M Regis COLSON
Gérant de SCI DES SABLONS
M Regis COLSON a 81 ans ( naissance en 1943), est Gérant de la société SCI DES SABLONS
M Regis COLSON peut être contacté au siège de la société SCI DES SABLONS par courrier à l'adresse SCI DES SABLONS 32 RUE DES SABLONS 77300 FONTAINEBLEAU FRANCE
La société SCI DES SABLONS est principalement dirigée par M Regis COLSON qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI DES SABLONS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/09/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41978809600016.
- MME Virginie GAUTHEROT, Gérant (1975) depuis le 14 décembre 2013
Anciens dirigeants :
- M Christian DA FONSECA, Gérant (1949) du 12 février 2014 au 04 mars 2017
- M Regis COLSON, Co-gérant (1943) du 01 janvier 2000 au 07 septembre 2013
- M Regis COLSON, Gérant (1943) du 07 septembre 2013 au 12 février 2014
- MME Marie-Luce PICARD, Co-gérant (1965) du 01 janvier 2000 au 07 septembre 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI DES SABLONS | |
Entrepreneurs individuels | SCI DES SABLONS | |
Identifiant de l'entreprise | 419788096 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 32 RUE DES SABLONS 77300 FONTAINEBLEAU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 septembre 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 septembre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
41978809600016 | SCI DES SABLONS 32 RUE DES SABLONS 77300 FONTAINEBLEAU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 64 79 84 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr.
Les greffiers sont : MODAT Philippe , DUPONT Fernand , CARON Isabelle
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13h30-16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant Associé indéfiniment responsable : COLSON Régis Lucien René modification le 05 Septembre 2013 Associé indéfiniment responsable : COLSON Virginie Marianne Andréa en fonction le 05 Septembre 2013 Associé indéfiniment responsable : COLSON Yann Frédéric en fonction le 05 Septembre 2013 Associé indéfiniment responsable : BOUISSET Monique Jeanne en fonction le 05 Septembre 2013 Associé indéfiniment responsable : COLSON Fabrice Richard en fonction le 05 Septembre 2013 Associé indéfiniment responsable : COLSON Stéphane Valéry en fonction le 05 Septembre 2013
Gérant Associé indéfiniment responsable : COLSON Régis Lucien René modification le 05 Septembre 2013 Gérant Associé indéfiniment responsable : COLSON Virginie Marianne Andréa modification le 12 Décembre 2013 Associé indéfiniment responsable : COLSON Yann Frédéric en fonction le 05 Septembre 2013 Associé indéfiniment responsable : BOUISSET Monique Jeanne en fonction le 05 Septembre 2013 Associé indéfiniment responsable : COLSON Fabrice Richard en fonction le 05 Septembre 2013 Associé indéfiniment responsable : COLSON Stéphane Valéry en fonction le 05 Septembre 2013
Gérant Associé indéfiniment responsable : COLSON Virginie Marianne Andréa modification le 12 Décembre 2013 ; Associé indéfiniment responsable : COLSON Yann Frédéric en fonction le 05 Septembre 2013 ; Associé indéfiniment responsable : BOUISSET Monique Jeanne en fonction le 05 Septembre 2013 ; Associé indéfiniment responsable : COLSON Fabrice Richard en fonction le 05 Septembre 2013 ; Associé indéfiniment responsable : COLSON Stéphane Valéry en fonction le 05 Septembre 2013
G̮̩rant, Associ̮̩ ind̮̩finiment responsable : COLSON Fabrice Richard