MME Anne-Gabrielle VERDIER
Directeur général de PAIN QUO MARAIS ASSOCIES
MME Anne-Gabrielle VERDIER a 54 ans ( naissance en 1970), elle est Directeur général de la société PAIN QUO MARAIS ASSOCIES
MME Anne-Gabrielle VERDIER peut être contacté au siège de la société PAIN QUO MARAIS ASSOCIES par courrier à l'adresse PAIN QUO MARAIS ASSOCIES 18 20 18 RUE DES ARCHIVES 75004 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 44Â 54Â 03Â 07
La société PAIN QUO MARAIS ASSOCIES est principalement dirigée par MME Anne-Gabrielle VERDIER qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société PAIN QUO MARAIS ASSOCIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/11/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42079916500014.
- M Olivier LE MOUEL, Directeur général (1968) depuis le 10 avril 2010
- M Patrice DESBONNETS, Commissaire aux comptes suppléant (1968) depuis le 08 avril 2017
- M Thomas HALLEN, Directeur général (1961) depuis le 30 décembre 2008
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société PAIN QUO MARAIS ASSOCIES est de 58 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud LOCQUET, Commissaire aux comptes suppléant (1966) du 13 juin 2015 au 08 avril 2017
- M Bernard WELBES, Président (1964) du 19 octobre 2004 au 13 décembre 2005
- M Denis ROBIN, Directeur général (1956) du 13 décembre 2005 au 17 octobre 2006
- M John MORAN, Directeur général (1956) du 26 septembre 2011 au 13 juin 2015
- M Nicolas GAILLOT, Directeur général (1974) du 10 avril 2010 au 26 septembre 2011
- M Regis DE FOUCAULD, Directeur général (1976) du 18 septembre 2007 au 30 décembre 2008
- M Thomas DAMBRINE, Directeur général (1971) du 18 septembre 2007 au 10 avril 2010
- MME Anne-Gabrielle VERDIER, Directeur général (1970) du 13 juin 2015 au 13 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- BL COMMISSARIAT ET AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 juin 2015
- LE PAIN QUOTIDIEN, Président depuis le 25 mars 2017
- LE PAIN QUO FRANCE (P Q FRANCE), Président du 10 avril 2010 au 25 mars 2017
- LE PAIN QUO FRANCE PQ FRANCE, Président du 13 décembre 2005 au 10 avril 2010
18 RUE DES ARCHIVES
75004 PARIS 4
Téléphone : 01Â 44Â 54Â 03Â 07 Société
PAIN QUO MARAIS ASSOCIES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PAIN QUO MARAIS ASSOCIES | |
Entrepreneurs individuels | PAIN QUO MARAIS ASSOCIES | |
Identifiant de l'entreprise | 420799165 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 18 RUE DES ARCHIVES 75004 PARIS 4 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 novembre 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 novembre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 849 000,00 | |
Résultat net | 213 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 509 000 |
Immobilisation incorporelle | 23 000 |
Immobilisation corporelle | 442 000 |
Immobilisation financière | 43 000 |
Actif circulant net | 714 000 |
Stock | 12 000 |
Avance | 0 |
Créance | 698 000 |
Placement | 4 000 |
Total Actif | 1 223 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 712 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 511 000 |
Total Passif | 1 223 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 849 000 |
Produit d'exploitation | 1 909 000 |
Charge d'exploitation | 1 640 000 |
Résultat d'exploitation | 269 000 |
Produit financier net | 22 000 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | 21 000 |
Résultat courrant | 289 000 |
Produit exceptionnel | 17 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 16 000 |
Résultat net | 213 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42079916500014 | PAIN QUO MARAIS ASSOCIES 18 20 18 RUE DES ARCHIVES 75004 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Directeur général partant : De Foucauld, Régis Axel, nomination du Directeur général : Hallen, Thomas.
Directeur général partant : Dambrine, Thomas, nomination du Directeur général : Gaillot, Nicolas, nomination du Directeur général : Le Mouel, Olivier
Directeur général partant : Gaillot, Nicolas, nomination du Directeur général : Moran, John
Directeur général partant : Moran, John, nomination du Directeur général : Verdier, Anne-Gabrielle
modification du Président LE PAIN QUOTIDIEN
Directeur général partant : Houssay, Ignacio
Directeur général partant : Vangoidsenhoven, Jan
nomination du Directeur général : A.V.O. - Management représenté par Bruxelles 0462974466 ; nomination du Directeur général : XV Lions Advisory représenté par Bruxelles 0687541938
Directeur général partant : Le Mouel, Olivier