M Richard BARTHELEMY
Gérant de SARL OASIS
M Richard BARTHELEMY a 60 ans ( naissance en 1962), est Gérant de la société SARL OASIS
M Richard BARTHELEMY peut être contacté au siège de la société SARL OASIS par courrier à l'adresse SARL OASIS 83 RUE DE REUILLY 75012 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 43Â 44Â 50Â 54
La société SARL OASIS est principalement dirigée par M Richard BARTHELEMY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités photographiques ,photographe, studio de photographie, studio photo, labo photo, laboratoire photographique, boutique photo, copie de photographies, restauration de photographies, retouche de photographies, photojournaliste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7420Z (Activités photographiques), les activités sont :
- Activités photographiques
- la production photographique réalisée à titre commercial ou privé :
- photographies d'identité, photographies de classe, de mariage, etc.
- photographies publicitaires, d'édition, de mode, à des fins immobilières ou touristiques
- photographie aérienne
- réalisation de vidéos pour des événements : mariages, réunions, etc.
- le traitement des films :
- développement, tirage et agrandissement de photos ou de films réalisés par les clients
- laboratoires de développement et tirage de photos et de films
- boutiques photos avec développement en une heure
- montage de diapositives
- copie, restauration et retouche de photographies
- activités de photojournalistes indépendants
Mais sont exclues les activités :
- le traitement des films relevant de l'industrie du cinéma et de la télévision (cf59.12Z)
- l'information cartographique et spatiale (cf71.12B)
- l'exploitation de photomatons fonctionnant en libre service avec des pièces (cf96.09Z)
La société SARL OASIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/05/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41961962200030.
- MME Eliane BARTHELEMY, Gérant (1956) depuis le 15 mai 2010
Anciens dirigeants :
- M Richard BARTHELEMY, Gérant (1962) du 03 février 2004 au 02 mars 2004
- MME Eliane BARTHELEMY, Gérant (1956) du 02 mars 2004 au 15 mai 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL OASIS | |
Entrepreneurs individuels | SARL OASIS | |
Identifiant de l'entreprise | 419619622 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 83 RUE DE REUILLY 75012 PARIS 12 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 15 mai 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 09 juillet 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7420Z : Activités photographiques | |
Activité principale de l'entreprise | 7420Z : Activités photographiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Culture | |
Activite | Activités photographiques | |
Synonyme | photographe, studio de photographie, studio photo, labo photo, laboratoire photographique, boutique photo, copie de photographies, restauration de photographies, retouche de photographies, photojournaliste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
41961962200030 | SARL OASIS 83 RUE DE REUILLY 75012 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00044 Industries chimiques
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02162 Professions de la photographie
- 00086 Publicité
- 00804 VRP
Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 12 juin 2009 désignant liquidateur maître Penet-Weiller Brigitte 12 rue Pernelle 75004 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.