M Olivier DE GUERRE
Directeur général de PHITRUST
M Olivier DE GUERRE a 68 ans ( naissance en 1956), est Directeur général de la société PHITRUST
M Olivier DE GUERRE peut être contacté au siège de la société PHITRUST par courrier à l'adresse PHITRUST 7 RUE D ANJOU 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 0155350750 ou par fax au 01Â 55Â 35Â 07Â 50
La société PHITRUST est principalement dirigée par M Olivier DE GUERRE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Autres services de réservation et activités connexes ,services d'échange à temps partagé, guide touristique, office du tourisme, syndicat d'initiative
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7990Z (Autres services de réservation et activités connexes), les activités sont :
- Autres services de réservation et activités connexes
- les autres services de réservation liés aux voyages :
- réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs
- les services d'échange à temps partagé
- les activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement
- les services d'assistance aux touristes :
- fourniture d'informations touristiques
- activités des guides touristiques,
- les activités de promotion du tourisme
Mais sont exclues les activités :
- les activités des agences de voyage et voyagistes (cf79.11Z et 79.12Z)
- l'organisation et la gestion d'événements, tels que des réunions, des congrès et des conférences (cf82.30Z)
La société PHITRUST est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/10/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42050530700033.
- M Cedric DU MONCEAU DE BERGENDAL, Administrateur (1956) depuis le 13 août 2011
- M Denis BRANCHE, Directeur général délégué (1954) depuis le 09 mai 2006
- M Francois DE WITT, Administrateur (1944) depuis le 10 mai 2005
- M Francois LEFEVRE D`ORMESSON, Administrateur (1951) depuis le 09 mai 2006
- M Gael DU BREIL DE PONTBRIAND, Administrateur (1947) depuis le 24 février 2004
- M Herve DE BOYSSON, Administrateur (1951) depuis le 13 août 2011
- M Marc GUYOT, Administrateur (1964) depuis le 13 août 2011
- M Olivier DE GUERRE, Président du conseil d`administration (1956) depuis le 24 février 2004
- M Paul GROSJEAN, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 29 août 2015
- M Roland VAXELAIRE, Administrateur (1956) depuis le 13 janvier 2009
L'âge moyen des 10 dirigeants de la société PHITRUST est de 70 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian ALTMAYER, Administrateur (1959) du 10 octobre 2006 au 13 janvier 2009
- M Francois LEFEVRE D`ORMESSON, Administrateur (1951) du 24 février 2004 au 02 octobre 2009
- M Jerome THOMAS, Administrateur (1961) du 10 octobre 2006 au 07 octobre 2008
Dirigeants personne morale:
- CONSEILS ASSOCIES SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 août 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PHITRUST | |
Entrepreneurs individuels | PHITRUST | |
Identifiant de l'entreprise | 420505307 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 7 RUE D'ANJOU 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 06 février 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 10 octobre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 889 716,00 | |
Résultat net | -25 382,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7990Z : Autres services de réservation et activités connexes | |
Activité principale de l'entreprise | 7990Z : Autres services de réservation et activités connexes | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Voyage | |
Activite | Autres services de réservation et activités connexes | |
Synonyme | services d'échange à temps partagé, guide touristique, office du tourisme, syndicat d'initiative |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 565 855 |
Immobilisation incorporelle | 163 409 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 402 446 |
Actif circulant net | 510 081 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 415 757 |
Placement | 94 324 |
Total Actif | 1 075 936 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 605 045 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 470 892 |
Total Passif | 1 075 936 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 889 716 |
Produit d'exploitation | 957 810 |
Charge d'exploitation | 1 047 081 |
Résultat d'exploitation | -89 271 |
Produit financier net | 2 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 2 |
Résultat courrant | -89 268 |
Produit exceptionnel | 14 111 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 14 111 |
Résultat net | -25 382 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42050530700033 | PHITRUST 7 RUE D ANJOU 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01710 Agences de voyages
- 00412 Agences de voyages-guides accompagnateurs
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01909 Organismes de tourisme à but non lucratif
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00275 Transports aériens personnel au sol
nomination de l'Administrateur : Du Breil De Pontbriand, Gaël, Administrateur partant : Thomas, Jerôme Serge.
Administrateur partant : Altmayer, Christian, nomination de l'Administrateur : Vaxelaire, Roland.
modification de l'Administrateur Lefevre D'ormesson, Francois De Paule
Commissaire aux comptes suppléant partant : Duverdier, Christian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Grosjean, Paul
nomination de l'Administrateur : De Boysson, Hervé, nomination de l'Administrateur : Du Monceau De Bergendal, Cédric, nomination de l'Administrateur : Guyot, Marc
nomination de l'Administrateur : Graham, Michael
Administrateur partant : Lefevre D'ormesson, Francois De Paule ; Administrateur partant : De Boysson, Hervé ; Administrateur partant : Guyot, Marc
Administrateur partant : Du Breil De Pontbriand, Gaël ; Administrateur partant : De Witt, Francois
nomination de l'Administrateur : Lefranc, Jean-Pierre
nomination de l'Administrateur : Rodarie, Hubert ; nomination de l'Administrateur : Troesch, Philippe