M Jean-Daniel LE GALL
Président du conseil d`administration de CITEGESTION
M Jean-Daniel LE GALL a 58 ans ( naissance en 1966), est Président du conseil d`administration de la société CITEGESTION
M Jean-Daniel LE GALL peut être contacté au siège de la société CITEGESTION par courrier à l'adresse CITEGESTION 11 13 TOUR PACIFIC 11 COURS VALMY PUTEAUX 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCE
La société CITEGESTION est principalement dirigée par M Jean-Daniel LE GALL qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Edition de logiciels applicatifs ,éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5829C (Edition de logiciels applicatifs), les activités sont :
- Edition de logiciels applicatifs
- l'édition de logiciels généraux à usage professionnel ou domestique (loisirs, éducation, gestion) tels que :
- applications bureautiques, de gestion de projet, de formation assistée, applications à caractère éducatif, etc.
- l'édition de logiciels applicatifs à usage professionnel réalisant un type de traitement spécifique ou un ensemble de tâches pour un domaine d'activité spécifique
- l'édition de logiciels utilitaires
La société CITEGESTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/10/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41847459900044.
- M Francois CARREGA, Commissaire aux comptes suppléant (1950) depuis le 16 octobre 2015
- M Jean-Daniel LE GALL, Administrateur (1966) depuis le 04 décembre 2012
- M Xavier MARESCHAL DE CHARENTENAY, Président du conseil d`administration (1969) depuis le 09 juin 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CITEGESTION est de 62 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Daniel LE GALL, Président du conseil d`administration (1966) du 19 janvier 2005 au 17 novembre 2012
- M Laurent CLEMENT, Président du conseil d`administration (1975) du 21 mars 2015 au 09 juin 2016
- M Laurent CLEMENT, Administrateur (1975) du 16 octobre 2015 au 09 juin 2016
- M Michel TESCONI, Administrateur (1955) du 08 février 2005 au 21 mars 2015
- M Philippe TEXIER, Administrateur (1949) du 19 janvier 2005 au 22 novembre 2012
- M Vincent DESTOT, Président du conseil d`administration (1972) du 17 novembre 2012 au 21 mars 2015
Dirigeants personne morale:
- CITELUM, Administrateur depuis le 21 mars 2015
- ERNST YOUNG, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 octobre 2015
- CITELUM, Administrateur du 19 janvier 2005 au 11 novembre 2015
11 CRS VALMY
92800 PUTEAUX
Téléphone : Société
CITEGESTION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CITEGESTION | |
Entrepreneurs individuels | CITEGESTION | |
Identifiant de l'entreprise | 418474599 | |
Numéro interne du siège | 00044 | |
Adresse | 11 CRS VALMY 92800 92977 PUTEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juillet 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 37 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 mars 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 263 000,00 | |
Résultat net | 170 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5829C : Edition de logiciels applicatifs | |
Activité principale de l'entreprise | 5829C : Edition de logiciels applicatifs | |
Activité principale | 5829A | |
Première activité | 5829A | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Edition de logiciels applicatifs | |
Synonyme | éditeur de logiciels, édition de logiciels, édition de logiciels applicatifs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 2 346 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 169 000 |
Immobilisation corporelle | 166 000 |
Immobilisation financière | 12 000 |
Actif circulant net | 1 998 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 979 000 |
Placement | 18 000 |
Total Actif | 4 344 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 172 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 20 000 |
Dette | 1 152 000 |
Total Passif | 4 344 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 263 000 |
Produit d'exploitation | 2 899 000 |
Charge d'exploitation | 2 277 000 |
Résultat d'exploitation | 622 000 |
Produit financier net | 900 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | 620 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 636 000 |
Résultat exceptionnel | -633 000 |
Résultat net | 170 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41847459900044 | CITEGESTION 11 13 TOUR PACIFIC 11 COURS VALMY PUTEAUX 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCE |
41847459900051 | CITEGESTION BATIMENT B 120 A RUE TOPAZE 13510 EGUILLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Le Gall, Jean-Daniel, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Destot, Vincent, Administrateur partant : Texier, Philippe
