M Arnould BACOT
Président de SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT
M Arnould BACOT a 72 ans ( naissance en 1952), est Président de la société SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT
M Arnould BACOT peut être contacté au siège de la société SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT par courrier à l'adresse SOCIETE D AUDIT ARNOULD BACOT 46 RUE CARDINET 75017 PARIS FRANCE, par téléphone au 0158360736 ou par fax au 01Â 58Â 36Â 07Â 37
La société SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT est principalement dirigée par M Arnould BACOT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/06/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41800972600047.
Anciens dirigeants :
- M Arnould BACOT, Président (1952) du 19 janvier 2005 au 08 octobre 2011
- M Arnould BACOT, Président (1952) du 08 octobre 2011 au 07 juillet 2015
- M Gabriel GALOUZEAU DE VILLEPIN, Directeur général (1975) du 08 octobre 2011 au 07 juillet 2015
- MME Nathalie CATIMEL, Commissaire aux comptes titulaire (1960) du 07 juillet 2015 au 08 mars 2017
Dirigeants personne morale:
- 31 DOUZE, Directeur général depuis le 07 juillet 2015
- AUTEUIL AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 mars 2017
- CAFIGEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 mars 2017
- EMERSON FINANCE, Président depuis le 07 juillet 2015
- SECAP, Commissaire aux comptes suppléant du 07 juillet 2015 au 08 mars 2017
46 RUE CARDINET
75017 PARIS 17
Téléphone : 0158360736 Société
SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT | |
Sigle de l'entreprise | SAAB | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT | |
Identifiant de l'entreprise | 418009726 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 46 RUE CARDINET 75017 PARIS 17 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 septembre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 12 février 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 377 430,00 | |
Résultat net | 36 447,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 21 284 |
Immobilisation incorporelle | 4 389 |
Immobilisation corporelle | 4 074 |
Immobilisation financière | 12 821 |
Actif circulant net | 369 702 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 322 238 |
Placement | 47 464 |
Total Actif | 390 985 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 179 183 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 211 803 |
Total Passif | 390 986 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 377 430 |
Produit d'exploitation | 379 607 |
Charge d'exploitation | 329 060 |
Résultat d'exploitation | 50 547 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 50 547 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 6 360 |
Résultat exceptionnel | -6 360 |
Résultat net | 36 447 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41800972600047 | SOCIETE D AUDIT ARNOULD BACOT 46 RUE CARDINET 75017 PARIS FRANCE |
41800972600054 | EMERSON AUDIT EMERSON AUDIT & CONSEIL 48 RUE CARDINET 75017 PARIS FRANCE |
41800972600054 | EMERSON AUDIT EMERSON AUDIT & CONSEIL 48 RUE CARDINET 75017 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
nomination du Directeur général : Galouzeau De Villepin, Gabriel
Président partant : Bacot, Arnould Marie, nomination du Président : EMERSON FINANCE, Directeur général partant : Galouzeau De Villepin, Gabriel, nomination du Directeur général : 31 DOUZE
Commissaire aux comptes titulaire partant : Catimel, Nathalie, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUTEUIL AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : SECAP, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CAFIGEX
Commissaire aux comptes titulaire partant : AUTEUIL AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CAFIGEX