M Frederic GAUCI
Président de ARKEMA ASIE SAS
M Frederic GAUCI a 69 ans ( naissance en 1953), est Président de la société ARKEMA ASIE SAS
M Frederic GAUCI peut être contacté au siège de la société ARKEMA ASIE SAS par courrier à l'adresse ARKEMA ASIE SAS 420 RUE D ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES FRANCE, par téléphone au 01Â 49Â 00Â 80Â 80
La société ARKEMA ASIE SAS est principalement dirigée par M Frederic GAUCI qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société ARKEMA ASIE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/05/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41868102900025.
- MME Christiane CHAPUIS, Président (1955) depuis le 17 mai 2005
Anciens dirigeants :
- M Frederic GAUCI, Président (1953) du 19 janvier 2005 au 17 mai 2005
- MME Sylvie CAZAURAN, Directeur général (1958) du 19 janvier 2005 au 17 juin 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ARKEMA ASIE SAS | |
Entrepreneurs individuels | ARKEMA ASIE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 418681029 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 420 RUE ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 juin 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 119 576 738,40 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 30 avril 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | 31 321 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 539 912 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 539 912 000 |
Actif circulant net | 0 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 0 |
Total Actif | 539 912 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 251 190 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 288 721 984 |
Total Passif | 539 912 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 878 000 |
Résultat d'exploitation | -878 000 |
Produit financier net | 36 000 000 |
Charge financière | 2 878 000 |
Résultat financier | 33 122 000 |
Résultat courrant | 32 244 000 |
Produit exceptionnel | 3 796 000 |
Charges exceptionnelles | 4 294 000 |
Résultat exceptionnel | -498 000 |
Résultat net | 31 321 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41868102900025 | ARKEMA ASIE SAS 420 RUE D ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Directeur général : CAZAURAN Sylvie en fonction le 29 Mars 2001 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT en fonction le 12 Décembre 2002 Président : ARDILE Christiane en fonction le 18 Avril 2005 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT IS en fonction le 02 Juillet 2010
Directeur général : CAZAURAN Sylvie en fonction le 29 Mars 2001 Président : ARDILE Christiane en fonction le 18 Avril 2005 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 03 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 03 Août 2012
Président : ARDILE Christiane en fonction le 18 Avril 2005 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 03 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 03 Août 2012
Président : ARDILE Christiane modification le 29 Mai 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 03 Août 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 03 Août 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 08 Juin 2018
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 03 Août 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 03 Août 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 08 Juin 2018 ; Président : LESTAVEL Thomas Pierre en fonction le 26 Décembre 2018
Président : LESTAVEL Thomas Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Art. L.236-14 du code de commerce