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Destot, Vincent, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Clément, Laurent, modification de l'Administrateur CITELUM représenté par , Parrical de Chammard Grégoire Adresse : 116 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris, Administrateur partant : Tesconi, Michel
Administrateur : CITELUM en fonction le 01 Octobre 2015 Administrateur : LE GALL Jean-Daniel en fonction le 01 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG en fonction le 01 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : CARREGA Francois en fonction le 01 Octobre 2015 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : MARESCHAL DE CHARENTENAY Xavier en fonction le 07 Juin 2016
Administrateur : CITELUM en fonction le 01 Octobre 2015 ; Administrateur : LE GALL Jean-Daniel en fonction le 01 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : CARREGA Francois en fonction le 01 Octobre 2015 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : MARESCHAL DE CHARENTENAY Xavier en fonction le 07 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes : KPMG S. A en fonction le 02 Novembre 2017
Administrateur : CITELUM représenté par BOY Jean Michel modification le 09 Novembre 2017 ; Administrateur : LE GALL Jean-Daniel en fonction le 01 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : CARREGA Francois en fonction le 01 Octobre 2015 ; Président du conseil d'administration Administrateur : MARESCHAL DE CHARENTENAY Xavier modification le 17 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes : KPMG S. A en fonction le 02 Novembre 2017 ; Directeur général : HIDRA Kader en fonction le 17 Novembre 2017
Administrateur : CITELUM représenté par BOY Jean Michel modification le 09 Novembre 2017 ; Administrateur : LE GALL Jean-Daniel en fonction le 01 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : CARREGA Francois en fonction le 01 Octobre 2015 ; Président du conseil d'administration Administrateur : MARESCHAL DE CHARENTENAY Xavier modification le 17 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes : KPMG S. A en fonction le 02 Novembre 2017 ; Directeur général Administrateur : HIDRA Kader modification le 19 Juillet 2018
Directeur général, Administrateur : HIDRA Kader ; Président du conseil d\'administration, Administrateur : MARESCHAL DE CHARENTENAY Xavier ; Administrateur : LE GALL Jean-Daniel ; Administrateur : CITELUMBOY Jean Michel ; Commissaire aux comptes : KPMG S.A
Directeur général, Administrateur : HIDRA Kader ; Président du conseil d'administration, Administrateur : MARESCHAL DE CHARENTENAY Xavier ; Administrateur : LE GALL Jean-Daniel ; Administrateur : CITELUMBOY Jean Michel ; Commissaire aux comptes : KPMG S.A
Président du conseil d'administration, Administrateur : MARESCHAL DE CHARENTENAY Xavier ; Directeur général : BRUNN Nicolas ; Administrateur : LE GALL Jean-Daniel ; Administrateur : CITELUMBOY Jean Michel ; Commissaire aux comptes : KPMG S.A
Président du conseil d'administration, Administrateur : MARESCHAL DE CHARENTENAY Xavier ; Directeur général : ORCIL François Joël Pascal ; Administrateur : LE GALL Jean-Daniel ; Administrateur : CITELUMBOY Jean Michel ; Commissaire aux comptes : KPMG S.A
Président du conseil d'administration, Administrateur : MARESCHAL DE CHARENTENAY Xavier ; Directeur général : ORCIL François, Joël, Pascal ; Administrateur : CITELUMFRANCOIS Claire Marie-Paule Elisabeth ; Administrateur : LE GALL Jean-Daniel ; Commissaire aux comptes : KPMG S.A
Président du conseil d'administration, Administrateur : LAURENT Jean-Philippe ; Directeur général : ORCIL François, Joël, Pascal ; Administrateur : CITELUMLE GALL Jean-Daniel ; Administrateur : RAYNAUD François ; Administrateur : BROT Thierry ; Administrateur : PIOLE Isabelle ; Commissaire aux comptes : KPMG S.A
Président du conseil d'administration, Administrateur : LAURENT Jean-Philippeà; Directeur général : WEILAND Frédéric, François, Georgesà; Administrateur : CITELUMLE GALL Jean-Danielà; Administrateur : RAYNAUD Françoisà; Administrateur : BROT Thierryà; Administrateur : PIOLE Isabelleà; Commissaire aux comptes : KPMG S.A
Président du conseil d\'administration, Administrateur : LAURENT Jean-Philippe ; Directeur général : WEILAND Frédéric, François, Georges ; Administrateur : CITELUMPIOLE Isabelle Monique Simone ; Administrateur : RAYNAUD François ; Administrateur : BROT Thierry ; Administrateur : TILMANT Laure Marie ; Commissaire aux comptes : KPMG S.A
Président du conseil d\'administration, Administrateur : LAURENT Jean-Philippe ; Directeur général : WEILAND Frédéric, François, Georges ; Administrateur : CITELUMPIOLE Isabelle Monique Simone ; Administrateur : RAYNAUD François ; Administrateur : BROT Thierry ; Administrateur : LESCOURANT Régine ; Commissaire aux comptes : KPMG S.A