M Bruno CHRETIEN
Gérant de ALQUAL CONSEIL ET EXPERTISE (ALIMENTAIRE QUALITE CONSEIL ET EXPERTISE)
M Bruno CHRETIEN a 54 ans ( naissance en 1968), est Gérant de la société ALQUAL CONSEIL ET EXPERTISE (ALIMENTAIRE QUALITE CONSEIL ET EXPERTISE)
M Bruno CHRETIEN peut être contacté au siège de la société ALQUAL CONSEIL ET EXPERTISE (ALIMENTAIRE QUALITE CONSEIL ET EXPERTISE) par courrier à l'adresse ALQUAL CONSEIL EXPERTISE 46 RUE D ISLE 02100 ST QUENTIN FRANCE, par téléphone au 0323641889 ou par fax au 03 23 64 18 31
La société ALQUAL CONSEIL ET EXPERTISE (ALIMENTAIRE QUALITE CONSEIL ET EXPERTISE) est principalement dirigée par M Bruno CHRETIEN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société ALQUAL CONSEIL ET EXPERTISE (ALIMENTAIRE QUALITE CONSEIL ET EXPERTISE) est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/02/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42024773600051.
- M Bruno CHRETIEN, Gérant (1968) depuis le 02 octobre 2009
Anciens dirigeants :
- M Bruno CHRETIEN, Gérant (1968) du 19 janvier 2005 au 02 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
- SOGAREX, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 février 2016
46 RUE D ISLE
02100 SAINT QUENTIN
Téléphone : 0323641889 Société
ALQUAL CONSEIL ET EXPERTISE (ALIMENTAIRE QUALITE CONSEIL ET EXPERTISE)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALQUAL CONSEIL ET EXPERTISE (ALIMENTAIRE QUALITE CONSEIL ET EXPERTISE) | |
Entrepreneurs individuels | ALQUAL CONSEIL ET EXPERTISE (ALIMENTAIRE QUALITE CONSEIL ET EXPERTISE) | |
Identifiant de l'entreprise | 420247736 | |
Numéro interne du siège | 00051 | |
Adresse | 46 RUE D ISLE 02100 SAINT QUENTIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 24 septembre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 1 912 000,00 | |
Résultat net | 63 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale | 8299Z | |
Première activité | 8299Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 142 000 |
Immobilisation incorporelle | 13 000 |
Immobilisation corporelle | 106 000 |
Immobilisation financière | 23 000 |
Actif circulant net | 782 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 664 000 |
Placement | 118 000 |
Total Actif | 924 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 167 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 8 000 |
Dette | 750 000 |
Total Passif | 924 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 912 000 |
Produit d'exploitation | 1 930 000 |
Charge d'exploitation | 1 844 000 |
Résultat d'exploitation | 86 000 |
Produit financier net | 410 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | 80 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 9 000 |
Résultat exceptionnel | -9 000 |
Résultat net | 63 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42024773600051 | ALQUAL CONSEIL EXPERTISE 46 RUE D ISLE 02100 ST QUENTIN FRANCE |
42024773600069 | ALQUAL CONSEIL EXPERTISE ESPACE OCEAN 1052 RUE DU DANEMARK 56400 AURAY FRANCE |
42024773600085 | ALQUAL CONSEIL EXPERTISE 57 BOULEVARD VAUBAN 59800 LILLE FRANCE |
42024773600077 | ALQUAL CONSEIL EXPERTISE CENTRE D AFFAIRES FRONT OFFICE 7 RUE PAUL LANGEVIN 54320 MAXEVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 23 62 34 10 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintquentin.fr.
Les greffiers sont : RENARD Louis-Dominique
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-17h
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
modification du Président Chretien, Bruno Georges Daniel ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Saphores, Jean