M Dominique BRUTIN
Directeur général de DIAMIS
M Dominique BRUTIN a 74 ans ( naissance en 1948), est Directeur général de la société DIAMIS
M Dominique BRUTIN peut être contacté au siège de la société DIAMIS par courrier à l'adresse DIAMIS IMMEUBLE IVER OUEST 80 QUAI VOLTAIRE 95870 BEZONS FRANCE
La société DIAMIS est principalement dirigée par M Dominique BRUTIN qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques ,maintenance informatique, société de maintenance informatique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202B (Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques), les activités sont :
- Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques
- la maintenance logicielle pour compte de tiers de systèmes et d'applications informatiques
La société DIAMIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/06/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42023513700049.
- M Jean-Francois AUSSEUR, Administrateur (1964) depuis le 22 mars 2014
- M Olivier HACHE, Directeur général délégué (1971) depuis le 15 janvier 2011
- M Raymond BAN, Président du conseil d`administration (1959) depuis le 22 mars 2014
- MME Marie-Josephe HELOU, Administrateur (1961) depuis le 08 mai 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société DIAMIS est de 58 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe DUQUENNE, Administrateur (1963) du 17 février 2009 au 22 mars 2014
- M Christophe DUQUENNE, Président du conseil d`administration (1963) du 01 octobre 2011 au 22 mars 2014
- M Denis BLITMAN, Administrateur (1952) du 19 janvier 2005 au 11 octobre 2005
- M Didier DHENNIN, Président du conseil d`administration (1953) du 08 mai 2010 au 01 octobre 2011
- M Didier DHENNIN, Directeur général (1953) du 03 juillet 2010 au 01 octobre 2011
- M Dominique BRUTIN, Président du conseil d`administration (1948) du 24 mai 2005 au 30 mai 2006
- M Jean BERRY, Directeur général délégué (1956) du 19 janvier 2005 au 25 juillet 2006
- M Jean DE LA CROIX DE CASTRIES, Directeur général (1955) du 19 janvier 2005 au 08 mai 2010
- M Jean-Pic BERRY, Directeur général délégué (1956) du 25 juillet 2006 au 01 août 2006
- M Jean-Pierre ARENS, Directeur général délégué (1954) du 01 août 2006 au 15 janvier 2008
- M Marc RAIMBAULT, Directeur général délégué (1959) du 15 janvier 2008 au 15 janvier 2011
- M Thierry DESCATOIRES, Administrateur (1952) du 19 janvier 2005 au 08 mai 2010
- MME Claude FRANCE, Administrateur (1963) du 01 octobre 2011 au 22 mars 2014
Dirigeants personne morale:
- ATOS SE, Administrateur depuis le 10 décembre 2015
- BARBIER FRINAULT CIE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 10 décembre 2015
- DELOITTE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 décembre 2015
- SOPRA STERIA GROUP, Administrateur depuis le 10 décembre 2015
- ATOS, Administrateur du 01 octobre 2011 au 10 décembre 2015
- ATOS ORIGIN, Administrateur du 19 janvier 2005 au 15 janvier 2008
- ATOS ORIGIN, Administrateur du 15 janvier 2008 au 01 octobre 2011
- STERIA, Administrateur du 17 février 2009 au 10 décembre 2015
80 QU VOLTAIRE
95870 BEZONS
Téléphone : Société
DIAMIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DIAMIS | |
Entrepreneurs individuels | DIAMIS | |
Identifiant de l'entreprise | 420235137 | |
Numéro interne du siège | 00049 | |
Adresse | 80 QU VOLTAIRE 95870 BEZONS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juin 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 octobre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013) | 7 112 000,00 | |
Résultat net | 450 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202B : Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202B : Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques | |
Activité principale | 6311Z | |
Première activité | 6311Z | |
Deuxième activité | 4651Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques | |
Synonyme | maintenance informatique, société de maintenance informatique | |
Principal | maintenance informatique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 10 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 10 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 6 489 000 |
Stock | 0 |
Avance | 14 000 |
Créance | 6 475 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 6 499 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 009 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 294 000 |
Dette | 2 196 000 |
Total Passif | 6 499 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 112 000 |
Produit d'exploitation | 7 131 000 |
Charge d'exploitation | 6 143 000 |
Résultat d'exploitation | 988 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 14 000 |
Résultat financier | -14 000 |
Résultat courrant | 974 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 42 000 |
Résultat exceptionnel | -42 000 |
Résultat net | 450 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42023513700049 | DIAMIS IMMEUBLE IVER OUEST 80 QUAI VOLTAIRE 95870 BEZONS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01672 Sociétés d'assurances
DIRECTEUR GENERAL DELEGUE partant : ARENS, JEAN-PIERRE, nomination du DIRECTEUR GENERAL DELEGUE : RAIMBAULT, Marc
Administrateur partant : Fornara, Corinne, Administrateur partant : Mazon, Francois, nomination de l'Administrateur : Duquenne, Christophe, nomination de l'Administrateur : STERIA représentée par VALLET, Olivier, Adresse : 7 rue Boileau 78470 Saint Rémy les Chevreuses.
