M Ottmpar GERLACH
Directeur général de PFANNENBERG FRANCE
M Ottmpar GERLACH a 71 ans ( naissance en 1951), est Directeur général de la société PFANNENBERG FRANCE
M Ottmpar GERLACH peut être contacté au siège de la société PFANNENBERG FRANCE par courrier à l'adresse PFANNENBERG FRANCE 30 RUE DE L INDUSTRIE 92563 RUEIL MALMAISON CEDEX FRANCE, par téléphone au 01Â 47Â 08Â 47Â 47 ou par fax au 01Â 47Â 08Â 47Â 48
La société PFANNENBERG FRANCE est principalement dirigée par M Ottmpar GERLACH qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels ,fabricant d'équipements aérauliques, fabricant d'équipements frigorifiques, fabricant d'équipements frigorifiques industriels
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2825Z (Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels), les activités sont :
- Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels
- la fabrication d'équipements industriels pour la production du froid, y compris l'assemblage des éléments les composant
- la fabrication de machines et d'appareils pour le conditionnement de l'air, y compris pour les véhicules automobiles
- la fabrication de ventilateurs à usage non domestique
- la fabrication d'échangeurs de chaleur
- la fabrication de machines à liquéfier l'air ou le gaz
- la fabrication de matériels pour filtrer ou dépoussiérer l'air ou les gaz
- la fabrication de ventilateurs de grenier (ventilateurs sur pignon, ventilateurs sur toit, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de matériel, de machines et d'appareils pour la production du froid de type ménager (cf27.51Z)
- la fabrication de ventilateurs de type ménager (cf27.51Z)
La société PFANNENBERG FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/04/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41932592300037.
- M Lars PLATZHOFF, Gérant (1969) depuis le 08 juillet 2015
Anciens dirigeants :
- M Andreas PFANNENBERG, Président du conseil de surveillance (1957) du 13 avril 2004 au 19 août 2008
- M Jean-Yves JOSEPH, Directeur général unique (1948) du 13 avril 2004 au 19 août 2008
- M Ottmar M GERLACH, Gérant (1951) du 19 août 2008 au 26 avril 2010
- M Ottmar M GERLACH, Gérant (1951) du 26 avril 2010 au 08 juillet 2015
- M Ottmpar GERLACH, Directeur général (1951) du 20 mai 2008 au 19 août 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PFANNENBERG FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | PFANNENBERG FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 419325923 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | 30 RUE DE L INDUSTRIE 92500 RUEIL MALMAISON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 avril 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 45 734,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 05 juin 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 180 000,00 | |
Résultat net | -9 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2825Z : Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels | |
Activité principale de l'entreprise | 2825Z : Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels | |
Synonyme | fabricant d'équipements aérauliques, fabricant d'équipements frigorifiques, fabricant d'équipements frigorifiques industriels | |
Principal | fabricant d'équipement frigorifique et aérauliques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 10 000 |
Immobilisation incorporelle | 730 |
Immobilisation corporelle | 2 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 627 000 |
Stock | 17 000 |
Avance | 570 |
Créance | 382 000 |
Placement | 228 000 |
Total Actif | 638 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 60 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 578 000 |
Total Passif | 638 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 180 000 |
Produit d'exploitation | 1 211 000 |
Charge d'exploitation | 1 220 000 |
Résultat d'exploitation | -9 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 80 |
Résultat financier | -80 |
Résultat courrant | -9 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -9 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41932592300037 | PFANNENBERG FRANCE 30 RUE DE L INDUSTRIE 92563 RUEIL MALMAISON CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
- 01412 Installation aéraulique frigorifique et thermique
- 00914 Métallurgie Ain
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00887 Métallurgie Eure
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00948 Métallurgie Orne
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 02003 Métallurgie Vosges
Directeur général unique : GERLACH Ottmar KarlPrésident du Conseil de Surveillance : PFANNENBERG Andréas Otto. Membre du Conseil de Surveillance : JOSEPH Marie-Claude Andrée né(e) BOYER. Membre du Conseil de Surveillance : PFANNENBERG Birte né(e) DRENCKHAHN.
Gérant : M GERLACH Ottmar Karl modification le 31 Juillet 2008
Gérant : HAHN Volker
Gérant : HAHN Volker ; Gérant : AMADEI Anna