MME Jackie BOULESTEIX
Directeur général de JAJ PATRIMOINE & PROMOTION
MME Jackie BOULESTEIX a 78 ans ( naissance en 1946), elle est Directeur général de la société JAJ PATRIMOINE & PROMOTION
MME Jackie BOULESTEIX peut être contacté au siège de la société JAJ PATRIMOINE & PROMOTION par courrier à l'adresse JAJ PATRIMOINE & PROMOTION 17 RUE EMILE FOURCAND 33000 BORDEAUX FRANCE, par téléphone au 0556445773
La société JAJ PATRIMOINE & PROMOTION est principalement dirigée par MME Jackie BOULESTEIX qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société JAJ PATRIMOINE & PROMOTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/03/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41798343400024.
- M Alain BOULESTEIX, Président (1952) depuis le 26 septembre 2011
- MME Jackie BOULESTEIX, Directeur général (1946) depuis le 28 août 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société JAJ PATRIMOINE & PROMOTION est de 75 ans. Le plus jeune à 72 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain BOULESTEIX, Gérant (1952) du 19 janvier 2005 au 26 septembre 2011
Dirigeants personne morale:
- CABINET PHILIPPE BOUE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 20 octobre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JAJ PATRIMOINE & PROMOTION | |
Sigle de l'entreprise | JAJ | |
Entrepreneurs individuels | JAJ PATRIMOINE & PROMOTION | |
Identifiant de l'entreprise | 417983434 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 17 RUE EMILE FOURCAND 33000 BORDEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 septembre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 mars 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 3 446 000,00 | |
Résultat net | 22 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 245 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 135 000 |
Immobilisation financière | 110 000 |
Actif circulant net | 4 924 000 |
Stock | 3 439 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 351 000 |
Placement | 134 000 |
Total Actif | 5 169 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 599 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 570 000 |
Total Passif | 5 169 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 446 000 |
Produit d'exploitation | 3 456 000 |
Charge d'exploitation | 3 259 000 |
Résultat d'exploitation | 197 000 |
Produit financier net | 23 000 |
Charge financière | 149 000 |
Résultat financier | -126 000 |
Résultat courrant | 71 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 59 000 |
Résultat exceptionnel | -49 000 |
Résultat net | 22 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41798343400024 | JAJ PATRIMOINE & PROMOTION 17 RUE EMILE FOURCAND 33000 BORDEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Gérant : BOULESTEIX Alain Claude en fonction le 04 Novembre 1998 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PHILIPPE BOUE en fonction le 15 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : BEYLARD Laurent en fonction le 15 Novembre 2012
Président : BOULESTEIX Alain Claude modification le 26 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PHILIPPE BOUE en fonction le 15 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : BEYLARD Laurent en fonction le 15 Novembre 2012 Directeur général : DURAND Jackie en fonction le 26 Août 2013
Gérant : BOULESTEIX Alain Claude