M Stephen DUFFY
Directeur général de KRATON POLYMERS FRANCE
M Stephen DUFFY a 71 ans ( naissance en 1953), est Directeur général de la société KRATON POLYMERS FRANCE
M Stephen DUFFY peut être contacté au siège de la société KRATON POLYMERS FRANCE par courrier à l'adresse KRATON POLYMERS FRANCE DC 54 CHEMIN DEPARTEMENTAL QRT OUEST BP 14 13131 BERRE L ETANG CEDEX FRANCE
La société KRATON POLYMERS FRANCE est principalement dirigée par M Stephen DUFFY qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de caoutchouc synthétique ,fabricant de produits chimiques, fabricant de caoutchouc synthétique, fabricant de caoutchouc
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2017Z (Fabrication de caoutchouc synthétique), les activités sont :
- Fabrication de caoutchouc synthétique
- la fabrication de caoutchouc synthétique sous formes primaires :
- caoutchouc synthétique
- caoutchouc factice
- la fabrication de mélanges de caoutchouc synthétique et de caoutchouc naturel ou de gommes caoutchouteuses (par exemple, le balata)
La société KRATON POLYMERS FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/05/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42089719100045.
- M James SIMMONS, Directeur général (1966) depuis le 01 novembre 2014
- M Koen VERCOULEN, Président (1975) depuis le 30 septembre 2016
- M Stephen TREMBLAY, Directeur général (1959) depuis le 02 octobre 2009
- MME Suzanna PESGENS, Directeur général (1970) depuis le 30 septembre 2016
- MME Suzanna PESGENS, Président (1970) depuis le 26 juillet 2017
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société KRATON POLYMERS FRANCE est de 56 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Henricus ALOFS, Directeur général (1958) du 07 août 2013 au 30 septembre 2016
- M John HULSE, Président (1954) du 20 février 2007 au 02 octobre 2009
- M John HULSE, Président (1954) du 02 octobre 2009 au 14 décembre 2016
- M Joseph WAITER, Directeur général (1951) du 22 mai 2007 au 15 juillet 2008
- M Koen VERCOULEN, Président (1975) du 30 septembre 2016 au 26 juillet 2017
- M Nicholas DEKKER, Président (1964) du 13 décembre 2005 au 15 juillet 2008
- M Robert GREGAN, Directeur général (1965) du 30 septembre 2016 au 14 décembre 2016
- M Roger MORGAN, Président (1952) du 26 octobre 2004 au 13 décembre 2005
- M Stephen DUFFY, Directeur général (1953) du 15 juillet 2008 au 02 octobre 2009
- M Stephen DUFFY, Directeur général (1953) du 02 octobre 2009 au 01 novembre 2014
- M Suzanne ALBERT, Directeur général (1968) du 15 juillet 2008 au 02 octobre 2009
- MME Robert GREGAN, Directeur général (1965) du 14 décembre 2016 au 11 mars 2017
- MME Suzanne ALBERT, Directeur général (1968) du 02 octobre 2009 au 01 novembre 2014
Dirigeants personne morale:
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 juillet 2017
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 octobre 2015
- SALUSTRO REYDEL SA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 30 septembre 2016
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire du 22 octobre 2015 au 26 juillet 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | KRATON POLYMERS FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | KRATON POLYMERS FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 420897191 | |
Numéro interne du siège | 00045 | |
Adresse | 394 AV LAZARE PONTICELLI 13130 13131 BERRE L'ETANG | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 26 juillet 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 03 novembre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 36 825 000,00 | |
Résultat net | -98 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2017Z : Fabrication de caoutchouc synthétique | |
Activité principale de l'entreprise | 2017Z : Fabrication de caoutchouc synthétique | |
Activité principale | 2017Z | |
Première activité | 2017Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie chimique | |
Activite | Fabrication de caoutchouc synthétique | |
Synonyme | fabricant de produits chimiques, fabricant de caoutchouc synthétique, fabricant de caoutchouc | |
Principal | fabricant de caoutchouc |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 9 495 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 9 485 000 |
Immobilisation financière | 11 000 |
Actif circulant net | 45 581 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 45 581 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 55 076 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 9 066 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 7 349 000 |
Dette | 38 661 000 |
Total Passif | 55 076 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 36 825 000 |
Produit d'exploitation | 36 825 000 |
Charge d'exploitation | 36 516 000 |
Résultat d'exploitation | 309 000 |
Produit financier net | 710 000 |
Charge financière | 68 000 |
Résultat financier | 642 000 |
Résultat courrant | 951 000 |
Produit exceptionnel | 203 000 |
Charges exceptionnelles | 527 000 |
Résultat exceptionnel | -324 000 |
Résultat net | -98 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 90 56 03 56 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-salondeprovence.fr.
