M Michel DUBOIS
Président du conseil d`administration de BIOTEK PARTENAIRES
M Michel DUBOIS a 79 ans ( naissance en 1943), est Président du conseil d`administration de la société BIOTEK PARTENAIRES
M Michel DUBOIS peut être contacté au siège de la société BIOTEK PARTENAIRES par courrier à l'adresse BIOTEK PARTENAIRES 84 RUE DU GUESCLIN 69006 LYON FRANCE
La société BIOTEK PARTENAIRES est principalement dirigée par M Michel DUBOIS qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société BIOTEK PARTENAIRES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/05/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41866092400014.
- M Louis SAINT OLIVE, Gérant (1980) depuis le 12 juin 2010
Anciens dirigeants :
- M Alain DE BOISSIEU, Président (1941) du 02 décembre 2008 au 12 juin 2010
- M Michel DUBOIS, Président du conseil d`administration (1943) du 19 janvier 2005 au 02 décembre 2008
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 30 novembre 2008 : DUBOIS Michel nom d'usage : DUBOIS Michel n'est plus président.. DE BOISSIEU Alain Marie Joseph Georges nom d'usage : DE BOISSIEU Alain devient président..)
- 27 juin 2010 : DE BOISSIEU Alain Marie Joseph Georges nom d'usage : DE BOISSIEU Alain n'est plus président. BOILLEREAU Jean-Luc nom d'usage : BOILLEREAU Jean-Luc n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SAINT OLIVE Louis nom d'usage : SAINT OLIVE Louis devient président. Société à responsabilité limitée AUDIT EUROPE COMMISSARIAT devient commissaire aux comptes titulaire.)
- 24 août 2014 : SAINT OLIVE Louis nom d'usage : SAINT OLIVE n'est plus président. SAINT OLIVE Louis nom d'usage : SAINT OLIVE devient gérant. Société à responsabilité limitée AUDIT EUROPE COMMISSARIAT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CHAMBON Bernard nom d'usage : CHAMBON n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée LP PARTICIPATION devient Associé en nom. Société à responsabilité limitée CX PARTICIPATION devient Associé en nom.)
- 10 décembre 2015 : Sté par actions simplifiée PSORIMMUNE devient Associé en nom.)
84 RUE DUGUESCLIN
69006 LYON 6EME
Téléphone : Société
BIOTEK PARTENAIRES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BIOTEK PARTENAIRES | |
Entrepreneurs individuels | BIOTEK PARTENAIRES | |
Identifiant de l'entreprise | 418660924 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 84 RUE DUGUESCLIN 69006 LYON 6EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 22 avril 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 22 avril 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | -881 071,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 072 341 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 1 072 341 |
Actif circulant net | 1 538 672 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 1 538 672 |
Total Actif | 2 611 013 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 173 625 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 437 388 |
Total Passif | 2 611 013 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 7 388 |
Résultat d'exploitation | -7 388 |
Produit financier net | 2 012 361 |
Charge financière | 2 886 049 |
Résultat financier | -873 688 |
Résultat courrant | -881 076 |
Produit exceptionnel | 5 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 5 |
Résultat net | -881 071 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41866092400014 | BIOTEK PARTENAIRES 84 RUE DU GUESCLIN 69006 LYON FRANCE |
41866092400014 | BIOTEK PARTENAIRES 84 RUE DU GUESCLIN 69006 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
DUBOIS Michel nom d'usage : DUBOIS Michel n'est plus président.. DE BOISSIEU Alain Marie Joseph Georges nom d'usage : DE BOISSIEU Alain devient président..
DE BOISSIEU Alain Marie Joseph Georges nom d'usage : DE BOISSIEU Alain n'est plus président. BOILLEREAU Jean-Luc nom d'usage : BOILLEREAU Jean-Luc n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SAINT OLIVE Louis nom d'usage : SAINT OLIVE Louis devient président. Société à responsabilité limitée AUDIT EUROPE COMMISSARIAT devient commissaire aux comptes titulaire.
SAINT OLIVE Louis nom d'usage : SAINT OLIVE n'est plus président. SAINT OLIVE Louis nom d'usage : SAINT OLIVE devient gérant. Société à responsabilité limitée AUDIT EUROPE COMMISSARIAT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CHAMBON Bernard nom d'usage : CHAMBON n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée LP PARTICIPATION devient Associé en nom. Société à responsabilité limitée CX PARTICIPATION devient Associé en nom.
Sté par actions simplifiée PSORIMMUNE devient Associé en nom.