M Michel RIBAULT MENETIERE
Administrateur de MEDI-ACTIONS
M Michel RIBAULT MENETIERE a 77 ans ( naissance en 1945), est Administrateur de la société MEDI-ACTIONS
M Michel RIBAULT MENETIERE peut être contacté au siège de la société MEDI-ACTIONS par courrier à l'adresse MEDI ACTIONS 22 RUE VERNIER 75017 PARIS FRANCE
La société MEDI-ACTIONS est principalement dirigée par M Michel RIBAULT MENETIERE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société MEDI-ACTIONS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/10/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42068897000029.
- M Joel POIRAT, Administrateur (1950) depuis le 24 décembre 2011
- M Olivier BADUEL, Directeur général (1969) depuis le 19 septembre 2006
- M Philippe EVEILLEAU, Administrateur (1953) depuis le 28 janvier 2012
- M Pierre CAMBON, Administrateur (1941) depuis le 24 décembre 2011
- M Stephane DESSIRIER, Président du conseil d`administration (1960) depuis le 21 janvier 2015
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société MEDI-ACTIONS est de 67 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 81 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Pierre ANSQUER, Administrateur (1946) du 19 septembre 2006 au 19 février 2008
- M Joel POIRAT, Administrateur (1950) du 19 janvier 2005 au 24 décembre 2011
- M Louis BERT, Directeur général non administrateur (1963) du 19 janvier 2005 au 19 septembre 2006
- M Marcel KAHN, Président du conseil d`administration (1956) du 24 décembre 2011 au 21 janvier 2015
- M Michel DUPUYDAUBY, Président du conseil d`administration (1947) du 19 janvier 2005 au 19 septembre 2006
- M Michel DUPUYDAUBY, Administrateur (1947) du 19 février 2008 au 24 décembre 2011
- M Michel RIBAULT MENETIERE, Administrateur (1945) du 19 janvier 2005 au 19 février 2008
- M Pierre CAMBON, Président du conseil d`administration (1941) du 19 septembre 2006 au 24 décembre 2011
- MME Agnes WAT, Administrateur (1963) du 19 janvier 2005 au 19 septembre 2006
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 avril 2016
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 avril 2016
- MACSF EPARGNE RETRAITE (SA), Administrateur depuis le 24 décembre 2011
- MACSF EPARGNE RETRAITE, Administrateur du 19 janvier 2005 au 19 septembre 2006
- MACSF EPARGNE RETRAITE, Administrateur du 19 février 2008 au 24 décembre 2011
- MEDI ASSURANCE VIE PROFESSIONS DE SANTE SA MAVPS SA, Administrateur du 19 janvier 2005 au 24 décembre 2011
22 RUE VERNIER
75017 PARIS 17
Téléphone : Société
MEDI-ACTIONS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MEDI-ACTIONS | |
Entrepreneurs individuels | MEDI-ACTIONS | |
Identifiant de l'entreprise | 420688970 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 22 RUE VERNIER 75017 PARIS 17 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 octobre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'investissement à capital variable (SICAV) à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 22 octobre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
42068897000029 | MEDI ACTIONS 22 RUE VERNIER 75017 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Administrateur partant : Ribault-Menetiere, Michel Marie
Administrateur partant : Ansquer, Jean-Pierre, nomination de l'Administrateur : Dupuydauby, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Commissaire aux comptes titulaire partant : CALAN RAMOLINO ET ASSOCIES SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES.
nomination du Président du conseil d'administration : Kahn, Marcel, modification de l'Administrateur Cambon, Pierre Francois, Administrateur partant : Dupuydauby, Michel
nomination de l'Administrateur : Eveilleau, Philippe
Président du conseil d'administration partant : Kahn, Marcel, nomination du Président du conseil d'administration : Dessirier, Stéphane
Administrateur partant : Cambon, Pierre Francois
Administrateur partant : Poirat, Joel Jean Albert Jacques
Administrateur partant : Poirat, Joel Jean Albert Jacques ; modification de l'Administrateur MACSF EPARGNE RETRAITE (SA)