Produit exceptionnel | 18 496 |
Charges exceptionnelles | 32 544 |
Résultat exceptionnel | -14 048 |
Résultat net | -406 625 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41778608400018 | GROUPE SOFIDEC IMMEUBLE LE CHALLENGER 17 BD JOHN FITZGERALD KENNEDY 66100 PERPIGNAN FRANCE |
41778608400026 | GROUPE SOFIDEC CENTRE DEL MON 35 BOULEVARD SAINT ASSISCLE 66000 PERPIGNAN FRANCE |
41778608400026 | GROUPE SOFIDEC CENTRE DEL MON 35 BOULEVARD SAINT ASSISCLE 66000 PERPIGNAN FRANCE |
41778608400026 | GROUPE SOFIDEC CENTRE DEL MON 35 BD SAINT ASSISCLE 66000 PERPIGNAN |
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
Président de la société : SCHLINGER Jean Pierre. Directeur général : SYLVESTRE Laurent Roger Jean. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT & ASSOCIES LCB. Commissaire aux comptes suppléant : AXIOME AUDIT SA.
Président de la société : SCHLINGER Jean PierreDirecteur général : SYLVESTRE Laurent Roger Jean. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT & ASSOCIES LCB. Commissaire aux comptes suppléant : AXIOME AUDIT SA.
Président de la société : SCHLINGER Jean Pierre. Directeur général : SYLVESTRE Laurent Roger Jean. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT & ASSOCIES LCB. Commissaire aux comptes suppléant : AXIOME AUDIT SA.
Président de la société : SCHLINGER Jean Pierre Directeur général : SYLVESTRE Laurent Roger Jean Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT & ASSOCIES LCB Commissaire aux comptes suppléant : AXIOME AUDIT SA
Président de la société : SCHLINGER Jean Pierre Directeur général : SYLVESTRE Laurent Roger Jean Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT & ASSOCIES LCB Commissaire aux comptes suppléant : AXIOME AUDIT SA
SYLVESTRE Laurent Roger Jean nom d'usage : SYLVESTRE devient président. SCHLINGER Jean Pierre nom d'usage : SCHLINGER n'est plus président. SCHLINGER Jean Pierre nom d'usage : SCHLINGER devient directeur général. SYLVESTRE Laurent Roger Jean nom d'usage : SYLVESTRE n'est plus directeur général
Art. L.236-14 du code de commerce