Les greffiers sont : PORTAY Denis , PORTAY Floriane , VILLARON Alexandra
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 00044 Industries chimiques
- 00292 Plasturgie
Président : HULSE John, MichaelDirecteur général : DUFFY Stephen William. Directeur général : TREMBLAY Stephen Emile. Directeur général : ALBERT Suzanne Christine. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : QUAGLIA Julien.
Président : HULSE John, Michael Directeur général : DUFFY Stephen, William Directeur général : TREMBLAY Stephen, Emile Directeur général : ALBERT Suzanne, Christine Directeur général : ALOFS Henricus, Marinus Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : QUAGLIA Julien
Président : HULSE John, Michael Directeur général : TREMBLAY Stephen, Emile Directeur général : ALOFS Henricus, Marinus Directeur général : SIMMONS James, Léo Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes suppléant : QUAGLIA Julien
Président : HULSE John, Michael ; Directeur général : TREMBLAY Stephen, Emile ; Directeur général : SIMMONS James, Léo ; Directeur général : VERCOULEN Koen, Gerardus, Bertina ; Directeur général : GREGAN Robert ; Directeur général : PESGENS Suzanna, Sofia, Gerarda ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SACA)
Président : VERCOULEN Koen, Gerardus, Bertina ; Directeur général : TREMBLAY Stephen, Emile ; Directeur général : SIMMONS James, Léo ; Directeur général : GREGAN Robert ; Directeur général : PESGENS Suzanna, Sofia, Gerarda ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SACA)
Président : VERCOULEN Koen, Gerardus, Bertina ; Directeur général : TREMBLAY Stephen, Emile ; Directeur général : SIMMONS James, Léo ; Directeur général : PESGENS Suzanna, Sofia, Gerarda ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SACA)
Président, Directeur général : PESGENS Suzanna, Sofia, Gerarda ; Directeur général : TREMBLAY Stephen, Emile ; Directeur général : SIMMONS James, Léo ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA (SACA)
Président : PESGENS Suzanna, Sofia, Gerarda ; Directeur général : TREMBLAY Stephen, Emile ; Directeur général : SIMMONS James, Léo ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE LEGER ET ASSOCIES SARL (SARL)
Président : PESGENS Suzanna, Sofia, Gerarda ; Directeur général : SIMMONS James, Léo ; Directeur général : RUSSELL JR Christopher, H ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - LEGER ET ASSOCIES (SARL)
Président : PESGENS Suzanna, Sofia, Gerarda ; Directeur général : SIMMONS James, Léo ; Directeur général : VAN BREEVOORT Minco Bouke ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE - LEGER ET ASSOCIES
Président : STOELZEL Ernst, Günther, Wilhelmà; Directeur général : ROELEN Rogier, Marinus, Gerardusà; Directeur général : GINGRICH Christopher, Brianà; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS
Président : STOELZEL Ernst, Günther, Wilhelm ; Directeur général : ROELEN Rogier, Marinus, Gerardus ; Directeur général : KIM Eun Mi ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS
Président : FRENZI Michael ; Directeur général : ROELEN Rogier, Marinus, Gerardus ; Directeur général : KIM Eun Mi ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS