M Emmanuel FAURE
Président de A3P THERMOFORMAGE
M Emmanuel FAURE a 64 ans ( naissance en 1960), est Président de la société A3P THERMOFORMAGE
M Emmanuel FAURE peut être contacté au siège de la société A3P THERMOFORMAGE par courrier à l'adresse A3P THERMOFORMAGE A 3 P ZONE ARTISANALE DE L ETANG ZONE ARTISANALE 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE FRANCE, par téléphone au 04Â 75Â 90Â 65Â 10 ou par fax au 04Â 75Â 90Â 68Â 26
La société A3P THERMOFORMAGE est principalement dirigée par M Emmanuel FAURE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'emballages en matières plastiques ,fabricant de produits en matière plastique, fabricant d'emballages en matière plastique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2222Z (Fabrication d'emballages en matières plastiques), les activités sont :
- Fabrication d'emballages en matières plastiques
- la fabrication d'articles d'emballage en matières plastiques :
- sacs, sachets, conteneurs, boîtes, caisses, bonbonnes, bouteilles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'articles de voyage et d'articles de maroquinerie en plastique (cf15.12Z)
La société A3P THERMOFORMAGE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/06/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41899726800010.
- M Emmanuel FAURE, Président (1960) depuis le 27 mars 2010
Anciens dirigeants :
- M Bruno FAURE, Administrateur (1955) du 25 mai 2004 au 16 septembre 2008
- M Emmanuel FAURE, Gérant (1960) du 25 mai 2004 au 27 mars 2010
- M Vincent FAURE, Administrateur (1956) du 25 mai 2004 au 16 septembre 2008
Dirigeants personne morale:
- GABON FAGIER, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 03 février 2017
- SODEC AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 février 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 29 octobre 2014 : SA à conseil d'administration SODEC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Scp de commissaires aux comptes GABON FAGIER devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 14 avril 2017 : FAURE Emmanuel Marie Bruno nom d'usage : FAURE n'est plus gérant. FAURE Emmanuel Marie Bruno nom d'usage : FAURE devient président)
- 18 mars 2021 : SA à conseil d'administration SODEC AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Scp de commissaires aux comptes GABON FAGIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | A3P THERMOFORMAGE | |
Entrepreneurs individuels | A3P THERMOFORMAGE | |
Identifiant de l'entreprise | 418997268 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | ZA DE L'ETANG 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juin 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juin 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 4 341 000,00 | |
Résultat net | 279 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2222Z : Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Activité principale de l'entreprise | 2222Z : Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Activité principale | 2222Z | |
Première activité | 2222Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Synonyme | fabricant de produits en matière plastique, fabricant d'emballages en matière plastique | |
Principal | fabricant d'emballages plastiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 870 000 |
Immobilisation incorporelle | 335 000 |
Immobilisation corporelle | 488 000 |
Immobilisation financière | 46 000 |
Actif circulant net | 1 608 000 |
Stock | 479 000 |
Avance | 0 |
Créance | 709 000 |
Placement | 420 000 |
Total Actif | 2 477 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 171 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 306 000 |
Total Passif | 2 477 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 341 000 |
Produit d'exploitation | 4 425 000 |
Charge d'exploitation | 3 996 000 |
Résultat d'exploitation | 429 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 48 000 |
Résultat financier | -44 000 |
Résultat courrant | 385 000 |
Produit exceptionnel | 9 000 |
Charges exceptionnelles | 7 000 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | 279 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41899726800010 | A3P THERMOFORMAGE A 3 P ZONE ARTISANALE DE L ETANG ZONE ARTISANALE 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
- 00018 Industries textiles
- 00292 Plasturgie
- 01495 Transformation des papiers cartons OETAM
fin des fonctions de président du conseil d'administration, directeur général et d'administrateur de FAURE (Emmanuel) ; fin des fonctions d'administrateurs de FAURE (Bruno) et de FAURE (Vincent) ; nomination de FAURE (Emmanuel) en qualité de gérant de la société ; fin des fonctions du cabinet KPMG, commissaire aux comptes titulaire, et de LEFFLOT (Jean-Louis), commissaire aux comptes suppléant.
SA à conseil d'administration SODEC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Scp de commissaires aux comptes GABON FAGIER devient commissaire aux comptes suppléant.
FAURE Emmanuel Marie Bruno nom d'usage : FAURE n'est plus gérant. FAURE Emmanuel Marie Bruno nom d'usage : FAURE devient président
SA à conseil d'administration SODEC AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Scp de commissaires aux comptes GABON FAGIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant
FAURE Emmanuel Marie Bruno nom d\'usage : FAURE devient Membre du Conseil d\'Administration. HUON Cédric Georges Guy Jacques nom d\'usage : HUON devient Membre du Conseil d\'Administration. FAURE Jean-Baptiste Marie Georges nom d\'usage : FAURE devient Membre du Conseil d\'Administration. FAURE Alice Anna-Giulia Marie nom d\'usage : FAURE devient Membre du Conseil d\'Administration. FAURE Alexandre Marie Jérémie nom d\'usage : FAURE devient Membre du Conseil d\'Administration