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Durand, Dominique, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Dhennin, Didier, Administrateur partant : Descatoires, Thierry, nomination de l'Administrateur : Helou, Marie-Josèphe
Président du conseil d'administration et directeur général : DHENNIN Didier en fonction le 17 Novembre 2010 Administrateur : ATOS ORIGIN modification le 17 Novembre 2010 Administrateur : DUQUENNE Christophe en fonction le 17 Novembre 2010 Administrateur : STERIA en fonction le 17 Novembre 2010 Administrateur : HELOU Marie-Josèphe en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BARBIER FRINAULT & CIE en fonction le 17 Novembre 2010 Administrateur : HACHE Olivier en fonction le 17 Novembre 2010
Président du conseil d'administration et directeur général : DHENNIN Didier en fonction le 17 Novembre 2010 Administrateur : ATOS ORIGIN modification le 17 Novembre 2010 Administrateur : DUQUENNE Christophe en fonction le 17 Novembre 2010 Administrateur : STERIA en fonction le 17 Novembre 2010 Administrateur : HELOU Marie-Josèphe en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BARBIER FRINAULT & CIE en fonction le 17 Novembre 2010 Directeur général délégué : HACHE Olivier modification le 25 Novembre 2010
Administrateur : ATOS ORIGIN modification le 28 Septembre 2011 Administrateur : DUQUENNE Christophe en fonction le 17 Novembre 2010 Administrateur : STERIA en fonction le 17 Novembre 2010 Administrateur : HELOU Marie-Josèphe en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BARBIER FRINAULT & CIE en fonction le 17 Novembre 2010 Directeur général délégué : HACHE Olivier modification le 25 Novembre 2010 Administrateur : JACQUOT Claude Françoise en fonction le 28 Septembre 2011 Président du conseil d'administration et directeur général : DUQUENNE Christophe Michel Winoc Valère en fonction le 28 Septembre 2011
Administrateur : ATOS modification le 29 Septembre 2011 Administrateur : STERIA en fonction le 17 Novembre 2010 Administrateur : HELOU Marie-Josèphe en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BARBIER FRINAULT & CIE en fonction le 17 Novembre 2010 Directeur général délégué : HACHE Olivier modification le 25 Novembre 2010 Administrateur : AUSSEUR Jean-Francois en fonction le 20 Mars 2014 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BAN Raymond, Christian en fonction le 20 Mars 2014
Administrateur : ATOS SE modification le 05 Décembre 2015 Administrateur : HELOU Marie-Josèphe en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BARBIER FRINAULT & CIE en fonction le 17 Novembre 2010 Directeur général délégué : HACHE Olivier modification le 25 Novembre 2010 Administrateur : AUSSEUR Jean-Francois en fonction le 20 Mars 2014 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BAN Raymond, Christian en fonction le 20 Mars 2014 Administrateur : SOPRA STERIA GROUP représenté par GAUDOIN Catherine en fonction le 05 Décembre 2015
Administrateur : ATOS SE modification le 05 Février 2016 Administrateur : HELOU Marie-Josèphe en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES en fonction le 17 Novembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BARBIER FRINAULT & CIE en fonction le 17 Novembre 2010 Directeur général délégué : HACHE Olivier modification le 25 Novembre 2010 Administrateur : AUSSEUR Jean-Francois en fonction le 20 Mars 2014 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BAN Raymond, Christian en fonction le 20 Mars 2014 Administrateur : SOPRA STERIA GROUP représenté par GAUDOIN Catherine en fonction le 05 Décembre 2015 Représentant permanent : SIMON Jean Marie en fonction le 05 Février 2016