MME Monique SAUVEUR
Gérant de REVA
MME Monique SAUVEUR a 73 ans ( naissance en 1949), elle est Gérant de la société REVA
MME Monique SAUVEUR peut être contacté au siège de la société REVA par courrier à l'adresse REVA 21 LES 3 MAISONS 39200 AVIGNON LES ST CLAUDE FRANCE
La société REVA est principalement dirigée par MME Monique SAUVEUR qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société REVA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/07/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41942515200040.
- M Regis SAUVEUR, Gérant (1957) depuis le 26 février 2011
Anciens dirigeants :
- M Regis SAUVEUR, Gérant (1957) du 21 avril 2009 au 26 février 2011
- MME Monique SAUVEUR, Gérant (1949) du 19 janvier 2005 au 21 avril 2009
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 16 avril 2009 : THOMAS Monique nom d'usage : SAUVEUR Monique n'est plus gérant.. SAUVEUR Régis Pierre Louis nom d'usage : SAUVEUR Régis devient gérant..)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | REVA | |
Entrepreneurs individuels | REVA | |
Identifiant de l'entreprise | 419425152 | |
Numéro interne du siège | 00040 | |
Adresse | 21 LES TROIS MAISONS 39200 AVIGNON LES SAINT CLAUDE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 février 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 174 600,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 02 juillet 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 0,00 | |
Résultat net | 3 580,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 311 286 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 311 286 |
Actif circulant net | 14 250 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 14 156 |
Placement | 94 |
Total Actif | 325 537 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 216 751 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 108 784 |
Total Passif | 325 537 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 7 836 |
Résultat d'exploitation | -7 836 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 2 705 |
Résultat financier | -2 705 |
Résultat courrant | -10 541 |
Produit exceptionnel | 14 122 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 14 122 |
Résultat net | 3 580 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41942515200040 | REVA 21 LES 3 MAISONS 39200 AVIGNON LES ST CLAUDE FRANCE |
REVA est du ressort du greffe de LONS-LE-SAUNIER dont les coordonnées postales sont 7 PLACE DE L'ANCIEN COLLEGE BP 10033 39001 LONS LE SAUNIER CEDEX
Le greffe peut être appelé au 03 84 24 44 76
Les greffiers sont : BONNAMOUR Xavier
Le greffe peut être appelé au 03 84 24 44 76
Les greffiers sont : BONNAMOUR Xavier
Les conventions collectives applicables à REVA de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Mise en activité de la société. Modification de l'activité. Nouveau siège. Modification de l'administration.
THOMAS Monique nom d'usage : SAUVEUR Monique n'est plus gérant.. SAUVEUR Régis Pierre Louis nom d'usage : SAUVEUR Régis devient gérant..
THOMAS Monique nom d'usage : SAUVEUR Monique n'est plus gérant.. SAUVEUR Régis Pierre Louis nom d'usage : SAUVEUR Régis devient gérant..
Gérant : Corvee, Jean-Baptiste
Prise de participation dans toutes sociétés industrielles ou commerciales et le service aux entreprises, conseils, études, assistances et prestations diverses en terme de direction, de gestion technique, financières ou commerciale.
Prise de participation dans toutes sociétés industrielles ou commerciales et le service aux entreprises, conseils, études, assistances et prestations diverses en terme de direction, de gestion technique, financières ou commerciale.
Gérant : Corvee, Jean-Baptiste
Prise de participation dans toutes sociétés industrielles ou commerciales et le service aux entreprises, conseils, études, assistances et prestations diverses en terme de direction, de gestion technique, financières ou commerciale.
Prise de participation dans toutes sociétés industrielles ou commerciales et le service aux entreprises, conseils, études, assistances et prestations diverses en terme de direction, de gestion technique, financières ou commerciale.
modification survenue sur Observation: Décision de l'associé unique en date du 25 novembre 2019 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique SAS SIGMA CORPORATION, rue Gilbert Romme 72200