M Peter VANCE
Administrateur de ABE CLEARING
M Peter VANCE a 45 ans ( naissance en 1977), est Administrateur de la société ABE CLEARING
M Peter VANCE peut être contacté au siège de la société ABE CLEARING par courrier à l'adresse ABE CLEARING 40 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 53Â 67Â 07Â 00
La société ABE CLEARING est principalement dirigée par M Peter VANCE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Traitement de données, hébergement et activités connexes ,hébergeur, hébergement
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6311Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes), les activités sont :
- Traitement de données, hébergement et activités connexes
- Cette sous-classe comprend la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires. Elle inclut les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de site
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standard (cf58.29), le développement de logiciels (62.01Z)
- les activités où le fournisseur n'utilise l'ordinateur que comme un outil, classées en fonction de leur nature
La société ABE CLEARING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/06/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41902019300027.
- M Christian WESTERHAUS, Administrateur (1961) depuis le 06 août 2011
- M Emmanuel DE BOUARD, Administrateur (1953) depuis le 22 novembre 2013
- M Erkki POUTIAINEN, Président (1955) depuis le 24 octobre 2013
- M Fabio STRAGIOTTO, Administrateur (1962) depuis le 24 octobre 2013
- M Ivo DE MEERSMAN, Administrateur (1962) depuis le 24 octobre 2013
- M Jose FERNANDEZ IGLESIAS, Administrateur (1959) depuis le 06 août 2011
- M Luis SIMOES, Administrateur (1970) depuis le 24 octobre 2013
- M Mark LITTLEJOHN, Directeur général (1963) depuis le 06 août 2011
- M Paul NIXON, Administrateur (1960) depuis le 24 octobre 2013
- M Peter VANCE, Administrateur (1977) depuis le 24 octobre 2013
- M Robertus HEISTERBORG, Vice-président (1960) depuis le 06 août 2011
- M Thomas EGNER, Administrateur (1964) depuis le 06 août 2011
- MME Daniela DELL`ARCIPRETE, Administrateur (1962) depuis le 24 octobre 2013
- MME Kirstine NILSSON, Administrateur (1959) depuis le 06 août 2011
- MME Narinda VIGUIER, Administrateur (1959) depuis le 06 août 2011
L'âge moyen des 15 dirigeants de la société ABE CLEARING est de 60 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniele DANESE, Administrateur (1954) du 06 août 2011 au 24 octobre 2013
- M Diarmuid HANRAHAN, Administrateur (1956) du 06 août 2011 au 24 octobre 2013
- M Emmanuel DE BROUARD, Administrateur (1953) du 24 octobre 2013 au 22 novembre 2013
- M Gilbert LICHTER, Directeur général (1951) du 06 août 2011 au 30 avril 2015
- M Giorgio FERRERO, Président (1955) du 24 août 2004 au 24 octobre 2013
- M Olli KAHKONEN, Administrateur (1948) du 06 août 2011 au 24 octobre 2013
- M Philip EVANS, Administrateur (1956) du 06 août 2011 au 24 octobre 2013
- M Rui FONSECA, Administrateur (1968) du 06 août 2011 au 24 octobre 2013
- M Yannick CHAGNON, Administrateur (1947) du 06 août 2011 au 24 octobre 2013
- MME Maria DE LEPELEIRE, Administrateur (1960) du 06 août 2011 au 24 octobre 2013
Dirigeants personne morale:
- 3AC - AUDIT ANALYSES ASSOCIES CORPORATE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 avril 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ABE CLEARING | |
Entrepreneurs individuels | ABE CLEARING | |
Identifiant de l'entreprise | 419020193 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 40 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 mai 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 32 756 000,00 | |
Résultat net | 1 275 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Activité principale de l'entreprise | 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Activité principale | 6311Z | |
Première activité | 6311Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Synonyme | hébergeur, hébergement |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 10 449 000 |
Immobilisation incorporelle | 8 887 000 |
Immobilisation corporelle | 1 381 000 |
Immobilisation financière | 182 000 |
Actif circulant net | 6 702 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 6 491 000 |
Placement | 211 000 |
Total Actif | 17 151 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 566 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 393 000 |
Dette | 11 192 000 |
Total Passif | 17 151 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 32 756 000 |
Produit d'exploitation | 32 998 000 |
Charge d'exploitation | 31 566 000 |
Résultat d'exploitation | 1 432 000 |
Produit financier net | 23 000 |
Charge financière | 80 |
Résultat financier | 23 000 |
Résultat courrant | 1 455 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 40 |
Résultat exceptionnel | -40 |
Résultat net | 1 275 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41902019300027 | ABE CLEARING 40 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
nomination du Vice-Président : Heisterborg, Robertus Johannes Gerardus Maria, nomination du Directeur général : Lichter, Gilbert, nomination de l'Administrateur : Chagnon, Yannick Camille Raymond Rogatien, nomination de l'Administrateur : Danese, Daniele, nomination de l'Administrateur : De Lepeleire, Maria Kristina, nomination de l'Administrateur : Egner, Thomas Claus, nomination de l'Administrateur : Evans, Philip John, nomination de l'Administrateur : Fernandez Iglesias, Jose Luis, nomination de l'Administrateur : Fonseca, Rui, nomination de l'Administrateur : Hanrahan, Diarmuid Gerard, nomination de l'Administrateur : Kahkonen, Olli Ensio, nomination de l'Administrateur : Littlejohn, Mark Hays, nomination de l'Administrateur : Nilsson, Kirstine, nomination de l'Administrateur : You, nom d'usage : Viguier, Narinda, nomination de l'Administrateur : Westerhaus, Christian Georg Werner, Commissaire aux comptes suppléant partant : Maeder, Raymond
Administrateur partant : Chagnon, Yannick Camille Raymond Rogatien, Administrateur partant : Danese, Daniele, Administrateur partant : De Lepeleire, Maria Kristina, Administrateur partant : Evans, Philip John, Administrateur partant : Fonseca, Rui, nomination de l'Administrateur : Cheval, nom d'usage : Senecaut, Marie Camille Francoise, nomination de l'Administrateur : Nixon, Paul, nomination de l'Administrateur : Guns, Bart Simonne, nomination de l'Administrateur : Zanchi, Paolo, nomination de l'Administrateur : Simoes, Luis Pedro Mendes
Président partant : Ferrero, Giorgio, nomination du Président : Poutiainen, Erkki Jaakko Juhani, Administrateur partant : Hanrahan, Diarmuid Gerard, Administrateur partant : Cheval, nom d'usage : Senecaut, Marie Camille Francoise, Administrateur partant : Guns, Bart Simonne, nomination de l'Administrateur : Vance, Peter David, nomination de l'Administrateur : De Meersman, Ivo Emiel A, nomination de l'Administrateur : De Brouard, Emmanuel Marie Bernard Christian
Administrateur partant : Kahkonen, Olli Ensio, Administrateur partant : Zanchi, Paolo, nomination de l'Administrateur : Stragiotto, Fabio, nomination de l'Administrateur : Dell'arciprete, Daniela
Adresse de correspondance : PRETA SAS 40 rue de Courcelles 75008 Paris
Adresse de correspondance : PRETA SAS 40 rue de Courcelles 75008 Paris
Directeur général partant : Lichter, Gilbert, modification du Directeur général Littlejohn, Mark Hays