M Herwig DEJONGHE
Président de GREENYARD FROZEN HOLDING FR SAS
M Herwig DEJONGHE a 65 ans ( naissance en 1959), est Président de la société GREENYARD FROZEN HOLDING FR SAS
M Herwig DEJONGHE peut être contacté au siège de la société GREENYARD FROZEN HOLDING FR SAS par courrier à l'adresse GREENYARD FROZEN HOLDING FR SAS ZONE ARTISANALE LE BARDERFF 56500 MOREAC FRANCE
La société GREENYARD FROZEN HOLDING FR SAS est principalement dirigée par M Herwig DEJONGHE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Gestion de fonds ,gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6630Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- Gestion de fonds
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
La société GREENYARD FROZEN HOLDING FR SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/09/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42011882000026.
Anciens dirigeants :
- M Herwig DEJONGHE, Président (1959) du 15 octobre 2011 au 06 mai 2015
- M Jean-Michel JANNEZ, Président (1961) du 13 juin 2006 au 15 octobre 2011
- M Patrick PICAVET, Commissaire aux comptes suppléant (1954) du 06 mai 2015 au 04 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 04 janvier 2017
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 janvier 2017
- MAVAC, Président depuis le 04 janvier 2017
- SARL PICAVET-LE DAIN, Commissaire aux comptes titulaire du 06 mai 2015 au 04 janvier 2017
ZONE ARTISANALE DU BARDERFF
56500 MOREAC
Téléphone : Société
GREENYARD FROZEN HOLDING FR SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GREENYARD FROZEN HOLDING FR SAS | |
Entrepreneurs individuels | GREENYARD FROZEN HOLDING FR SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 420118820 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | ZONE ARTISANALE DU BARDERFF 56500 MOREAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 août 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 343 612,50 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 09 septembre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 0,00 | |
Résultat net | -306,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité principale de l'entreprise | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Gestion de fonds | |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 333 435 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 333 435 |
Actif circulant net | 4 665 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 697 |
Placement | 2 968 |
Total Actif | 338 101 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 328 397 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 9 704 |
Total Passif | 338 101 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 1 302 |
Charge d'exploitation | 1 608 |
Résultat d'exploitation | -306 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -306 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -306 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42011882000026 | GREENYARD FROZEN HOLDING FR SAS ZONE ARTISANALE LE BARDERFF 56500 MOREAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 21 01 53
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Guillaume , GOURLAOUEN Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h / 14h-16h, du Lundi au Vendredi
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
Président : JANNEZ Jean-Michel, Yves Commissaire aux comptes titulaire : SARL PICAVET-LE DAIN (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : PICAVET PATRICK
Participation au capital de toute personne morale et commercialisation de tous produits alimentaires
Président : DEJONGHE Herwig, Arthur Commissaire aux comptes titulaire : SARL PICAVET-LE DAIN (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : PICAVET Patrick
Président : MAVAC (SARLEEE) Commissaire aux comptes titulaire : SARL PICAVET-LE DAIN (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : PICAVET Patrick
Président : MAVAC (SARLEEE) ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SAS)
Président : PDN (SDE) ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SAS)
Président : DEPREZ INVEST (SDE) ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SAS)
SA DELOITTE & ASSOCIES n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée BEAS n\'est plus commissaire aux comptes suppléant