M Olivier SPRATLEY
Gérant de SPRATLEY CONSEIL
M Olivier SPRATLEY a 44 ans ( naissance en 1980), est Gérant de la société SPRATLEY CONSEIL
M Olivier SPRATLEY peut être contacté au siège de la société SPRATLEY CONSEIL par courrier à l'adresse SPRATLEY CONSEIL SPRATLEY ET SPRATLEY CONSEIL CHEZ SDM 14 AVENUE DE L OPERA 75001 PARIS FRANCE
La société SPRATLEY CONSEIL est principalement dirigée par M Olivier SPRATLEY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société SPRATLEY CONSEIL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/08/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42036463000046.
- M Olivier SPRATLEY, Gérant (1980) depuis le 06 février 2010
Anciens dirigeants :
- M Olivier SPRATLEY, Gérant (1980) du 31 janvier 2006 au 06 février 2010
- M Pascal REYNAUD, Gérant (1967) du 19 janvier 2005 au 31 janvier 2006
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SPRATLEY CONSEIL | |
Entrepreneurs individuels | SPRATLEY CONSEIL | |
Identifiant de l'entreprise | 420364630 | |
Numéro interne du siège | 00046 | |
Adresse | 14 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 25 janvier 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 400 770,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 02 octobre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 73 141,00 | |
Résultat net | 23 080,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 63 578 |
Immobilisation incorporelle | 10 000 |
Immobilisation corporelle | 53 341 |
Immobilisation financière | 237 |
Actif circulant net | 67 340 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 57 481 |
Placement | 9 859 |
Total Actif | 130 918 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -112 535 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 243 452 |
Total Passif | 130 917 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 73 141 |
Produit d'exploitation | 76 701 |
Charge d'exploitation | 61 028 |
Résultat d'exploitation | 15 673 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 149 |
Résultat financier | -149 |
Résultat courrant | 15 524 |
Produit exceptionnel | 8 412 |
Charges exceptionnelles | 856 |
Résultat exceptionnel | 7 556 |
Résultat net | 23 080 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42036463000046 | SPRATLEY CONSEIL SPRATLEY ET SPRATLEY CONSEIL CHEZ SDM 14 AVENUE DE L OPERA 75001 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Toutes prestations d'étude de service, de conseil et de formation aux organismes publics et privés et aux particuliers ayant trait au conseil en gestion ainsi qu'au développement et au financement des projets par des fonds publics ou privés, toutes activités de formation et d'information dans le domaine du développement et du financement de projets y compris à travers un réseau de franchise
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire SCP B.T.S.G en la personne de me stéphane Gorrias 1 place Boieldieu 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 5 mois et 5 nommant Commissaire à l'exécution du plan Maître Lessertois Laurence.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 août 2013 et désignant liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la présente publication à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.